彭騫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2013-01-22 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 彭騫:中國國籍,無境外永久居留權,男,1974年出生,本科學歷,制冷設備與低溫技術專業。1997年6月至2004年6月,任廣州愛斯佩克環境儀器有限公司營業部副部長,從事市場銷售;2004年6月至2005年11月為創業籌備期;2005年11月至2009年8月任武漢英泰斯特電子技術有限公司執行董事,從事市場銷售;2006年6月至2010年12月,任廣州華測電子技術有限公司執行董事、經理,從事市場銷售。2006年4月至今,歷任精測電子監事、執行董事、經理、董事長兼總經理,全面負責公司經營?,F任精測電子董事長、總經理 |
陳凱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2013-01-22 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 陳凱:中國國籍,無境外永久居留權,男,1977年出生,研究生學歷,通信與信息系統專業。1999年至2008年先后于武漢眾友科技技術有限公司、武漢長征火箭科技有限公司、武漢郵電科學研究院、武漢英泰斯特電子技術有限公司從事研發工作。2008年5月至今,歷任精測電子產品部經理、監事、副總經理、總經理,主要負責公司研發和生產業務?,F任精測電子副董事長。 |
沈亞非 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2013-01-22 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 沈亞非:中國國籍,無境外永久居留權,男,1978年出生,本科學歷,電子學與信息系統專業。2000年至2009年,先后于武漢武大英康集成媒體有限公司、武漢長征火箭科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司寬帶接入部任硬件研發工程師,從事硬件研發工作。2009年至今歷任精測電子研發部經理、副總經理,主要從事研發工作?,F任精測電子董事、副總經理。 |
王寧寧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-02-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王寧寧女士:1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月加入華工科技產業股份有限公司,從事項目管理、戰略管理相關工作。2014年加入精測電子,歷任公司知識產權部經理、行政部經理、行政總監、人力資源負責人,負責公司知識產權管理、行政管理和人力資源管理工作?,F任精測電子人力資源、行政負責人,兼工會主席。 |
馬駿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2019-02-18 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 馬駿:中國國籍,無境外永久居留權,男,1979年出生,博士研究生學歷,凝聚態物理專業。2007年7月至2015年6月,任上海天馬微電子有限公司技術開發部經理、研發中心副總工程師、研發中心總監、高級總監;2015年6月至2017年11月,任天馬微電子股份有限公司助理總經理;2017年12月至2020年11月,兼任天馬微電子股份有限公司顧問;2018年加入精測電子,在上海精測半導體技術有限公司等重要子公司擔任董事、總經理等職務,現任精測電子董事、副總經理、半導體事業群總經理。 |
劉榮華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 劉榮華:中國國籍,無境外永久居留權,男,1985年出生,本科學歷,自動化專業。2006年加入精測電子,歷任公司研發工程師、項目經理、產品線經理、事業部經理,負責技術與產品的規劃、研發、運營;在武漢精立電子技術有限公司等重要子公司擔任董事、總經理等職務,現任精測電子董事、副總經理、顯示事業群總經理。 |
張慧德 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-04-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張慧德女士:1964年4月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷,注冊會計師,中國會計學會會員,歷任湖北富邦科技股份有限公司獨立董事、安正時尚集團股份有限公司獨立董事、湖北臺基半導體股份有限公司獨立董事中南財經政法大學會計實驗中心常務副主任等職?,F任中南財經政法大學副教授、碩士研究生導師,兼任武漢高德紅外股份有限公司獨立董事、長江出版傳媒股份有限公司獨立董事,武漢精測電子技術股份有限公司獨立董事。 |
季小琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-09-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 季小琴:中國國籍,無境外永久居留權,女,1963年出生,博士研究生學歷,管理學(會計學)專業,中國注冊會計師非執業會員,中國會計學會資深會員。1989年至2021年,歷任江西財經大學助教、講師,黃石邦柯科技股份有限公司獨立董事,廣州華工百川科技股份有限公司獨立董事,廣東太安堂藥業股份有限公司獨立董事、湖北鼎龍控股股份有限公司獨立董事?,F任中南財經政法大學副教授,兼任金財互聯控股股份有限公司獨立董事、廣東億源通科技股份有限公司獨立董事、廣州紫科環??萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?、精測電子獨立董事、湖北省歐美同學會理事、九三學社湖北省委第七屆婦女工作委員會委員。 |
馬傳剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-02-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 馬傳剛:中國國籍,無境外永久居留權,男,1970年出生,碩士研究生學歷,法學專業。1995年至2001年任武漢證券有限公司職員,2001年至2007年任中國證監會湖北證監局主任科員、公職律師,2007年至2009年任湖州金泰科技股份有限公司副總經理兼董事會秘書,2010年至2019年任瑞益榮融(北京)投資管理有限公司經理。目前兼任深圳萬潤科技股份有限公司獨立董事、湖北雙環科技股份有限公司獨立董事、北京華錄百納影視股份有限公司獨立董事、瀛通通訊股份有限公司獨立董事。 |
苗丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2022-02-11 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 苗丹:中國國籍,無境外永久居留權,女,1983年出生,本科學歷,國際經濟與貿易專業。2005年7月至2007年,任珠海保稅區虹揚電子科技有限公司銷售;2007年至2013年12月,任深圳創維數字技術有限公司海外營銷中心副總經理;2015年4月至2017年3月,任深圳樂行天下科技有限公司副總經理;2017年4月加入精測電子,現任海外營銷副總經理,負責海外市場業務。 |
雷新軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-02-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 雷新軍:中國國籍,無境外永久居留權,男,1982年出生,碩士研究生學歷,控制理論與控制工程專業。2009年7月至2010年7月,任佑圖物理應用科技發展(武漢)有限公司開發工程師;2010年7月至2012年9月,任武漢賽林德船舶科技有限公司開發工程師,從事電氣控制產品設計和軟硬件開發工作;2012年9月至今,歷任精測電子研發工程師、項目經理、產品經理、技術支持部經理、產品線負責人、產品中心副總經理,負責電子檢測產品線運營和產品中心產品管理業務。 |
歐昌東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-02-11 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 歐昌東:中國國籍,無境外永久居留權,男,1982年出生,研究生學歷,通信與信息工程專業。2009年6月至2010年10月,任武漢凌特電子技術有限公司工程師,從事FPGA開發工作;2010年10月至2012年7月,任武漢閃圖科技有限公司主管,從事FPGA開發工作;2012年8月加入精測電子,歷任精測電子FPGA工程師、主管、研發部-光學檢測部經理,負責AOI與DeMura光學檢測系統相關研發業務。 |
劉炳華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-08-02 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 劉炳華:中國國籍,無境外永久居留權,男,1988年出生,本科學歷,法學專業。2011年任職于深圳市瑞凌實業集團股份有限公司證券部,2012年加入精測電子證券部,歷任證券部經理、證券事務代表,現任副總經理、董事會秘書。 |
曾燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-04-10 |
---|
職務 | 審計總監 |
---|
| 曾燕女士:1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子信息工程專業。2006年至2010年先后任職于冠捷顯示科技(武漢)有限公司、武漢藍星科技股份有限公司,主要擔任項目經理職務。2010年加入精測電子,歷任公司研發中心項目管理部經理、計劃物控部經理、總經理辦公室負責人、總經理助理。 |
游麗娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-05-28 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 游麗娟:中國國籍,無境外永久居住權,女,1979年出生,本科學歷,會計專業。2002年至2013年先后任職于人人樂連鎖商業集團股份有限公司、湖北致遠科技集團股份有限公司、武漢康普常青軟件技術股份有限公司,主要從事財務工作。2013年10月至今2020年5月,擔任公司財務部經理?,F任精測電子財務負責人。 |
程敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2021-08-02 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 程敏:中國國籍,無境外永久居留權,女,1994年出生,本科學歷,統計學專業。2015年任職于廣東和誠信息技術有限公司財務部,2016年加入精測電子,現任證券法務部經理、證券事務代表 |