李躍先 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2008-12-16 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 李躍先先生:曾用名李耀先,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師職稱。歷任湖南文源公司技術員、廠長;1991年7月至2008年12月擔任控股股東及其前身湖南鳳巢材料有限責任公司董事長、總經理;2003年6月至2008年12月擔任公司前身湖南太陽鳥游艇制造有限公司董事長、總經理;現任公司董事長、湖南太陽鳥控股有限公司董事長、成都亞光電子股份有限公司董事長、成都浩瀚芯光微電子科技有限公司執行董事、成都亞光邁威科技有限公司執行董事、珠海太陽鳥游艇制造有限公司董事、珠海普蘭帝船舶工程有限公司董事長、珠海鳳凰融資租賃有限公司董事長等職務。 |
胡代榮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 胡代榮女士:1960年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,業于華中工學院(現華中科技大學),本科學歷,高級工程師,注冊驗船師。1982年8月參加工作,先后任交通部長江船舶設計院一室船舶設計師,中華人民共和國珠海海事局船檢處高級驗船師、助理調研員、副處長,浙江宏冠船業有限公司總工程師,山東百步亭船業有限公司總工程師。其中,2007年10月至2008年9月期間,在復旦大學EMBA培訓班學習。自2012年2月起進入公司,先后任珠海太陽鳥游艇制造有限公司技術副總經理,公司總工程師,技術副總經理,營銷副總兼總工程師。2016年4月起先后任公司副總經理、總經理、董事等職務?,F任公司董事、總經理、珠海太陽鳥游艇制造有限公司董事、珠海先歌游艇制造股份有限公司董事長、珠海鳳巢游艇制造有限公司董事長。 |
石凌濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-06-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 石凌濤先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,本科學歷,高級工程師。1989年進入成都亞光電子股份有限公司,歷任室主任、副所長、部長、副總經理、總經理?,F任成都亞光電子股份有限公司董事、總經理、成都亞光電子系統有限公司執行董事、成都華光瑞芯微電子股份有限公司董事、成都灝德科技有限公司董事長、成都中航信虹科技股份有限公司董事長、成都亞光邁威科技有限公司總經理、成都鼎順聚力企業管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。 |
劉衛斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2011-09-24 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 劉衛斌先生:1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華中理工大學(現華中科技大學),碩士學歷。1990年-2011年任教于華中科技大學船舶與海洋工程學院,一直從事艦船水動力性能、新船型研究開發、船舶設計、CFD運用研究及模型試驗技術方面等方面的科學研究和教學工作,2000年晉升為副教授,歷任華中科技大學教師、船海系副主任、拖曳水池主任,湖北省水動力重點實驗室副主任,華中科技大學艦船研究中心副主任兼研究室主任。2011年8月進入公司任職,自2011年起至今擔任公司副總經理,自2012年起至今擔任公司董事。 |
熊超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-06-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 熊超先生:中國國籍,無境外永久居留權,1962年生,畢業于湖南大學,碩士研究生學歷,高級會計師。歷任湖南省農業廳計財處副科長、學會秘書長、湖南省中青年成本研究會首屆理事;海南民福投資集團總會計師;湖南物產集團進出口總公司副總會計師;湖南大學工商管理學院副教授、碩士生導師;湖南大學產業與經濟管理辦公室副主任;湖南大學資產經營公司董事兼總經理。湖南大學后勤保障部總經濟師?,F任公司獨立董事。 |
沈曉峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-10-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 沈曉峰先生:1969年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,電子科技大學工學博士。1990年7月至2017年7月曾任電子科技大學電子工程學院助理工程師、工程師、副教授,2017年8月至今任職電子科技大學信息與通信工程學院研究員、亞光科技獨立董事。 |
馬放建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2023-05-25 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 馬放建先生:1962年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南省廣播電視大學。曾任沅江市旅游局、沅江市招商局黨組書記、局長、沅江市城市建設投資有限公司總經理、沅江市人民政府辦公室黨組副書記、常務副主任。目前任公司監事會主席。 |
王杏香 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王杏香女士:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南財經學院,本科學歷。1996年7月至2000年10月在益陽市醫藥公司任財務科長,2000年11月至2001年6月在益陽中天會計師事務所任審計,2001年7月至2008年5月在湖南豐本科技有限公司、湖南華源醫療設備有限公司任財務經理。2013年8月起曾任湖南太陽鳥游艇股份有限公司人資總監、益陽中海船舶有限責任公司財務總監?,F任公司人資總監、非職工代表監事、益陽中海船舶有限責任公司董事。 |
何少康 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 何少康先生:1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于鄭州輕工學院經濟管理專業。曾任湖南沅江市商業局百紡公司會計、深圳東華電子有限公司技術員、深圳奧盛迪有限公司軟件開發工程師,2000年至今在公司IT部門工作,現任IT主任、公司第四屆監事會職工代表監事。 |
皮長春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2012-01-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 皮長春先生:中國國籍,1963年出生,工程師,中共黨員,曾任沅江市草尾迎春商場經理,湖南鳳巢材料有限責任公司前身副總經理,董事,現任湖南太陽鳥控股有限公司董事.自2011年起至2019年3月擔任公司董事,自2012年起至今擔任公司副總經理。
吳 |
饒冰笑 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-04-21 |
---|
職務 | 副總經理 財務總監 董事會秘書 |
---|
| 饒冰笑女士,生于1973年,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南大學,獲MBA學位,是中國注冊會計師、英國特許公認會計師(ACCA)。饒冰笑女士曾先后任職于湖南省醫藥公司、華寅會計師事務所、湖大遠程網絡科技股份有限公司、中國證監會湖南監管局、中國證監會深圳證券監管專員辦事處、北京天佑投資有限公司、南京奧特佳新能源科技有限公司,現任奧特佳新能源科技股份有限公司董事、亞光科技集團股份有限公司副總經理、財務總監。 |