郝夏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2019-12-06 |
---|
職務 | 內審負責人 |
---|
| 郝夏女士:1984年出生,中國國籍,研究生學歷。2011年1月至2016年5月安永華明會計師事務所高級審計師;2016年5月至今,歷任北京晶澳太陽能光伏科技有限公司審計監察委員會審計經理、審計高級經理、審計總監、助理總裁;2019年12月至今任公司內審負責人。 |
靳保芳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 72 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 董事 董事長 總經理 |
---|
| 靳保芳先生:1952年出生,中國國籍,無境外居留權,高級政工師、高級經濟師。1972年4月被選送到邢臺地區財貿學校學習,1974年6月任邢臺地區水泥廠籌建處會計,1975年10月任寧晉縣農機局辦公室主任,1984年3月任寧晉縣農機局副局長、農機供應公司經理,1992年任河北省寧晉縣電力局黨委書記、局長。2003年至今任晶龍實業集團有限公司董事長,2005年5月至今任晶澳太陽能有限公司董事長。2019年12月至今任公司董事長、總經理。曾獲河北省勞動模范,河北省杰出企業家,全國“五一”勞動獎章,全國勞動模范等榮譽稱號,是第十屆、第十一、第十二屆全國人大代表。 |
陶然 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 陶然先生:1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2012年5月至2015年3月,任上海晶澳太陽能光伏科技有限公司CEO辦公室助理;2015年3月至2015年6月,任上海晶澳太陽能光伏科技有限公司助理總裁;2015年7月至2018年1月,任北京晶澳太陽能光伏科技有限公司助理總裁;2018年1月至今,任北京晶澳太陽能光伏科技有限公司副總裁;2019年12月至今任公司董事、副總經理。 |
曹仰鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 曹仰鋒先生:1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。2018年11月至今任晶澳太陽能有限公司戰略品牌委員會主任;2019年12月至今任公司董事;兼任北京大學光華管理學院管理實踐教授。 |
賈紹華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 74 | 任職日期 | 2022-12-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 賈紹華先生:1950年出生,中國國籍,經濟學博士、教授、研究員。中央財經大學、中國社會科學院大學研究生導師,中國法學會財稅法學研究會副會長。歷任國家稅務總局揚州稅務進修學院院長,海南省國家稅務局副局長,中國稅務出版社總編輯,中央財經大學稅收教育研究所所長,享受國務院特殊津貼。2022年12月起任公司董事。 |
靳軍輝 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-12-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 靳軍輝女士:1978年出生,中國國籍,研究生學歷。1996年至2009年,歷任河北省寧晉縣委辦事員、科員、副科長;2009年至2021年,歷任河北省直工委統戰(群工)部副主任科員、主任科員,省直團工委書記,省直工委黨建督查室主任;2021年至今,任公司助理總裁;2022年12月起任公司董事。 |
楊愛青 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-04-29 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 楊愛青先生:1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年至2009年,歷任晶澳太陽能有限公司技術員、班長、線長、車間主任、生產部副經理等職務;2009年9月至2015年12月,歷任晶澳(揚州)太陽能科技有限公司生產部經理、工藝部經理、制造總監、總經理助理、副總經理、常務副總經理等職務;2016年至2017年3月,任上海晶澳太陽能科技有限公司總經理職務;2017年至2021年,歷任晶澳(揚州)太陽能科技有限公司總經理、智造第二事業部總經理、公司助理總裁;2022年4月至今,任公司副總經理;2022年6月至今任公司董事。 |
趙玉文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 85 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 趙玉文先生:1939年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1978年調入北京太陽能研究所,先后任研究員、副所長、研究所總工程師等職;1999年至2017年,任中國可再生能源學會(原中國太陽能學會)副理事長兼中國太陽能光伏專業委員會主任等職;2017年至2022年3月,任中國可再生能源學會監事長;2010年至今,任順風國際清潔能源有限公司獨立董事;2009年10月至2018年7月,任晶澳太陽能控股有限公司獨立董事;2005年至2017年,任國際光伏科學和工程會議(PVSEC)國際咨詢委員會委員及世界光伏會議(WCPEC)國際咨詢委員會委員;2017年起任國際光伏科學和工程會議(PVSEC)國際咨詢委員會榮譽委員;2019年12月至今任公司獨立董事。 |
張淼 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張淼女士:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2005年7月至2012年6月,任北京市東城區人民檢察院公訴處,檢察官、處長;2012年7月至2014年5月,任北京市李曉斌律師事務所訴訟部主任;2014年5月至今,任北京市浩天信和律師事務所高級合伙人;2019年12月至今任公司獨立董事。 |
秦曉路 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 秦曉路女士:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,正高級會計師,福建省管理會計領軍人才,廈門國家會計學院(兼職)碩士研究生導師。2005年3月至2012年7月,歷任福建中郵普泰移動設備有限公司財務副總監、財務總監;2012年7月至今,歷任福建奧元集團有限公司財務總監、常務副總裁、執行總裁;2019年12月至今任公司獨立董事。 |
李運濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李運濤先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年1月至今,歷任晶龍實業集團有限公司財務科長、財務經理、財務管理中心主任、投資事業部高級經理、總經理助理;2019年12月至今任公司監事會主席。 |
李京 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李京女士:1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2013年7月至2015年8月,任北京京城環保股份有限公司市場經理;2015年8月至今,任北京晶澳太陽能光伏科技有限公司高級經理;2019年12月至今任公司監事。 |
李彬彬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 28 | 任職日期 | 2019-12-05 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李彬彬女士:1996年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2017年11月至2019年2月,北京晶澳太陽能光伏科技有限公司行政前臺;2019年2月至今,任北京晶澳太陽能光伏科技有限公司行政秘書;2019年12月至今任公司職工代表監事。 |
武廷棟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-12-06 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 武廷棟先生,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年至2003年,任復旦網絡公司項目經理;2003年至2006年,任上海欣能公司信息安全經理;2006年至2008年,任Resilience公司技術經理;2008年至2009年,任諾基亞公司咨詢顧問;2009年至2011年,任CheckPoint公司咨詢顧問;2011年至2018年,歷任晶澳控股公共關系部高級經理、電站開發項目部高級經理、電站事業部副總經理、董事會秘書、助理總裁;2018年7月至今,任晶澳太陽能助理總裁;2019年4月至今,任晶澳太陽能董事。 |
李少輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-12-06 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 李少輝先生,1974年出生,中國國籍,碩士學位,會計師,中國注冊會計師,中國注冊稅務師,中國注冊資產評估師,曾任邢臺華信會計師事務所有限公司審計師,邢臺鑫暉銅業特種線材有限公司財務總監,邢臺金鑫稅務師事務所有限公司法人、總經理,河北天方資產評估有限公司股東、監事,晶澳太陽能有限公司財務總監、副總經理,北京晶澳太陽能光伏科技有限公司財務總監、助理總裁。 |
袁海升 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-12-09 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 袁海升先生,1988年出生,中國國籍,本科學歷,于2015年取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2014年至2019年任職于秦皇島天業通聯重工股份有限公司證券部;2020年1月任公司證券事務部經理;2021年12月至今任公司證券事務代表。 |