周華松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 周華松先生:1966年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,廈門市衛廚行業協會榮譽會長、廈門大學知識產權研究院兼職教授、湖南異地商會(全球)聯合會總會長。2004年5月至今擔任公司的董事長、總經理,現任公司董事長兼總經理、松霖家居執行董事兼總經理、漳州松霖執行董事兼總經理、勵眾合執行事務合伙人、聯正智創執行事務合伙人、信卓智創執行事務合伙人等。 |
吳文利 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 吳文利女士:1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?,F任公司副董事長、香港松霖集團董事、松霖家居監事、生活空間公司執行董事兼總經理等。 |
陳斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 陳斌先生:1976年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學碩士、工商管理碩士,高級工程師,褔建省特支“雙百計劃”人才,廈門市拔尖人才。2007年至今任職于公司,現任公司董事、副總經理。 |
魏凌 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 董事 財務負責人 副總經理 |
---|
| 魏凌女士:1972年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年5月至今任職于公司,現任公司董事、副總經理、財務總監。 |
粘本明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 粘本明先生:1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年2月至2014年11月任職于公司,2014年12月至今任職于松霖家居,現任公司董事、松霖家居運營副總經理。 |
吳朝華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 吳朝華女士:1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年2月至今任職于公司,現任公司董事、董事會秘書。 |
廖益新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2020-05-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 廖益新先生:1957年12月出生,漢族,中國國籍,未有任何國家和地區的永久境外居留權,法學碩士?,F任公司獨立董事,廈門大學法學院教授、博士生導師、國際稅法與比較稅制研究中心主任,廈門萬里石股份有限公司、廈門松霖科技股份有限公司、廈門渡遠戶外用品股份有限公司、安徽廬江龍橋礦業股份有限公司獨立董事。 |
王穎彬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-05-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王穎彬女士:1975年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,2001年畢業于國家海洋局第三海洋研究所,碩士,2001年起從事病毒分子生物學領域和公共衛生領域工作,主持或參與了傳染病重大專項,863計劃,福建省科技重大專項等多項國家及省部級科研項目。作為第二完成人研制的“人類T淋巴細胞白血病病毒重組抗原及抗體診斷試劑盒的研制”獲2005年度教育部提名國家科技進步二等獎。2013年至今,任廈門大學公共衛生學院部門工會主席,現任福建三木集團股份有限公司獨立董事、薪酬委員會主任委員、戰略委員會委員,廈門松霖科技股份有限公司獨立董事,廈門延江新材料股份有限公司獨立董事,多想云控股有限公司獨立非執行董事。 |
李成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-05-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李成先生:1979年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居住權,博士學位、教授、哥倫比亞大學訪問學者,歷任廈門大學會計系助理教授、副教授、MPAcc中心副主任、會計系副主任,現任廈門大學會計系教授、全國會計領軍人才(學術五期后備)、中國國際稅收研究會學術委員、中國會計學會會員、福建省高新技術企業評審專家、廈門市財政學會副會長、萬達信息股份有限公司監事。 |
李麗英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2017-06-29 |
---|
職務 | 監事會主席 監事 |
---|
| 李麗英女士:1969年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2007年2月至今任職于公司,現任公司監事、漳州松霖智能家居有限公司監事、行政部副總經理、廈門松霖生活空間有限公司監事、廈門人水科技有限公司監事、廈門信卓力聯投資有限公司監事、廈門松霖投資管理有限公司監事。 |
邱小婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2022-05-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 邱小婷女士,1994年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2018年7月至今任職于公司,現任公司行政總助。 |
楊玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-05-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 楊玲女士:1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,曾先后任職于東莞啟益電器有限公司、廈門寶龍工業股份有限公司、松霖投資。2007年2月至今任職于公司,現任公司監事、行政部總監。 |
曹斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-08-29 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 曹斌先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士,廈門市高層次人才,第九屆廈門市海滄區政協委員。曾先后任職于廈門燦坤實業股份有限公司、廈門松霖投資管理有限公司。2007年至今任職于公司,現任公司副總經理。 |
林建華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-07 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| |