程宗玉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2014-09-19 |
---|
職務 | 董事長 董事 總裁 |
---|
| 程宗玉先生:1970年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,深圳市南山區政協第五屆委員會常務委員,深圳市第七屆政協委員,深圳市城市照明學會會長,深圳市照明學會專家組專家,深圳光彩事業促進會第四屆理事會理事。主編了《城市廣場燈光環境規劃設計》《城市道路橋梁燈光環境設計》《城市園林燈光環境設計》等系列叢書。2001年4月至2009年8月任名家匯有限執行董事、總經理,2009年8月至2012年9月任名家匯有限總經理。2012年9月至今任公司董事長,并擔任北京分公司、廈門分公司、合肥分公司負責人,兼任六安名家匯光電科技有限公司執行董事、安徽興鵬生態農業科技有限公司執行董事。 |
李太權 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-07-19 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 李太權先生:1973年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,曾任中國新興(集團)總公司運營管理部總經理兼安全生產辦公室主任、中國新興建筑工程有限責任公司董事長、黨委書記?,F任中國新興集團有限責任公司副總經理、黨委委員、董事會秘書。 |
張經時 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2023-12-12 |
---|
職務 | 終身名譽董事長 |
---|
| 張經時先生:1961年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2003年至2005年9月任名家匯有限合肥分公司總經理;2005年10月至2007年6月任名家匯有限副總經理、廈門分公司總經理;2007年7月至2012年9月任名家匯有限總經理;2012年至2018年9月任公司總裁;2016年11月至2019年9月任公司副董事長。曾任慶元名家匯光電科技有限公司執行董事、經理,安徽名家匯產業園開發管理有限公司執行董事?,F任北京大話神游光影科技發展有限公司董事長、安徽省天恒環境藝術工程有限公司執行董事。曾任深圳市名家匯科技股份有限公司董事。 |
李海榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-03-02 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 李海榮先生:1979年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,會計學專業。曾任路勁基建有限公司審計部經理、平頂山路勁許南公路開發有限公司財務總監。2013年6月至今,先后擔任深圳市名家匯科技股份有限公司財務經理、財務部副總監職務?,F任公司全資子公司遼寧飛樂創新節能技術有限公司執行董事、深圳市不須黎貿易有限公司執行董事、總經理、深圳閃喵信息科技有限公司監事,自2023年3月起任公司副總裁。 |
周家槺 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2023-12-12 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 周家槺先生:1995年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,法學專業,具有深圳證券交易所董事會秘書資格。歷任香港鉅聯國際投資有限公司董事長助理兼法務經理、深圳正威(集團)有限公司執行董事助理。于2022年4月入職公司擔任法務總監,負責公司法務、合規及風險控制相關工作,現任公司董事會秘書。 |
范智泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-02-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 范智泉先生:1974年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,公共組織與人力資源專業。曾任中國新興建設開發有限責任公司總法律顧問、中國新興集團有限責任公司法律合規部副總經理。2022年12月起至今,任中國新興集團有限責任公司審計風控部副總經理。 |
程治文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 27 | 任職日期 | 2022-12-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 程治文先生:男,1997年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,美國俄亥俄州立大學金融數學理學學士、紐約大學計量金融理學碩士。其于就讀學業期間,曾在易方達基金管理有限公司、基石資產管理股份有限公司實習,參與投資并購項目調研、估值建模與邏輯梳理、行業分析研究等工作。2022年2月至今擔任深圳市名家匯科技股份有限公司董秘助理。 |
周到 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2018-09-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周到先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,注冊會計師,注冊稅務師,注冊資產評估師,現任深圳聚鑫會計師事務所(普通合伙)合伙人;深圳市中翔塑膠五金制品有限公司監事、深圳市蔚藍海岸假日酒店管理有限公司監事、偉興行貿易(深圳)有限公司監事、瑞鑫百奧生物科技(深圳)有限公司監事、東莞市巨嘉星源投資管理有限公司監事;東莞市星源物業管理有限公司執行董事及經理、深圳市長江水財稅顧問有限公司執行董事及總經理、深圳市善水財稅代理有限責任公司執行董事及總經理、深圳市長江匯通商務秘書有限公司執行董事及總經理、深圳市匯通易達商務秘書有限公司執行董事及總經理;京洲聯信長江(深圳)稅務師事務所有限公司執行董事、深圳市星源匯達工業園投資有限公司執行董事、蕪湖縣海源苗木花卉有限公司執行董事、蕪湖縣海源投資管理有限公司執行董事、蕪湖縣海川投資咨詢有限公司執行董事、深圳朗特智能控制股份有限公司獨立董事。自2018年9月起任公司獨立董事。 |
蔣巖波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣巖波先生:1966年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授,工業經濟學學士、法學第二學士、政治經濟學博士。歷任江西財經大學法學院副院長、圖書館館長,曾任江西省人民代表大會內務司法委員會法律顧問、南昌市仲裁委員會仲裁員、江西省保險業協會調解員、景德鎮農村商業銀行股份有限公司獨立董事、康達新材料(集團)股份有限公司獨立董事。2015年12月至今,任江西財經大學法學院教授、博士生導師及中國法學會經濟法研究會理事,主要從事競爭法學方向的學術研究,出版專著、教材8部,在國內外學術期刊公開發表學術論文30余篇,主持完成國家社科基金課題2項、教育部人文社會科學研究課題2項、江西社會科學研究“十二五”(2011)規劃重點項目1項,現兼任比亞迪股份有限公司獨立董事、廣東道氏技術股份有限公司獨立董事、深圳百果園實業(集團)股份有限公司獨立董事、江西水利投資集團有限公司外部董事。 |
張博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張博先生:1965年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,助理會計師,1986年至1988年任職安徽省黃山旅游管理局財務處會計;1988年至1992年擔任中國電子物資安徽公司深圳分公司財務部總經理;1992年至1996年擔任深圳市羅湖區工商綜合公司財務部總經理;1996年至2006年擔任深圳市商業銀行和平路支行行長;2006年至2013年擔任平安銀行深圳分行深圳新洲支行、常興支行、紅樹灣支行行長;2013年至2014年擔任中信銀行深圳分行深圳前海分行副行長;2015年4月至2021年5月,擔任深圳市民德電子科技股份有限公司獨立董事;2014年7月至今為深圳市前海榮耀資本管理有限公司合伙人。 |
胡艷君 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2016-10-18 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 胡艷君女士:1979年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,歷任深圳市名家匯科技股份有限公司工程部技術員、工程部經理?,F任公司市場服務中心副總經理、慶元名家匯光電科技有限公司監事、山東省名家匯交通科技有限公司監事會主席,自2016年10月起任公司監事會主席。 |
李娜娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2017-12-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李娜娜女士:1982年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,歷任深圳市名家匯科技股份有限公司對外合作部經理、分支機構管理中心總監?,F任公司公共關系部及戰略合作中心總經理、公司沈陽分公司、重慶分公司負責人、山東省名家匯交通科技有限公司監事,自2017年12月起任公司監事。 |
楊偉堅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2012-09-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 楊偉堅先生:1981年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2006年1月加入名家匯,現任公司業務發展中心業務總監、貴州分公司負責人。自2012年9月起任公司職工代表監事。 |
盧建春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-03-02 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 盧建春先生:男,出生于1980年7月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,漢語言文學專業。曾先后在東莞市俊達家具有限公司擔任總經理辦公室事務助理、人事行政主管及經理;曾任東莞勤上光電股份有限公司人力資源及行政經理、福建雨露光電科技有限公司人力資源及行政總監、總經理助理及深圳國藩管理咨詢有限公司總經理。2016年11月入職公司,先后擔任人力資源及行政總監、總裁辦主任;現任公司全資子公司名匠智匯建設發展有限公司執行董事、總經理、深圳市招才寶信息科技有限公司執行董事、總經理及深圳市金誠達熱流道科技有限公司監事。 |
彭銀利 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 審計部負責人 |
---|
| 彭銀利:女,漢族,1975年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級會計師。2002年3月至2012年12月任公司財務經理,2012年12月至2019年9月任公司財務總監,2018年1月至2019年9月任公司董事。2019年9月起任董事長助理,2020年1月起任內部審計負責人。 |
韋曉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-02-28 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 韋曉先生:男,出生于1979年11月,中國國籍,無境外永久居留權,理學碩士,國際咨詢與會計專業。曾任安永華明會計師事務所審計部高級審計、普華永道咨詢(深圳)有限公司北京分公司企業并購部助理經理、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司北京分公司企業融資部經理及并購部經理、國投財務有限公司審計稽核部高級業務經理、中融國際信托有限公司風險管理部項目審查經理、泰禾集團股份有限公司財務部財務副總監。 |
饒依琳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 饒依琳:女,漢族,1990年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,法學學士,其于2011年獲得法律職業資格證書,具有證券從業資格、基金從業資格、初級會計資格、中級經濟師資格(金融專業),于2016年12月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任武漢翼達建設服務股份有限公司風險控制部法務專員、氣派科技股份有限公司證券法律事務部法務主管、深圳市金百澤電子科技股份有限公司證券事務代表、深圳萬潤科技股份有限公司證券事務代表。2020年12月初入職公司擔任證券法務部副總監。 |