熊輝然 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 熊輝然先生:1981年11月出生,中共黨員,中國國籍,無其他國家或地區居留權,復旦大學通信工程本科、香港中文大學工商管理碩士。歷任四川發展(控股)有限責任公司國際業務事業部總經理、四川發展國際控股有限公司董事、副總經理等職?,F任四川發展國際控股有限公司黨總支書記、董事長,四川發展航空產業投資集團有限公司董事長。 |
趙衛軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2001-03-17 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 趙衛軍先生:1974年1月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,大學學歷。2001年3月至今任公司董事會秘書,2003年6月-2012年3月任本公司(原咸陽偏轉股份有限公司)董事,2012年3月-2019年6月任本公司財務總監。2019年6月起任本公司董事。曾任煉石航空科技股份有限公司副總經理。 |
翟紅梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 翟紅梅女士:1963年6月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,大學學歷,曾就職陜西崇高實業有限公司、陜西建華有限責任會計師事務所;歷任陜西煉石礦業有限公司副總經理兼財務部經理,成都航宇超合金技術有限公司、加德納航空科技有限公司財務總監。曾任煉石航空科技股份有限公司財務總監。 |
吳偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-01-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳偉先生:1972年5月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,大學學歷,中國注冊會計師。歷任亞新科工業技術有限公司外派子公司財務總監,中糧地產成都有限公司財務總監,四川發展新興產業園區投資建設管理有限責任公司董事財務總監。2023年1月起任本公司非獨立董事。 |
涂遠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2023-01-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 涂遠先生:1985年1月出生,漢族,中國國籍,無其他國家或地區居留權,碩士研究生學歷,高級工程師,律師,成都市航空航天產業聯盟特聘專家,榮獲“全國青年崗位能手”榮譽表彰。歷任成都航空有限公司二級正職干部;中國商用飛機有限責任公司四川分公司發展規劃部副部長;成都交投航空投資集團有限公司副總經理,兼任成都天府國際機場建設開發有限公司副總經理、四川航空教育投資管理有限責任公司董事、成都航天科工大數據研究院有限公司副董事長。2023年1月起任本公司非獨立董事。曾任煉石航空科技股份有限公司副總經理。 |
王虎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王虎先生:1984年2月出生,中共黨員,中國國籍,無其他國家或地區居留權,金融學碩士,澳洲注冊會計師,高級會計師,稅務師。歷任中國天利航空科技實業有限公司會計,成都工投資產經營有限公司財務主管,四川發展國際控股有限公司總經理助理、財務總監,中電科網絡安全科技股份有限公司董事等職?,F任四川發展國際控股有限公司董事、總經理,四川發展航空產業投資集團有限公司董事、總經理。 |
周友蘇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 71 | 任職日期 | 2023-01-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周友蘇先生:1953年11月出生,中共黨員,中國國籍,無其他國家或地區居留權,教授,本科學歷,1983年7月至今,在四川省社會科學院從事法學研究工作?,F任研究員,教授,國務院特殊津貼專家,四川省學術技術帶頭人,中國法學會商法學研究會副會長、中國法學會證券法學研究會副會長,四川發展龍蟒股份有限公司、四川路橋建設集團股份有限公司獨立董事,2023年1月起任本公司獨立董事。 |
江濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-01-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 江濤先生:1974年10月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,四川大學經濟學博士后,現任西南財經大學副教授、會計學院財務系副主任,成都市新筑路橋機械股份有限公司、中公教育科技股份有限公司獨立董事,2023年1月起任本公司獨立董事。 |
李秉祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-06-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李秉祥先生:1964年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無其他國家或地區居留權,陜西扶風縣人,博士、博士后,教授、博士生導師。自1996年4月起在西安理工大學會計系任教,曾任西安理工大學會計系副主任,經濟與管理學院副院長,財務處處長等職務?,F任西安理工大學經濟與管理學院財會金融系教授,兼任國家自然基金同行評審專家,中國會計學會高等工科院校分會副會長,西安市會計學會副會長,陜西成本研究會副會長,西安飲食股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司獨立董事,2019年6月起任本公司獨立董事。 |
王旭亮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-01-19 |
---|
職務 | 股東監事 監事會主席 |
---|
| 王旭亮女士:1984年3月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,大學學歷,中國注冊會計師。曾任四川發展(控股)有限責任公司風控審計部高級審計經理等職務,現任四川發展(控股)有限責任公司派駐出資企業專職監事。2023年1月起任本公司股東監事。 |
趙兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2012-03-19 |
---|
職務 | 證券事務代表 職工監事 |
---|
| 趙兵先生:1973年10月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,大學學歷。歷任咸陽偏轉股份有限公司證券部負責人、證券事務代表,現任公司證券事務部負責人、證券事務代表。2023年1月起任公司監事。 |
相里麒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 相里麒先生:1975年6月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,大學學歷。1998年參加工作,歷任廣東博訊科技股份有限公司證券事務代表、投資部經理、陜西煉石礦業有限公司副總經理、成都航宇超合金技術有限公司董事、副總經理、朗星無人機系統有限公司董事、常務副總經理?,F任公司總經理助理。 |
袁誠尉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 袁誠尉先生:1987年4月出生,中國國籍,無其他國家或地區居留權,一橋大學商學研究科工商管理(MBA)碩士。歷任瑞穗銀行(中國)有限公司環球金融機構部總經理助理、中鐵信托有限責任公司金融同業總部信托經理、四川發展國際控股有限公司投資銀行部經理、四川發展國際控股有限公司、四川發展航空產業投資集團有限公司投資銀行部副總經理。 |
田覓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-01-19 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 田覓先生:1987年7月出生,中國國籍,無境外居留權,西南財經大學金融學碩士。歷任國信證券成都二環路營業部區域經理、投資顧問,四川博宇利騰投資有限公司研究總監、風控總監、總經理、執行董事,四川發展(控股)有限責任公司資本市場部高級經理,四川發展引領資本管理有限公司董事、副總經理,兼任申萬宏源發展成都股權投資管理有限公司董事。 |
魏鈺 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2019-06-24 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 魏鈺,男,1962年7月出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷。1984年畢業于西北工業大學航空發動機系,畢業后就進入航空制造領域,隨后進入航空科研機構從事航空工業發展規劃研究工作。歷任羅羅公司銷售總監、國際航空發動機公司亞太區客戶業務總監、在民生金融租賃商業航空有限公司負責國內外業務開發。2017年加入成都航宇超合金技術有限公司,負責航空板塊業務的國內外市場開拓和戰略規劃。 |
胡騁騁 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 胡騁騁女士:1989年5月出生,中共預備黨員,中國國籍,無其他國家或地區居留權,四川大學會計學(ACCA方向)本科,北京大學工商管理(MBA)碩士。歷任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所審計員,德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所高級審計員、華為技術有限公司成都賬務共享中心財經經理、四川發展國際控股有限公司投資銀行部高級經理、四川發展國際控股有限公司、四川發展航空產業投資集團有限公司產業管理部副總經理。 |
劉玉釧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2024-01-18 |
---|
職務 | 股東監事 |
---|
| 劉玉釧女士:1984年7月出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷。曾就職西安中旅國際旅行社有限責任公司,曾任陜西煉石礦業有限公司辦公室副主任?,F公司監事會主席、公司行政經理。 |