陳海軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-11-25 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陳海軍先生:男,中國國籍,1972年出生,無永久境外居留權。中國珠寶玉石首飾行業協會副會長、諸暨市珍珠商會會長、諸暨市工商聯合會副會長。曾任浙江山下湖珍珠有限公司總經理?,F任公司董事長、湖南千足珍珠有限公司董事、諸暨遠帆置業有限公司經理兼董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、內蒙古中蒙礦業有限公司董事、內蒙古中蒙化工有限公司董事。 |
游向東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 游向東:男,中國國籍,無境外永久居留權,1963年出生,本科學歷。1987年至1990年就職于浙江醫科大學校長辦公室,任秘書;1989年至1990年就職于邵逸夫醫院籌備處辦公室,任負責人;1990年至2015年就職于浙江大學醫學院附屬二院,歷任住院醫師、主治醫師、副主任醫師、主任醫師、辦公室主任、醫院副院長;2016年1月至今,歷任浙商創投股份有限公司執行總裁、董事。 |
華曄宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 華曄宇:男,中國國籍,無境外永久居留權,1972年出生,本科學歷。1994年至2006年就職于浙江省工商局市場導報,歷任記者、編輯、新聞中心主任;2006年至2007年就職于國務院發展研究中心中國經濟年鑒社華東代表處,任首席代表;2007年至今,歷任浙商創投股份有限公司行政總裁兼監事、董事兼行政總裁 |
阮光寅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-11-25 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 阮光寅:男,中國國籍,1963年出生,無永久境外居留權。曾任浙江山下湖珍珠有限公司銷售員、銷售部經理、副總裁?,F任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。 |
何永吉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2020-11-25 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 何永吉:男,中國國籍,1991年出生,無永久境外居留權。2009年畢業于圣安德魯斯學院工商管理大專,2010年就讀于英國白金漢大學 business enterprise。2013年起就職于公司全資子公司浙江千足珠寶有限公司?,F任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格萊制藥有限公司董事長、諸暨市千足珍珠養殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠寶有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、諸暨市瑞雅珠寶有限公司經理。 |
何飛勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 何飛勇:男,中國國籍,1986年出生,無永久境外居留權。2000年至2007年就讀于劍橋圣-安德魯斯學院,2007年至2012年期間,先后任本公司外貿部業務員、采購部副經理、控股子公司浙江英格萊制藥有限公司銷售部經理,現任本公司監事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格萊制藥有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、諸暨市千足珍珠養殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事長兼總經理、內蒙古中蒙礦業有限公司董事長兼總經理、內蒙古中蒙化工有限公司董事長兼總經理、諸暨遠帆進出口有限公司監事、諸暨市遠帆酒店管理有限公司監事。 |
陳文強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-11-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳文強先生:1989年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,企業管理博士,畢業于浙江大學管理學院。2017年至今任浙江財經大學會計學院副教授,2022年至今任MPAcc中心主任。目前兼任寧波聯合集團股份有限公司獨立董事職務。 |
黃韜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-11-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃韜先生:1980年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,法學博士,畢業于北京大學法學院。2010年7月至2018年8月任職于上海交通大學,曾任上海交通大學凱原法學院副教授、博士生導師。2018年8月至今任浙江大學光華法學院研究員、博士生導師。目前兼任浙江省法學會金融法研究會秘書長以及浙江日發精機股份有限公司獨立董事等職務。 |
姚航平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 姚航平:男,中國國籍,1972年出生,無永久境外居留權。浙江大學醫學院臨床醫學學土,北京理工大學生物信息學碩士,浙江大學研究員,博土研究生導師。1990年9月至2004年12月浙江大學附屬第一醫院傳染病研究所助理研究員,2005年1月至2013年12月浙江大學附屬第一醫院傳染病診治國家重點實驗室副研究員,2014年1月至今浙江大學附屬第一醫院傳染病診治國家重點實驗室研究員。主要從事感染性疾病診治及惡性腫瘤靶向生物治療的研究。兼任浙江省數理醫學會感染病專業委員會副主任委員;中國性病艾滋病防治協會艾滋病病毒學專業委員會委員;中國醫藥生物技術協會疫苗專業委員會委員;中國中西醫結合學會檢驗醫學專業委員會腫瘤免疫實驗診斷專家委員會委員;浙江省醫學會熱帶病與寄生蟲病分會常務委員;浙江省免疫學會理事、副秘書長等。作為主要完成人,研究成果曾獲得國家科技進步獎特等獎1項,國家科技進步獎一等獎1項,中華醫學科技獎一等獎1項,浙江省科技進步獎一等獎1項,二、三等獎8項。 |
壽田光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2009-11-25 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 壽田光:男,中國國籍,1965年出生,無永久境外居留權。大專學歷,中級職稱。曾先后在諸暨長運公司、浙江電視臺廣告部工作,2004年進入本公司工作,現任本公司監事、工會主席、行政管理辦公室主任。 |
李小龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李小龍:男,中國國籍,1976年出生,無永久境外居留權。2004年浙江大學生物醫學工程專業博士研究生畢業并獲博士學位,高級工程師。2004年9月進入本公司,現任本公司監事、研究所所長、浙江英格萊制藥有限公司研發總監。2006年獲浙江省科學技術獎二等獎;2008年獲諸暨市“十大優秀青年”榮譽稱號;2010年獲紹興市科學技術獎二等獎。 |
張京 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張京:男,中國國籍,無境外永久居留權,1989年出生,碩士學歷。2015年至2017年就職于GEM TECH VENTURES,任投資經理;2017年就職于Light Bridge Ventures,任職管理合伙人;2017年至今,歷任浙商創投股份有限公司硅谷辦事處負責人、投資總監。 |
馬建建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-04-15 |
---|
職務 | 總裁 財務總監(代) |
---|
| 馬建建先生:男,中國國籍,1965年出生,無永久境外居留權。醫學碩士,畢業于浙江大學醫學院臨床醫學系,師從我國著名心血管病專家黃元偉教授,曾擔任海寧市人民醫院業務副院長等職。從事心血管內科臨床工作二十多年,曾獲嘉興市首批跨世紀專業技術學科帶頭人后備人才等,海寧康華醫院有限公司創始人,現任公司全資子公司海寧康華醫院有限公司董事長、院長。2016年4月起任公司副總裁。 |
郭立丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2022-08-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 郭立丹:女,中國國籍,1992年出生,無永久境外居留權,本科學歷。曾任職于上海建中醫療器械包裝股份有限公司、浙江廣安科貿有限公司,2017年9月起任職于公司董事會辦公室,2020年12月至今,任公司證券事務代表。 |
趙陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-04-26 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 趙陽:男,中國國籍,1983年生,無永久境外居留權,研究生學歷,畢業于上海財經大學MPACC專業,中國注冊會計師。2021年3月加入公司。曾任職于天健會計師事務所、華星創業通信股份有限公司、東海證券股份有限公司,2021年3月起任職于公司董事會辦公室。 |