徐紅運 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 內部審計機構負責人 |
---|
| 徐紅運,男,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,本科學歷,高級政工師。1998年3月至2007年12月歷任公司團委副書記、團委書記、紀委監督辦紀檢監察員、特種橋梁分廠黨支部書記、副經理;2007年12月至2016年1月歷任公司財審部黨支部書記兼副部長、成本價格處處長、黨支部書記;2016年1月至2021年12月歷任公司辦公室副主任兼人事處處長、黨支部書記、政工部副主任兼審計處副處長、政治工作部黨支部書記、副主任、紀檢監察辦公室主任兼審計處處長。 |
王小豐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 董事 董事長 代理董事會秘書 |
---|
| 王小豐先生:1975年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,2004年至2017年10月歷任武漢船用機械有限責任公司副部長、部長、副總經理;2017年10月至2021年8月任公司黨委委員、紀律檢查委員會書記;2021年8月任公司黨委副書記、總經理;2021年12月至2023年10月任公司黨委副書記、總經理、董事;2023年10月至今任公司黨委書記、董事長。 |
陳漢平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 職工董事 |
---|
| 陳漢平先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,陳漢平先生1998年3月至2010年5月歷任湖北華舟分廠副廠長、質量保證部部長;2010年5月至2019年12月歷任華舟應急副總經濟師、特橋事業部總經理、總經理助理兼武漢分公司總經理、黨總支部書記、質量安環部黨支部書記、主任;2019年12月至今任公司總經理助理、質量安環部黨支部書記、主任、總質量師。 |
高健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-07-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 高健先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。高健先生1999年3月至2001年3月歷任南京綠洲機器廠電氣設計所副所長、所長,電氣分廠廠長;2001年3月至2004年8月任南京綠洲電氣有限公司總經理;2004年8月至2005年6月任中船綠洲環保設備工程有限公司總經理;2005年6月至2017年6月歷任南京中船綠洲機器有限公司副總經理、總經理;2017年6月至2023年5月歷任中船華南船舶機械有限公司總經理、黨委書記、董事長;2023年5月至2024年5月任中國船舶集團深圳海洋科技有限公司黨委書記、董事長;2024年5月至今任中國船舶集團武漢船舶工業有限公司黨委書記、董事長。 |
傅孝思 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 傅孝思先生:1959年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師,曾任志高控股有限公司、湖北興發化工集團股份有限公司獨立董事,現任北大荒墾豐種業股份有限公司獨立董事。 |
吳志強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳志強先生:1957年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,現任應急管理部滅火救援專家,國家火災實驗室專家組成員,中國消防協會常務理事、中國安全產業協會副理事長、安全產業研究院常務副院長,高級工程師。 |
程曉陶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 程曉陶先生:1955年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,現任水利部防洪抗旱減災工程技術研究中心副主任,高級工程師(教授級)。 |
吳啟雄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-02-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 吳啟雄,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,吳啟雄先生1997年4月至2001年3月歷任重慶衡山機械廠檢計處處長助理、車間副主任;2001年3月至2011年3月歷任重慶衡山機械廠檢計處副處長、處長、公司副總工程師、黨委副書記、黨委書記;2011年3月至2016年4月任重慶衡山機械有限責任公司黨委書記;2016年4月至2017年2月歷任重慶遠風機械有限公司總經理、黨委副書記;2017年2月至2019年12月歷任中國船舶重工集團衡遠科技有限公司監事會主席、黨委副書記、工會主席;2019年12月至2022年7月歷任中國船舶重工集團衡遠科技集團有限公司監事會主席、黨委副書記;2022年7月至今任中國船舶重工集團衡遠科技集團有限公司監事會主席。 |
董曉冬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 董曉冬先生:1969年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,董曉冬先生2001年4月至2016年3月歷任武漢船用電力推進裝置研究所財務處長、所長助理;2016年3月至2017年11月任中國艦船研究設計中心總會計師、黨委委員;2017年11月至2021年8月任大連船舶重工集團公司總會計師、黨委委員;2021年8月至今任武漢第二船舶設計研究所總會計師、黨委委員。 |
李開鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李開鵬先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師,李開鵬先生1996年8月至2003年12月歷任湖北華舟廠供應處副處長、物資公司副經理、物資公司經理;2003年12月至2010年12月歷任湖北華舟辦公室常務副主任、辦公室主任、董事會秘書;2010年12月至2019年12月歷任華舟應急總經理助理、應急橋梁事業部總經理、赤壁分公司總經理兼黨總支書記、經濟運行部黨支部書記、主任兼經營計劃處處長;2019年12月至今任公司綜合管理部主任、總經濟師。 |
舒暢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 舒暢先生:1980年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,高級工程師,歷任公司技術部五室、主任、科技研發部二室主任、二部主任;2016年7月至2019年12月歷任公司科技研發部副總經理、副總工程師兼科技研發部總經理;2019年12月至2021年12月歷任公司總經理助理、規劃發展部黨支部書記、主任兼戰略規劃處處長;現任公司副總經理。 |
杜二明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-12-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 杜二明,男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,研究生學歷。杜二明先生,2012年12月至2016年10月歷任公司海外工程部亞洲市場處副處長、國際部副總經理兼亞洲市場處處長;2016年10月至2020年9月歷任公司總經理助理、國際貿易部總經理兼亞洲處處長、黨支部書記兼綜合處處長;2020年9月至2021年12月歷任公司總經理助理、政治工作部主任、證券法務部黨支部書記、主任。2021年12月至今任公司副總經理。 |
劉樹梁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-10-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 劉樹梁先生:1974年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,歷任湖北華舟物資貿易公司總經理、北京華舟貿易黨支部書記、副總經理、市場營銷部常務副總經理兼民品一處處長、市場營銷部總經理兼軍品一處處長、總經理助理。2016年10月至今任公司黨委委員、副總經理。 |