李靂 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 李靂,男,1979年9月出生,大學本科學歷。主要工作經歷:2010.01-2013.08藍鼎國際HK00582F;執行董事2011.03-至今中國光電投資有限公司F;董事。 |
郭慶勝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 郭慶勝先生,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。曾任富德生命人壽保險股份有限公司財務總監?,F任富德生命人壽保險股份有限公司董事、合規負責人、首席風險官,富德保險控股股份有限公司合規負責人 |
晏晶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-12-23 |
---|
職務 | 副總裁 董事 董事會秘書 |
---|
| 晏晶,女,1972年7月出生,碩士研究生,中共黨員,高級經濟師,美國得克薩斯州立大學UTSA訪問學者。主要工作經歷:2008.04-2013.12華潤紡織(集團)有限公司F;華北總經理2013.12-2016.12利邦控股有限公司F;北中國區總經理2014.10-至今上海京涌資產管理有限公司F;執行董事2016.02-至今北京華龍商務航空有限公司F;董事2020.12-至今北京京西文化旅游股份有限公司F;副總裁兼代行董事會秘書。 |
嚴雪峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-12-23 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 嚴雪峰,男,1979年1月出生,碩士研究生,中共黨員,注冊城市規劃師。主要工作經歷:2004.07-2012.03北京市規劃委員會F;干部2012.03-2019.03北京市規劃委員會豐臺分局F;副局長2019.03-2019.12北京市規劃和自然資源委員會歷史文化名城保護處F;副處長2020.06-2020.12北京京西文化旅游股份有限公司F;董事長助理2020.12-至今北京京西文化旅游股份有限公司F;總裁。 |
姚嵐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-02-03 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 姚嵐,女,1984年2月出生,大學本科,中國注冊會計師。2007.08-2013.01畢馬威企業咨詢(中國)有限公司青島分公司審計助理經理;2013.01-2014.12山東耀鑠進出口貿易有限公司審計部部長、財務部部長;2015.01-2018.07青島西海岸控股發展有限公司風控部副部長;2018.07-2021.09青島西海岸金融控股發展有限公司風控合規處處長;2021.09-2022.06青島西海岸金融發展有限公司風控總監;2022.06-至今青島西海岸金融發展有限公司投資總監兼青島聚富匯銀資產管理有限公司總經理。 |
杜揚 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2018-01-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 杜揚,女,1964年出生畢業于中華社會大學圖書資料管理系,美國加州伯克利大學東來研究所訪問學者。主要工作經歷如下:2000年-2004年華誼兄弟廣告公司(后更名為:華誼兄弟太合影視投資有限公司)宣傳總監;2004年-2005年星光國際傳媒集團副總裁、星光國際影視投資公司總經理;2005年-2007年太合影視投資有限公司副總裁;2008年-2010年北京完美時空文化傳播有限公司總經理;2011年-2013年萬達影視傳媒有限公司副總經理;2013年-至今北京摩天輪文化傳媒有限公司總經理2014年-至今北京京西文化旅游股份有限公司副總裁?,F任北京京西文化旅游股份有限公司副總裁 |
劉杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉杰,男,1988年7月出生,中共黨員,碩士研究生,具有法律職業資格、證券從業資格等。主要工作經歷:2012.09-2017.09廣州市南沙區人民法院F;法官助理2017.11-2018.09人福醫藥集團股份公司F;高級經理2018.09-2021.07湖北忠三律師事務所F;律師。 |
陸群威 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陸群威先生,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾擔任北京安杰律師事務所二級合伙人、北京市時代九和律師事務所高級合伙人?,F任北京安杰律師事務所一級合伙人 |
吳長波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳長波,男,1973年6月出生,碩士研究生,注冊會計師。主要工作經歷:1997.07-2000.12徐工集團股份公司F;會計2001.01-2010.08北京華旗資訊數碼科技公司F;財務經理、財務總監2010.09-至今亞太(集團)會計師事務所F;高級合伙人。 |
江洋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 江洋,男,1986年5月出生,本科學歷。具有董事會秘書資格證書。主要工作經歷:2011.08-2012.11北京京西文化旅游股份有限公司F;審計部主管2012.12-2013.12北京京西文化旅游股份有限公司F;證券事務部主管2012.12-2020.06北京京西文化旅游股份有限公司F;證券事務部副總經理兼證券事務代表2020.06-2020.12北京京西文化旅游股份有限公司F;董事會秘書2020.12-至今北京京西文化旅游股份有限公司F;證券事務部總經理兼投資部總經理。 |
張峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張峰先生,1979年10生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師。曾擔任富德生命人壽河北分公司計劃財務部任核算室主任、預算室主任、副總經理(主持工作)、總經理等職務?,F任北京京西文化旅游股份有限公司財務副總監。 |
宋晨 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-10-25 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 宋晨,女,1986年7月出生,本科學歷。主要工作經歷:2010.03-2011.05藍港在線(北京)科技有限公司人力資源專員兼總裁助理2011.09-2018.07北京光線傳媒股份有限公司薪酬績效主管2018.07-至今北京京西文化旅游股份有限公司人力資源高級經理。 |
張雪 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-12-23 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 張雪,女,1979年11月出生,大專學歷。
主要工作經歷:
2006年08月—2011年03月北京盛明成會計師事務所有限公司
2011年04月—2015年03月北京遠程投資有限公司財務經理
2015年05月—2019年11月寧波梅山保稅港區華信盛歌股權投資基金管理有限公司財務總監 |