張雪儀 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2018-04-25 |
---|
職務 | 內部審計機構負責人 |
---|
| 張雪儀:女,1989年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2012年8月起,歷任公司費用、成本會計,新勁剛(香港)公司財務部副經理,2018年4月至今任公司內部審計機構負責人。 |
王剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2012-07-25 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 王剛先生:1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中南大學MBA進修結業。曾任香港李兆峰公司技術部經理、佛山市時通公司總經理、佛山星寶機械有限公司總經理。自公司創立至今任公司董事長、總經理。 |
王婧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-03-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王婧女士:1972年8月出生,群眾,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任公司信息管理部主任,2015年3月至今任公司董事。 |
桑孝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-10-25 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 桑孝:男,1989年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,群眾,畢業于西安電子科技大學測控技術與儀器專業,2012年7月入職公司全資子公司廣東寬普科技有限公司,現任公司董事、副總經理、寬普科技董事、常務副總經理兼總工程師。 |
鄒衛峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2020-10-28 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 鄒衛峰先生:1976年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年5月至2010年11月,任職安信證券中小企業融資部業務副總裁;2010年12月至2019年5月,先后任職恒泰證券投資銀行部業務董事、董事副總經理、董事總經理、華南部副總經理、保薦代表人;2019年6月至2020年10月,任職民生證券投資銀行部執行總經理、保薦代表人;2020年10月28日起任公司副總經理,2020年12月31日至今,任公司董事;2021年3月,任知諾咨詢(廣州)有限公司法定代表人、執行董事;2022年10月14日至今,任公司全資子公司廣東寬普科技有限公司董事長。 |
朱映彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-07-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 朱映彬先生:1984年8月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居住權,新加坡南洋理工大學博士學位。人才引進到華南理工大學工作,現任電子與信息學院/微電子學院副教授,碩士生導師,主要研究激光傳輸與光通信,半導體與真空微納電子器件。發表論文40余篇。包括中科院一區論文2篇,二區論文20余篇,授權中國發明專利3項。曾獲浙江大學竺可楨獎學金,國際電氣電子工程師協會博士生獎。主持國家基金等多個項目。 |
張志杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-07-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張志杰先生:1970年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居住權,華南理工大學材料物理化學專業博士。曾任國營4404廠助理工程師,現任華南理工大學材料學院教授,博士/碩士研究生導師。長期從事材料科學與工程的教學及科研工作,為廣東省首批揚帆計劃創新創業團隊帶頭人,先后主持國家自然科學基金項目、廣東省重大科技專項、廣東省省部產學研重大專項等省部級以上科研項目二十多項,獲發明專利授權二十多件,發表科研論文數十篇,主編出版高等學校教材一本,獲廣東省科學技術獎二等獎、三等獎各一次,其它廳局級科技獎勵四次。 |
曾瀾 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-07-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 曾瀾先生:1971年11月出生,中國民主促進會會員,中國國籍,無境外永久居留權,1994年7月中國人民大學本科畢業。2010.9-2012.7華南理工大學管理學院工商管理碩士課程班學習,中國注冊會計師,注冊資產評估師。1994.9-1996.10湖南大農集團投資部部長助理,1996.10-1997.7湖南省商業廳信息處[湖南商情]編輯,1997.7-1999.8三一重工監事會審計專員,1999.10-2002.6廣州南華會計師事務審計一部經理,2002.7-2004.8中聯資產評估有限公司南方分公司項目經理,2004.11-2015.8廣州藍濤會計師事務所所長,2015.11-2018.8中天運會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所副所長,2018.9-至今中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所總經理。 |
劉平安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2012-07-25 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 劉平安先生:1969年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,吉林大學材料科學系凝聚態物理專業碩士,曾任廣東省測試分析研究所助理研究員,現任華南理工大學材料科學與工程學院副教授,廣東省X射線衍射專業委員會委員兼學術秘書,廣東省材料學會會員。近年來在國內外著名刊物上發表論文超過60余篇,其中10余篇被SCI、EI收錄,出版專著《X射線衍射分析原理與應用》。曾先后參與多個國家自然科學基金項目、廣東省省部產學研項目、廣東省重點攻關項目、廣東省財政技術創新專項資金項目等十多項科研項目。2009年至今任公司企業科技特派員,2012年7月至今任公司監事會主席。 |
徐汝淳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2018-07-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 徐汝淳先生:1990年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。曾任佛山市南海南華金屬寶石有限公司質檢員 ,佛山保立佳化工有限公司品管員 。2016年5月入職公司全資子公司佛山市康泰威新材料有限公司,歷任質檢部副經理,現任質檢部經理。2018年7月至今任公司監事。 |
麥秋連 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-07-09 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 麥秋連女士:1984年7月12日出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2007年8月至2012年6月佛山市集豪金屬制品有限公司任人事主管,2013年3月至2013年11月佛山市瑞紳科技有限公司任人事行政主管,2014年2月至2018年6月佛山市南海區安鑫金屬實業有限公司任人事行政主管,2018年7月至今佛山市康泰威新材料有限公司任行政經理。 |
周一波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-07-09 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 周一波:男,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2018年12月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2009年10月至今任職于公司,歷任公司承包線管理部經理助理、樹脂磨具廠副廠長、證券事務部經理;2019年2月12日至2021年7月,任公司證券事務代表;2021年7月至今,任公司董事會秘書。 |
林鴻雁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-07-05 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 林鴻雁:男,1985年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學碩士,中國注冊會計師。2009年12月至2024年3月期間,任職于安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所,歷任審計員、高級審計員、審計經理及高級審計經理;2024年3月18日起加入公司,任戰略投資部總監。2024年1月1日起,受聘擔任廣東外語外貿大學會計學院專碩中心校外實踐導師,聘期4年,自2024年1月1日至2027年12月31日。 |
鄒志鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2021-07-09 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 鄒志鋒:男,1994年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,群眾,大專學歷,2016年10月入職公司,2017年12月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,歷任公司證券事務部專員、證券事務代表等職位。 |