汪坤明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2017-04-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 汪坤明先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,導彈總體工程專業,本科學歷,高級工程師,福建省第十二屆、十三屆人民代表大會代表。1993年5月至2010年6月,歷任廈門高特高新材料有限公司董事長、經理;1997年12月至2010年6月,曾任廈門鷺江通風設備有限公司副董事長;2006年12月至2010年6月,曾任廈門鷺特高機械有限公司執行董事兼經理。2007年10月至2020年6月,任公司董事長兼總經理;2020年6月至今,任公司董事長,現同時兼任福建菲爾姆科技有限公司執行董事兼經理、維愛吉(廈門)科技有限責任公司執行董事、安徽賽特新材有限公司執行董事、中國硅酸鹽學會絕熱材料分會副理事長。 |
汪美蘭 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-04-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 汪美蘭女士:1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,食品工程專業,大專學歷,助理經濟師。1993年12月至今,歷任高特高材料副董事長、董事長、執行董事兼經理;1997年7月至2016年5月,歷任廈門高特高機電工程有限公司副董事長、執行董事兼經理;1997年12月至2013年12月,歷任廈門鷺江通風設備有限公司副董事長、執行董事兼經理;2006年12月至今,歷任鷺特高機械監事、執行董事兼經理。2007年10月至今,任公司董事;現同時擔任高特高材料執行董事兼經理、鷺特高機械執行董事兼經理。2020年4月起至今,任廈門圣微科技有限公司監事。 |
嚴浪基 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2020-06-18 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 嚴浪基先生:1981年8月出生,共產黨員,中國國籍,無境外永久居留權,漢語言文學專業,本科學歷。2006年10月至2008年3月任福建福馬食品集團有限公司總裁辦秘書;2008年3月至2010年3月任拼牌(中國)有限公司總經理辦公室主任;2010年3月至2010年10月曾任公司人事行政部經理;2010年10月至2011年10月任上海格薩樂實業有限公司總經理助理;2011年10月至2016年8月,歷任公司生管經理、采購部經理兼總經理助理、供應鏈總監;2016年8月至2020年6月任福建賽特冷鏈科技有限公司副總經理;2019年4月至2020年6月任公司股東代表監事;2020年6月至今任公司總經理。2022年12月至今,任福建賽特新型建材科技有限公司執行董事。曾榮獲2018年度龍巖青年五四獎章、龍巖市勞動模范、龍巖市優秀共產黨員等榮譽。 |
汪洋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-07-14 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 汪洋先生:1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。2017年3月至今,任福建賽特新材股份有限公司采購部職員。 |
郝梅平 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-07-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 郝梅平女士:1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,教授級高工。1985年7月至今,任職于中國建筑材料工業規劃研究院?,F任中國建筑材料工業規劃研究院副總工程師。 |
鄭佳春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2023-07-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄭佳春先生:1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,教授,碩士生導師。2011年1月至今,任職于集美大學,主要從事教學、科研工作。 |
劉微芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-06-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉微芳女士:1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,副教授,中國注冊會計師,中國注冊資產評估師?,F任福州大學經濟與管理學院會計系副教授、碩士生導師。2020年6月至今,任福建賽特新材股份有限公司獨立董事。 |
羅雪濱 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2017-04-01 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 羅雪濱女士:1985年出生,共產黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2011年1月至今任職于公司,現任公司人力資源部副經理、工會主席。2020年6月至今,任公司職工代表監事,先后于2018年9月獲評“全國優秀工會積極分子”、2019年4月獲評“龍巖市勞動模范”、2021年6月獲評“龍巖市優秀共產黨員”、2022年5月獲評“福建省五一勞動獎章”、2023年4月獲評“全國五一勞動獎章”。 |
李秋玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-07-14 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李秋玲女士:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計專業,2016年10月至2019年6月,任職于福建賽特冷鏈科技有限公司財務部,2019年7月至今任職于福建賽特新材股份有限公司財務部。 |
江欽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-07-14 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 江欽先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,信息管理與信息系統專業。2009年12月至今任職于福建賽特新材股份有限公司。 |
邱玨 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2017-04-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 邱玨女士:中國國籍,無境外永久居留權,1964年5月出生,英語專業,大專學歷,經濟師。2007年10月至2010年9月任福建賽特新材料有限公司監事;2010年9月至今任本公司副總經理,主要負責公司銷售和市場拓展工作;現同時擔任福建賽特冷鏈科技有限公司執行董事和廈門菲爾牡真空技術有限公司監事。 |
張必輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2017-04-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 張必輝先生:中國國籍,無境外永久居留權,1975年10月出生,經濟學專業,本科學歷。2008年1月至2009年12月任華發紙業(福建)股份有限公司董事會秘書;2009年12月至2011年7月任北京盛世小魚網絡股份有限公司董事;2010年3月至2010年7月任北京盛世小魚網絡股份有限公司董事會秘書,2010年7月至今,任公司副總經理兼董事會秘書。 |
石芳錄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-08-23 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 石芳錄先生:1962年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,低溫工程專業,碩士研究生學歷,高級工程師。1987年8月至1996年11月,任蘭州空間技術物理研究所第二研究室工程師;1996年12月至1999年10月,任蘭州空間技術物理研究所第十研究室副主任、高級工程師;1999年11月至2001年12月,任蘭州華宇高技術應用開發公司副總經理;2002年1月至2008年9月,任蘭州華宇航天新材料股份有限公司副總經理;2008年10月至2010年3月,任蘭州空間技術物理研究所民用產業與國際合作處總工程師;2010年4月至2015年12月,任蘭州華宇航天技術應用有限責任公司副總經理;2016年1月至2021年7月,任蘭州空間技術物理研究所調研員;2021年8月至2021年11月,任蘭州真空設備有限責任公司技術顧問;2021年12月至今,任福建賽特新股份有限公司總工程師;2022年8月至今,任公司副總經理。 |
常小安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2017-04-01 |
---|
職務 | 董事長助理 |
---|
| 常小安先生:中國國籍,無境外永久居留權,1955年出生,物資管理專業,大專學歷。1998年9月至2002年3月,曾任證券時報駐福建聯絡處主任、深圳飛遠報業發行公司福建分公司經理;2002年3月至2015年10月,曾任證券時報福建記者站站長。2017年4月至今,任公司董事、董事長助理。 |
肖遠斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-12-27 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 肖遠斌先生:1989年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業,大學本科學歷。2011年8月至2013年5月,任中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所審計助理;2013年10月至2018年1月,任天健會計師事務所(特殊普通合伙)廈門分所項目經理;2018年1月至2022年5月,任中駿智能電氣科技股份有限公司財務經理;2022年5月至今,任福建賽特新材股份有限公司財務副總監。 |
謝義英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2020-06-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 謝義英女士:中國國籍,無境外永久居留權,1981年6月出生,材料科學與工程專業,本科學歷,中級工程師。2004年7月至2006年6月,任福建省隧道工程有限公司項目部檢測工程師、計量工程師、計劃經營部造價工程師;2006年7月至2009年4月,任廈門高特高新材料有限公司總經理助理;2009年5月至今歷任福建賽特新材股份有限公司綜合部經理、董事長助理、證券事務代表。 |
劉祝平 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-07-14 |
---|
職務 | 審計部經理 |
---|
| 劉祝平女士:1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,本科學歷,2000年7月至2009年6月,歷任高特高材料生產部經理助理、辦事處主任、總經理助理;曾任福建賽特新材股份有限公司副總經理。 |