馮鑫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 馮鑫先生:1972年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,高級物流師、企業培訓師。主要工作經歷:1992年8月至2009年4月歷任中國外輪理貨總公司珠海分公司業務部經理、助理總經理、副總經理;2009年4月至2010年1月任珠海港控股集團有限公司生產業務部總經理;2010年1月至2011年10月任珠海港控股集團有限公司助理總經理;2011年10月至2021年1月任珠海港股份有限公司副總裁;2021年1月至今任珠海港股份有限公司黨委書記、董事、總裁、法定代表人;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司董事長、法定代表人。 |
張佰恒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2024-07-22 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張佰恒先生:1961年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。歷任中國建筑玻璃與工業玻璃協會秘書長、常務副會長、江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司獨立董事,現任中國建筑玻璃與工業玻璃協會會長,中國玻璃控股有限公司(3300.HK)獨立非執行董事。曾任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司獨立董事。 |
盧相杞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2012-03-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 盧相杞先生:1985年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,英國吉爾大學工商管理專業,本科學歷。主要工作經歷:2006年至今任香港恒泰科技有限公司執行董事;2009年3月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司董事。 |
羅盾 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 羅盾先生:1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級經濟師。主要工作經歷:1993年7月至1996年9月任中國船舶工業總公司705所助理工程師;1996年9月至1999年7月在重慶大學脫產攻讀碩士研究生;1999年7月至2002年2月在中國工商銀行軟件開發中心從事項目管理;2002年2月至2012年2月歷任珠海港股份有限公司(2010年9月富華集團更名)戰略發展部投資經理、資本運營經理;2012年2月至2015年3月任東信和平科技股份有限公司投資發展部副總經理(負責部門全面工作),其中2014年1月起兼任成員企業城聯數據有限公司副總經理,分管公司行政與人力資源、財務、投融資等工作;2015年3月至2016年5月任珠海港股份有限公司戰略發展部副部長;2016年5月至今任珠海港股份有限公司戰略發展部部長;2022年10月至今任珠海港股份有限公司助理總裁;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司董事。 |
陳虹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳虹女士:1974年出生,本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師。2011年5月至2013年8月,任珠海市樂通化工股份有限公司財務總監;2014年1月至2017年2月,任珠海港股份有限公司財務部部長;2015年7月至2016年5月,任珠海港股份有限公司職工監事;2017年2月至今,任珠海港股份有限公司財務總監;2021年5月至今,任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司董事;2021年7月至今,任天倫燃氣控股有限公司非執行董事。 |
薛楠 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 薛楠女士:1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士,會計師。主要工作經歷:1992年7月至1994年3月,在中國銀行貴州省分行工作;1994年4月至1996年6月任珠海經濟特區富華財務公司資金部主任;1996年7月至2000年4月任珠海經濟特區富華投資公司總經理助理;2000年4月至2010年9月任珠海經濟特區富華集團股份有限公司董事局秘書;2010年9月至2011年10月任珠海港股份有限公司董事局秘書;2011年10月至2021年1月任珠海港股份有限公司副總裁、董事局秘書;2021年1月至今任珠海港股份有限公司董事、副總裁、董事局秘書;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司董事。 |
陶曉慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陶曉慧女士:1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計學博士、會計學副教授。主要工作經歷:2002年7月至今任暨南大學珠海校區副教授;2019年5月至今任廣東源心再生醫學有限公司董事;2020年4月至今任西安鷹之航航空科技公司獨立董事;2021年9月至今任珠海一微半導體科技有限公司獨立董事;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司獨立董事。 |
張才文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張才文先生:1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工業與系統工程博士。主要工作經歷:2005年8月至2010年5月任日立全球存儲科技有限公司咨詢師;2010年6月至今任中山大學管理學院講師、副教授;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司獨立董事。 |
麥耀華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2024-07-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 麥耀華先生:1976年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生。2008年1月至2013年8月任保定天威薄膜光伏有限公司聯合創始人、首席技術官;2013年9月至2016年8月任河北大學教授、博導、光伏技術研發中心主任;2016年9月至今任暨南大學教授、博導、新能源技術研究院院長;2021年6月至2023年10月任暨南大學微電子學院院長,2022年8月至今任廣東脈絡能源科技有限公司創始人、董事長。 |
李學家 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李學家先生:1970年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學碩士,會計師。主要工作經歷:1995年8月至2009年10月歷任珠海醋酸纖維有限公司財務部會計、財務主管、財務經理、財務部長;2009年10月至2011年10月任珠海經濟特區金品電器有限公司財務負責人;2011年10月至2013年8月任珠海港達海港務有限公司財務負責人、職工監事;2013年8月至2014年12月任珠海港中石化船舶燃料銷售有限公司董事、副總經理;2014年12月至2017年1月任珠海港通江港務有限公司副總經理;2017年1月至2017年7月任珠海港通江物資供應有限公司副總經理;2017年8月至今任珠海港股份有限公司財務部部長;2020年8月至今任珠海港股份有限公司職工監事;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司監事會主席。 |
黃輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 黃輝先生:1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學碩士,經濟師、物流師。主要工作經歷:1995年7月至2003年3月在中國珠海外輪代理有限公司工作,歷任船務部內勤、外勤、主任;2003年4月至2009年4月在珠海中外運船務代理有限公司工作,任助理總經理;2009年5月至2009年12月在珠海港控股集團有限公司工作,任生產業務部副經理;2010年1月至2010年12月在中國珠海外輪代理有限公司工作,任總經理;2011年1月至2012年5月在珠海港遠洋運輸有限公司工作,任副總經理;2012年6月至2012年12月在中國珠海外輪代理有限公司工作,任副總經理;2013年1月至2020年10月在中國珠海外輪代理有限公司工作,任總經理;2020年11月至今在珠海港股份有限公司工作,任企業管理部部長;2021年5月至今任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司監事。 |
席公正 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-07-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 席公正先生:1987年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。主要工作經歷:2010年9月至2015年6月,在海豐國際控股有限公司任商務主管;2017年6月至2019年6月,在科大智能科技股份有限公司任高級投資經理;2019年7月至2020年4月,在商湯智能科技有限公司任戰略經理;2020年4月至2022年4月,在珠海港控股集團有限公司任投資經理;2022年4月至今,在江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司任投資部長。 |
趙猛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-01-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 趙猛先生:1975年3月出生,中國共產黨,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年8月參加工作,1998年5月加入中國共產黨,歷任公司光伏市場部副部長、部長、光伏產品部部長、光伏事業部總經理兼光伏市場部負責人、光學事業部總經理兼光學市場部負責人、總經理助理,南京秀強教育科技有限公司常務副總經理,現任公司副總經理、蘇州盛豐源新材料科技有限公司法人、董事長、總經理。 |
韓琦 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 韓琦先生:1980年8月出生,中國國籍,工商管理碩士,中級經濟師。主要工作經歷:2003年6月至2019年3月,歷任洛陽北方玻璃技術股份有限公司行政管理部部長、行政管理中心主任、總經理助理、副總經理;2019年4月至2021年4月在上海同泰火安科技有限公司任副總裁?,F任公司副總經理、供應鏈中心負責人。 |
趙慶忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2009-03-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 趙慶忠先生:1976年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,南京大學中小企業EMBA研修班在讀。曾任江蘇秀強玻璃工藝有限公司開發部部長、技術中心主任、品管部部長、總經理助理;現任本公司董事、副總經理、管理者代表、家電事業部總經理,四川泳泉玻璃科技有限公司執行董事、蘇州盛豐源新材料科技有限公司董事長。 |
高迎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2012-02-14 |
---|
職務 | 證券事務代表 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 高迎女士:1988年10月出生,中國國籍,本科學歷。主要工作經歷:2011年進入公司,現任公司董事會秘書、證券事務代表、證券辦負責人、審計部負責人。 |
李滿英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-07-12 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 李滿英女士:1971年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師、SIFM高級財務管理師。1996年7月至2012年7月任珠海港股份有限公司財務部財務經理;2012年8月至2015年8月任珠海秦發港務有限公司財務總監;2015年8月至2023年7月任珠海港弘碼頭有限公司副總經理。 |
李國章 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-01-15 |
---|
職務 | 常務副總經理 |
---|
| 李國章先生:1970年11月出生,中國共產黨,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1992年6月參加工作,歷任珠海港物流發展有限公司副總經理、常務副總經理,珠??煽诳蓸凤嬃嫌邢薰径?、副總經理、廠長,國能珠海港務有限公司黨委委員、副總經理,現任公司常務副總經理。 |