林峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-11-16 |
---|
職務 | 董事 總經理 董事長 |
---|
| 林峰先生,1981年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京大學,擁有法學碩士學位,曾任硅谷數模半導體有限公司董事長,北京山海昆侖資本管理有限公司總經理。自本次聘任之日起,專職擔任公司董事和總經理。 |
孫振威 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-07-27 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 孫振威先生:1986年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東科技大學地理信息系統專業,本科學歷。2009年7月任職于南京天辰禮達電子科技有限公司。2011年7月起任職于公司,歷任公司市場經營部副經理、北京分公司經理、綜合辦公室經理。2020年4月起任職工程管理部經理,負責公司各區域項目施工現場管理工作。2020年7月起至今,任公司副總經理。 |
賈春琦 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-11-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 賈春琦女士:1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華東理工大學工商管理專業,本科學歷。2010年6月起任職于公司,歷任公司人事行政部副經理。2015年5月,擔任公司董秘辦經理;2018年8月起任證券事務代表。2021年11月起任董事會秘書。 |
溫植成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2024-08-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 溫植成先生:1981年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,對外經濟貿易大學國際會計專業,本科學歷,管理學學士學位,清華大學EMBA,工商管理碩士專業學位,中國注冊會計師執業資質。曾任德勤華永會計師事務所北京分所公司審計經理職務;昆吾九鼎投資管理有限公司副總裁職務,中融國際信托有限公司直投部副總經理,兼任北京中融鼎新投資管理有限公司執行總裁,2015年4月至今創辦同德乾元(北京)投資管理有限公司任總經理。 |
李曉兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-05-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李曉兵先生:1974年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國人民大學,法學博士學位?,F任南開大學法學院副教授、臺港澳法研究中心執行主任。 |
歐陽韜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-11-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 歐陽韜先生1971年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中南財經政法大學,大學??茖W歷,注冊會計師,高級會計師?,F為公司聘請獨立董事,無其他公司任職。 |
劉杰成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉杰成先生,1970年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢理工大學,碩士學歷?,F任武漢理工大學藝術與設計學院副教授。劉杰成先生主要研究方向:環境設計、建筑設計、景觀設計;共發表學術論文20多篇,完成各類科研項目20余項。 |
龔樹峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-11-16 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 龔樹峰先生,1972年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學,工商管理專業研究生學歷,曾任上海貝爾股份有限公司副總裁。2021年4月起擔任公司控股子公司蘇州內夏半導體有限責任公司董事長。 |
黃驍清 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-07-17 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 黃驍清先生:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京工程學院機械電子工程/機電一體化專業,本科學歷。曾任矽品科技(蘇州)有限公司MD資深制程工程師、資深黃光工程師;美國超威半導體公司供應商外包管理。2021年6月加入蘇州內夏半導體有限責任公司,任職供應鏈管理經理。 |
揭志堅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 揭志堅先生,1970年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于大連理工大學機械設計及制造專業,本科學歷。曾任職華為電氣股份有限公司片區總經理及ups產品線和蓄電池產品線總經理、廣州漢銘通信科技有限公司董事長兼總經理、北京一谷博思信息技術有限公司副總經理、北京江融信科技有限公司副總經理。2021年5月起擔任公司控股子公司蘇州內夏半導體有限責任公司業務部副總裁。2022年6月6日起任公司監事。 |
王冰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-06-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王冰先生,1980年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于北京大學光華管理學院,擁有管理學碩士學位。曾任職中國銀行總行法律與合規部合規官、和君資本投資總監、深圳市前海梧桐并購投資基金管理有限公司董事總經理和蘇州雪球家族資本管理有限公司財務總監。王冰先生于2022年10月加入公司,負責投融資工作。 |
王曉娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-07-29 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 王曉娟女士:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學高級管理人員工商管理碩士學位,澳洲注冊會計師資質。曾任德勤咨詢(北京)有限公司總監;北京地平線信息技術有限公司財務副總裁;中國匯源果汁集團有限公司首席財務官、董事會秘書及首席運營官;江西江中食療科技有限公司首席運營官;醫渡科技有限公司資本市場部資深總監及投資者關系負責人。 |
劉勝龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2024-05-12 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 劉勝龍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1991年10月生,本科學歷,已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾任雛鷹農牧集團股份有限公司證券部高級經理、恒遠食品有限公司董事長助理兼董事辦主任、河南華英農業發展股份有限公司證券事務代表、河北金力新能源科技股份有限公司證券事務代表,2024年4月入職公司,任職董秘辦經理。 |