丁毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2013-08-09 |
---|
職務 | 董事長 |
---|
| 丁毅:男,研究生學歷,博士學位,正高級工程師。2004年1月任本公司副總經理;2011年7月任馬鋼(集團)控股有限公司(下稱“集團公司”)副總經理、辭去本公司副總經理職務;2013年6月任集團公司董事、總經理。2013年8月任本公司董事長。 |
任天寶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2011-08-31 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 任天寶:男,研究生學歷,正高級工程師。2008年7月任馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司黨委書記、董事、副總經理;2011年7月任公司副總經理。2011年8月任公司董事。2012年2月任董事會秘書。 |
蘇世懷 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2013-02-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蘇世懷:男,研究生學歷,博士學位,正高級工程師。2002年1月任公司副總工程師。2009年12月任公司副總經理、總工程師。2011年7月任集團公司副總經理、總工程師。2013年2月5日任公司董事。 |
錢海帆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2011-07-14 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 錢海帆,男,1961年1月出生,安徽蕪湖人,中共黨員,大學學歷,高級工程師,1984年7月畢業于馬鞍山鋼鐵學院金屬壓力加工專業,現任公司副總工程師。錢先生1984年7月加入馬鋼,1997年1月任高速線材廠副廠長;2000年3月先后任線材改造籌備處主任、基建技改部經理;2005年3月任四鋼軋總廠廠長、黨委書記;2005年8月任四鋼軋總廠廠長、黨委副書記;2010年4月任現職。 |
秦同洲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2011-08-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 秦同洲:男,本科學歷,中國注冊會計師協會會員,中國消防安全集團首席財務官,兼任該集團全資子公司首安工業消防有限公司副總經理。2001年3月至2010年3月在安永華明會計師事務所從事審計工作;2010年3月加入中國消防安全集團旗下首安工業消防有限公司任副總經理,2010年7月任中國消防安全集團首席財務官。2011年8月31日任公司獨立董事。 |
楊亞達 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2011-08-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊亞達:女,研究生學歷,碩士學位,安徽工業大學商學院教授、碩士生導師。2002年9月出任安徽工業大學管理學院教授,主要從事財務管理、企業戰略等方面的教學和科研工作。曾任安徽工業大學管理學院工商管理系主任、管理學院副院長、院長,歷任第十、十一、十二屆全國人大代表。2011年8月31日任公司獨立董事。 |
劉芳端 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2012-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉芳端:男,本科學歷,二級律師。1991年取得律師資格并從事律師工作,現為安徽興皖律師事務所主任,兼任蕪湖市人民政府法律顧問、蕪湖市律師協會副會長等職。2012年10月25日任公司獨立董事。 |
張曉峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2011-08-31 |
---|
職務 | 監事會主席 |
---|
| 張曉峰先生:研究生學歷,高級政工師,現任本公司黨委常委、工會主席兼宣傳部(統戰部)部長。張先生1997 年7 月任本公司宣傳部(統戰部)部長,2004 年1 月任本公司黨委常委兼宣傳部(統戰部)部長。張先生還擔任馬鋼(集團)控股有限公司黨委常委、工會主席兼宣傳部(統戰部)部長。 |
方金榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2005-08-31 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 方金榮先生:研究生學歷,高級會計師,現任本公司監事、馬鋼(集團)控股有限公司監察審計部副部長。方先生2004年2月任馬鋼(集團)控股有限公司財務部經理,2013年12月任馬鋼(集團)控股有限公司監察審計部副部長,2005年8月31日起出任本公司監事。 |
嚴開龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-12-01 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 嚴開龍先生:研究生,高級工程師。嚴先生2012年5月任公司第一鋼軋總廠設備保障部部長、公司高級技術主管,2014年5月任公司第一鋼軋總廠副廠長,2014年12月任公司冷軋總廠副廠長。嚴先生于2015年11月起兼任馬鞍山市總工會副主席。 |
蘇勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2011-08-31 |
---|
職務 | 獨立監事 |
---|
| 蘇勇先生:公司獨立監事。蘇先生現任復旦大學管理學院教授、企業管理專業、東方管理專業博士生導師。蘇先生2003年10月任復旦大學管理學院企業管理系主任,2004年10月任復旦大學東方管理研究中心副主任;2011年8月31日任本公司獨立監事。蘇先生還兼任上海家化聯合股份有限公司獨立董事、上海友誼集團股份有限公司獨立董事、上工申貝(集團)股份有限公司獨立董事、上海普利特新材料股份有限公司獨立董事。 |
王振華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2011-08-31 |
---|
職務 | 獨立監事 |
---|
| 王振華先生:公司獨立監事。王先生是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員,2004年11月任修身堂控股有限公司財務總監、合資格會計師及公司秘書,2006年2月任中天國際控股有限公司合資格會計師,2006年12月創立毅行顧問有限公司并任董事;2011年8月31日任本公司獨立監事。王先生還兼任中國忠旺控股有限公司獨立董事。 |
陸克從 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2011-07-14 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陸克從,男,1964年6月出生,安徽肥東人,中共黨員,碩士研究生學歷,高級工程師,1991年3月畢業于北京科技大學鋼鐵冶金專業,現任國貿總公司(原燃料采購中心)總經理(主任)、黨總支副書記、外事辦主任。陸先生1991年4月加入馬鋼,1997年1月任港務原料廠副廠長;1998年12月任國貿總公司副經理、外事辦副主任;2004年7月任國貿總公司經理、黨總支書記、外事辦主任;2010年5月任國貿總公司(原燃料采購中心)總經理(主任)、黨總支書記,外事辦主任;2011年2月任現職。 |
高海潮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士研究生 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2013-02-17 |
---|
職務 | 副總經理 總工程師 常務副總經理 |
---|
| 高海潮先生:碩士研究生學歷,正高級工程師。高先生2002年1月至2008 年7月任公司生產部經理;2008 年7月至2010年4月任公司第一鋼軋總廠廠長;2010年4月至2011年7月任公司副總工程師;2011 年 7 月至 2013 年 2 月任馬鋼(集團)控股有限公司總經理助理,其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月兼任馬鋼(集團)控股有限公司科技創新部經理;2013 年 2 月 17 日起,出任公司副總經理、總工程師。 |
胡順良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2015-06-16 |
---|
職務 | 董秘 |
---|
| 胡順良先生:1958年11月出生,研究生學歷,高級工程師,現任董事會秘書室主任、公司證券事務代表。胡先生2002年1月擔任董事會秘書室副主任,2004年8月擔任公司證券事務代表,2010年2月擔任董事會秘書室主任。 |
溫漢球 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2005-08-31 |
---|
職務 | 總會計師 |
---|
| 溫漢球先生,香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員,2004年8月出任本公司合資格會計師。 |
何紅云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2015-06-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 何紅云女士:1972年12月出生,研究生學歷,高級經濟師,現任董事會秘書室正科級秘書。何女士1996年8月進入公司董事會秘書室工作,2005年10月起先后為董事會秘書室副科級秘書、正科級秘書。 |