吳耀華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2011-07-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 吳耀華先生:1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,教授、博士生導師。1988年9月至1991年6月就讀于山東大學并取得碩士學位;1991年7月至1993年8月于山東大學任教;1993年9月至1996年6月就讀于清華大學金屬塑性加工專業并取得工學博士學位;1996年7月至1999年9月于山東大學任教;1999年9月至今就職于山東大學控制科學與工程學院,任教授、博士生導師;2001年3月至2011年7月擔任公司董事兼總經理,2011年7月至今擔任公司董事長。 |
張小藝 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2011-07-01 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 張小藝女士:1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年9月至2005年12月就讀山東大學管理科學與工程專業獲碩士學位,高級工程師。1999年9月至2000年7月擔任公司系統集成部部長;2000年7月至2011年6月擔任公司副總經理;2011年7月至今擔任公司董事兼總經理。 |
徐慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2017-05-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 徐慧女士:1971年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年10月至2006年7月就讀新加坡南洋理工大學商學院MBA獲碩士學位。1994年8月至1996年11月在武漢證券交易中心任首席交易員;1997年3月至2002年5月在北京華資投資管理有限公司任總裁助理,2002年9月至2005年11月在世紀證券投行部任董事副總經理;2006年6月至2007年9月在光彩49集團任投資總監;2007年10月至2012年4月在深圳市達晨創業投資有限公司任北京公司副總經理;2012年5月至2014年1月在方源資本任董事;2014年2月至2015年11月任RICHLINKOFAUSTRILIAND.LTD合伙人;2015年11月至2016年12月任北京民生新暉投資管理有限公司管理合伙人;2017年1月至今任深圳市達晨創業投資有限公司投資合伙人兼北京區域總經理;2017年5月至今擔任公司董事。 |
張貽弓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-05-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張貽弓先生:1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,高級工程師。2005年9月至2011年12月,就讀于山東大學系統工程專業并取得博士學位(中美聯合培養,2009年11月至2010年11月就讀于美國佐治亞理工學院,ISyE工業與系統工程);2012年1月至今就職于蘭劍智能科技股份有限公司,歷任機電設計部部長、總經理助理、創新產品研發中心負責人、蘭劍研究院技術總監;2023年5月至今擔任公司董事。 |
李天昉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-05-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李天昉先生:1980年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2010年至今,任濟南科技創業投資集團有限公司投資管理部高級經理、投資管理部部長。2018年4月至今,任濟南新合纖科技發展有限公司董事長兼總經理;2019年9月至今,任山東民利達印鐵包裝股份有限公司監事;2021年4月至今,任濟南華科投資管理有限公司董事;2021年7月至今任山東彼岸電力科技有限公司監事;2021年7月至今,任山東融信科技有限公司董事;2021年11月至今,任山東普賽通信科技股份有限公司監事會主席;2021年11月至今,任山東華辰泰爾信息科技股份有限公司監事長;2022年1月至今,任山東省健牧生物醫藥有限公司董事。 |
沈長鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-05-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 沈長鵬先生:1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,高級工程師。2012年1月至今就職于公司,歷任咨詢規劃部部長、總經理助理、創新方案解決中心負責人,蘭劍研究院技術總監。 |
孫婕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-05-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫婕女士:1980年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年6月畢業于山東大學,系統工程專業,碩士學位;2021年10月至今于馬來西亞理科大學攻讀博士學位。教授、物流師、高級供應鏈管理師。2006年7月至2021年8月,先后擔任山東商業職業技術學院現代物流與供應鏈管理專業教師、副主任、副院長;2021年至今擔任山東商業職業技術學院冷鏈物流與供應鏈產業學院黨總支書記、院長。2024年1月至今擔任公司獨立董事。 |
陶然 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2023-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陶然女士:1985年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,2009年6月畢業于天津財經大學會計學專業,學士學位。注冊會計師、高級會計師、稅務師。2009年9月至2018年10月就職于立信稅務師事務所有限公司天津分所,擔任總經理助理;2018年11月至今就職于中瑞(山東)稅務師事務所集團有限公司,擔任法定代表人,總經理。2023年5月至今擔任公司獨立董事。 |
王玉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2019-12-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王玉燕女士:1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年3月畢業于南京航空航天大學管理學科與工程專業,博士研究生學歷,教授。2008年6月至2012年7月歷任山東財政學院講師、副教授;2010年5月至2013年11月就職于山東大學應用經濟學博士后;2012年7月至今歷任山東財經大學副教授、教授;2019年12月至今擔任公司獨立董事。 |
孫東云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2012-03-01 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 孫東云女士:1973年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,2006年7月至2008年6月就讀天津財經大學會計碩士專業獲碩士學位。1997年7月至2001年4月,任濟南三友氣動工具制造有限公司財務主管;2001年5月至今,歷任濟南科技創業投資集團有限公司財務部會計、創業投資部高級經理、投資管理部主任、副總經理等職;2015年3月至今擔任公司監事。 |
劉延紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉延紅女士:1980年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年至2019年10月在公司財務部任職,2019年11月至今,擔任公司內審部審計助理。 |
趙偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 趙偉先生:1987年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2017年5月至今在公司綜合管理部任職,主要負責公司行政管理相關事務。 |
蔣霞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2009-04-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蔣霞:男,1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1983年7月畢業于山東大學工業自動化專業,本科學歷,工程技術應用研究員。1983年7月至1989年5月擔任濰坊玻璃紙廠主管;1989年6月至2000年1月歷任中國輕騎集團發動機廠設備科長、廠長助理、副廠長;2000年2月至2001年6月擔任山東明天信息產業集團有限公司總經理;2001年7月至2009年4月擔任公司副總經理;2009年4月至今擔任公司董事兼副總經理。 |
董新軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-06-22 |
---|
職務 | 董事會秘書 財務總監 |
---|
| 董新軍:男,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計學專業,大專學歷,注冊會計師。1994年9月至2009年12月,擔任山東阿斯德化工有限公司財務部會計;2010年1月至2012年1月,擔任中審亞太會計師事務所審計部項目經理;2012年2月至2012年11月,擔任北京興華會計師事務所審計四部高級項目經理;2012年12月至2014年2月,擔任中審亞太會計師事務所高級項目經理;2014年2月至2015年6月,擔任山東信合節能科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書;2015年7月至今,擔任公司財務總監兼董事會秘書。 |
韓梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 韓梅:女,1980年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,具有證券從業資格。曾任職于深圳市海川股份有限公司、深圳市深賽爾股份有限公司,2013年3月至今任職于蘭劍智能科技股份有限公司企業發展部、證券部,現任公司證券部部長、證券事務代表。 |