周劍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2016-04-21 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 周劍:董事長,男,1976年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年8月至2002年10月任美國科視達(中國)有限公司銷售工程師、銷售經理、華南分部總經理;2003年1月至2015年12月任深圳市南杰星實業有限公司執行董事;2009年8月至2012年10月任深圳市邁為科技有限公司董事長;2010年9月至2016年4月任吳江邁為技術有限公司董事長,2016年5月至今任蘇州邁為科技股份有限公司董事長。 |
王正根 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2016-04-21 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 王正根:董事、總經理,男,1972年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年8月至1999年3月任深圳泰豐電子有限公司企劃專員、企劃課長;1999年4月至2001年3月任邦深電子(深圳)有限公司統籌部主管、副理;2001年4月至2003年3月任傲天宏(深圳)有限公司供應鏈經理及SMT部經理;2003年4月至2017年4月任深圳市南杰星實業有限公司總經理、執行董事;2009年8月至2012年10月任深圳市邁為科技有限公司董事、總經理;2010年9月至2012年7月任吳江邁為技術有限公司董事、總經理;2012年7月至2016年4月任吳江邁為技術有限公司董事;2016年5月至今,任蘇州邁為科技股份有限公司董事、總經理。 |
劉瓊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-11-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 財務總監 董事 |
---|
| 劉瓊:董事、董事會秘書、財務總監,男,1974年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,澳大利亞公共會計師,已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。1992年7月至2000年3月任安徽天鵝空調器有限公司任副科長;2000年4月至2002年4月任蚌埠新城區財經局科員;2002年5月至2007年2月任蘇震熱電有限公司總賬會計;2007年3月至2011年3月任萊克電氣股份有限公司財務經理;2011年3月至2016年11月任蘇州皇家投資有限公司財務總監;2016年11月2020年4月,任蘇州邁為科技股份有限公司董事會秘書兼財務總監。2020年4月至今,任蘇州邁為科技股份有限公司董事、董事會秘書兼財務總監。 |
李強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-04-20 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 李強:董事、副總經理,男,1979年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2005年6月至2009年9月任日本SAKI株式會社上海分公司任開發主管;2009年9月至2012年7月任上海復蝶智能技術有限公司技術總監,聯合創始人;2012年7月至2016年4月任吳江邁為技術有限公司高級工程師,研發副總監,研發總監;2016年5月至2020年4月任蘇州邁為科技股份有限公司研發總監;2020年4月至今任蘇州邁為科技股份有限公司副總經理,研發總監.。 |
劉躍華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-02-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉躍華:獨立董事,男,1978年07月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2015年研究生畢業于廈門大學,碩士研究生學歷。2005年3月至2008年7月,擔任參天制藥(中國)有限公司公司財務經理。2008年7月至2015年4月,擔任江蘇華星會計師事務所有限公司高級項目經理。2015年4月至2019年6月,擔任天健會計師事務所(特殊普通合伙)高級經理;2019年7月至今,擔任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人。已取得注冊會計師、稅務師、注冊造價師、英國皇家特許會計師等資格。 |
趙徐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-02-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 趙徐:獨立董事,男,1980年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,民商法專業碩士,2005年7月至2015年8月,在江蘇劍橋人律師事務所執業,擔任聘用律師;2015年8月至今,在江蘇蘭創律師事務所執業,擔任主任一職;2017年3月至今,擔任江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司監事會主席。亞洲風險與危機管理協會成員,蘇州“3212”工程律師計劃人員,中國上市公司法律風險實證研究課題組成員,私募英才計劃人員,江蘇省企業戰略研究會理事。參與編制《上市公司法律實務指引》(法律出版社)等法律專著,發表《Earnout條款在投資中的適用》《私募股權投資基金認定、合規評價和應對方案》《地面集中式光伏電站投資模式、風險評估和實務》等法律文章。 |
袁寧一 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2023-02-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 袁寧一:獨立董事,女,1966年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,2008年8月至今任常州大學教授、博士生導師?,F任江蘇省光伏科學與工程協同創新中心副主任、江蘇省光伏科學與技術國家重點實驗室培育建設點副主任、江蘇省太陽能電池材料與技術重點實驗室主任。長期從事太陽能電池材料與器件方面的研究,包括晶硅電池、染料敏化太陽能電池、量子點太陽能電池、半導體化合物太陽能電池、硅納米線太陽能電池以及鈣鈦礦太陽能電池。獲國家技術發明二等獎1項,國家科技進步二等獎1項,獲中國石油和化學工業聯合會技術發明特等獎1項,省部級一等獎3項以及中國專利銀獎1項。。 |
夏智鳳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2017-04-05 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 夏智鳳:監事會主席,女,1963年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1982年6月至2007年12月任上海賓館市場營銷部經理,2008年1月至今任上海浩視儀器科技有限公司外貿部經理,2017年4月至今,任蘇州邁為科技股份有限公司監事會主席。 |
馬奇慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-02-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 馬奇慧:監事,女,1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2010年10月至2012年3月,任蘇州國發創新資本投資有限公司投資經理助理;2012年4月至2013年4月,任東亞銀行(中國)有限公司蘇州分行對公客戶經理;2013年4月至今,任吳江東運創業投資有限公司副總經理。 |
羅曄 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-04-20 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 羅曄:職工代表監事,女,1986年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010年12月至2017年旺能光電(吳江)有限公司任人力資源專員;2017年2月至2020年4月任蘇州邁為科技股份有限公司人事課長;2020年4月至今任蘇州邁為科技股份有限公司監事、人事課長。 |
施政輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2017-04-05 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 施政輝:副總經理,男,1977年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2000年7月至2004年5月任良瑞電子(深圳)有限公司機械工程師;2004年7月至2006年5月擔任深圳大族數控科技有限公司主管工程師;2006年7月至2009年8月任深圳市冰??萍加邢薰緳C械主管;2009年8月至2012年8月,擔任深圳市邁為科技有限公司技術總監、監事;2010年9月至2012年7月任吳江邁為技術有限公司研發總監;2012年8月至2016年4月任吳江邁為技術有限公司總經理兼研發總監;2016年5月至2017年4月,任蘇州邁為科技股份有限公司監事會主席、研發總監;2017年4月至今任蘇州邁為科技股份有限公司副總經理、研發總監。 |
李定勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2020-04-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李定勇:副總經理,男,1985年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年7月至2009年3月任東莞市第士高國際有限公司銷售工程師;2009年4月至2011年8月任深圳市南杰星實業有限公司銷售經理;2011年8月至2014年11月任吳江邁為技術有限公司銷售副總監;2014年11月至今蘇州邁為自動化設備有限公司銷售副總監、銷售總監;2020年4月至今任蘇州邁為科技股份有限公司副總經理。 |
徐孫杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2018-12-31 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 徐孫杰:證券事務代表,男,1988年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。2014年6月至2016年12月任蘇州昆侖綠建木結構科技股份有限公司會計;2017年2月至今任蘇州邁為科技股份有限公司證券事務代表。 |