應勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2018-07-31 |
---|
職務 | 董事 總裁 董事長 |
---|
| 應勇先生:1968年5月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。曾任安徽機電學院教師、合肥華西科技開發有限公司開發部經理、科大創新股份有限公司總裁助理、科大訊飛股份有限公司監事,科大智能科技股份有限公司董事,科大國創軟件股份有限公司董事,中科大資產經營有限責任公司投資部經理、總裁助理、總經理、常務副總裁,科大國盾量子技術股份有限公司副董事長、常務副總裁(執行總裁)、總裁?,F任中電信量子科技有限公司董事,山東國迅量子芯科技有限公司董事長,安徽中科錕铻量子工業互聯網有限公司董事長,安徽冠盾科技有限公司董事長,武漢航天三江量子通信有限公司執行董事,安徽國盾量子云數據技術有限公司執行董事,長江量子(武漢)科技有限公司董事,科大國盾量子技術股份有限公司董事長、總裁。 |
張莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-07-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張莉女士:1971年1月出生,回族,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,河南商水人,碩士研究生學歷。曾任貴州省貴陽市經濟技術開發區人民法院工作員、書記員、助理審判員,貴陽市小河區人民法院審判員、行政審判庭副庭長(主持工作),貴陽市小河區法制辦公室主任、人民政府辦公室副主任,貴陽市花溪區委員會辦公室副主任、常務副主任,北京市中關村管委會掛職,抽調貴陽市數博會組委會工作,貴州金融控股集團貴民聚和投資有限責任公司總經理助理,中國雄安集團投資管理有限公司部門負責人,中國雄安集團基金管理有限公司總經理?,F任中國科學院控股有限公司科技金融部總經理兼重大成果轉化部總經理,中科院成都信息技術股份有限公司董事、中國科技出版傳媒股份有限公司董事,國科嘉和(北京)投資管理有限公司董事,中國科技產業投資管理有限公司董事,中科院資本管理有限公司董事,國科量子通信網絡有限公司董事,中科院創業投資管理有限公司董事,國科科儀控股有限公司董事,東方科儀控股集團有限公司董事,科大國盾量子技術股份有限公司董事。 |
陳超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-07-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳超先生:1980年6月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。曾任中國科學技術大學圖書館館長助理,貴州省六枝特區委常委、政府副區長,中國科學技術大學黨政辦副主任?,F任中科大資產經營有限責任公司副總裁,國儀量子技術(合肥)股份有限公司董事,科大國盾量子技術股份有限公司董事。 |
周雷 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-12-08 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 周雷先生:1981年7月出生,中國共產黨,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷,高級工程師、注冊信息安全專業人員;為中國共產黨第二十次全國代表大會代表、中國共產黨安徽省第十一次代表大會代表,中國共產黨合肥市第十二次代表大會代表,密碼行業標準化技術委員會測評工作組首批成員單位代表、合肥市D類重點產業企業高層次人才、合肥市專業技術拔尖人才、安徽省第九批“115”產業創新團隊成員,合肥市第2批、第5批“228”產業創新團隊主要成員,2020年廬州產業創新團隊主要成員等。曾獲2015年軍隊科技進步一等獎、2019年安徽省科學技術一等獎、2020年國家電網有限公司科學技術進步獎三等獎、2021年第八屆安徽省專利金獎、2021年度合肥高新區最美科技工作者、2022年第二十三屆中國專利銀獎、2022年浙江省通信學會科學技術獎三等獎、2022年安徽省勞動模范、2022年度合肥市“最美職工”、2023年全國五一勞動獎章等。曾任合肥微尺度物質科學國家研究中心博士后,武漢國科量子通信網絡有限公司董事,量通有限測試部總工程師,國盾量子用戶服務中心總監?,F任安徽省通信學會第八屆理事會理事,安徽省通信學會信息通信網絡專業委員會副主任委員,中國通信學會第十屆普及與教育工作委員,中國通信學會第一屆公共安全通信委員會委員,上海市商用密碼行業協會第二屆理事會理事,科大國盾量子技術股份有限公司黨支部書記。曾任科大國盾量子技術股份有限公司副總裁。 |
唐世彪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-07-21 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 唐世彪先生:1982年6月出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷,正高級工程師。為第十五屆合肥市政協委員,安徽大學特聘教授,合肥工業大學碩士研究生行業導師,合肥市省級領軍人才,安徽省第九批“115”產業創新團隊成員,合肥市第2批、第5批“228”產業創新團隊主要成員,2020年廬州產業創新團隊帶頭人等。曾獲2017年第五屆安徽省專利金獎、2022年安徽省科學技術一等獎、2023年河南省科技進步一等獎、2024年安徽省五一勞動獎章等。曾任中國科學技術大學博士后、副研究員,安徽量子通信技術有限公司硬件研發部經理、系統研發部經理?,F為國家密碼行業標準化技術委員會應用工作首批成員單位代表,量子科技產學研創新聯盟產業生態委員會副主任委員,中國密碼學會量子密碼專業委員會委員,安徽省通信學會副理事長,安徽省大數據產業協會副會長,科大國盾量子技術股份有限公司副總工程師、研發總監,山東國迅量子芯科技有限公司董事,弦海(上海)量子科技有限公司董事。曾任科大國盾量子技術股份有限公司副總裁。 |
張軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2018-07-31 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 張軍先生:1968年5月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。曾任銅陵市新橋硫鐵礦財務科會計,銅陵化工集團進出口公司主辦會計、綜合科副科長,銅陵化學工業集團有限公司財務處職員、資金主管,安徽安納達鈦業股份有限公司證券部經理、證券事務代表,銅陵凱華投資管理有限責任公司總經理助理、總經理,銅陵市誠澤投資發展有限公司總經理,科大國盾量子技術股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書、財務總監?,F任合肥科技農村商業銀行股份有限公司監事,安徽江南潤豐資產管理有限公司監事,山東量子科學技術研究院有限公司監事,廣東國盾量子科技有限公司監事,科大國盾量子技術股份有限公司董事、副總裁。 |
張珉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-07-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張珉女士:1977年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,法學博士,教授。1999年7月于華東政法學院民商法專業碩士畢業到安徽省委黨校工作至今,現為安徽省委黨校(安徽行政學院)政治和法律教研部教授;曾任安徽安利材料科技股份有限公司獨立董事,銅陵潔雅生物科技股份有限公司獨立董事?,F任安徽省信訪與社會綜合治理研究中心研究員,安徽省委黨校黨內法規研究中心研究員,中國民事訴訟法學會理事,安徽省法學會訴訟法學理事會理事,合肥華升泵閥股份有限公司獨立董事,科大國盾量子技術股份有限公司獨立董事。 |
周亞娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2024-07-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周亞娜女士:1954年1月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,中國注冊會計師協會非執業會員。曾獲“全國三八紅旗手”、“安徽省五一勞動獎章”等榮譽稱號。歷任安徽大學會計學系主任、經濟學院常務副院長、工商管理學院院長,安徽大學商學院會計學教授,碩士生導師,現已退休?,F任徽商銀行股份有限公司、安徽交通規劃設計研究總院股份有限公司等公司的獨立董事。 |
程志勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-07-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 程志勇先生:1985年5月出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷。曾任新加坡國立大學計算機學院博士后研究員,齊魯工業大學(山東省科學院)山東省人工智能研究院研究員?,F任合肥工業大學計算機與信息學院教授,擔任中國計算機學會多媒體技術專委會執行委員,中國中文信息學會(CIPSC)信息檢索專委會通訊委員、山東省人工智能學會理事&學術委員會委員。主要從事多媒體內容分析與搜索、個性化信息推薦、人工智能等領域的研究工作。 |
馮鐳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-07-19 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 馮鐳先生:1979年出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷,理論物理碩士學位、工商管理碩士學位。2010年3月入職,歷任公司總經辦秘書、綜合管理部經理、行政總監,2015年9月-2021年7月擔任公司監事會職工監事?,F任公司黨支部副書記、行政總監。 |
劉暢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-07-19 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉暢先生:1988年8月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷,曾為美國威斯康辛麥迪遜分校訪問學者,長期從事量子信息相關研究工作,主要研究領域為自由空間量子通信、多光子量子模擬等。歷任科大國盾量子技術股份有限公司董事會辦公室副主任?,F任山東量子科學技術研究院有限公司總經理、山東國迅量子芯科技有限公司總經理、浙江國盾量子電力科技有限公司董事。 |
張嵐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-07-21 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張嵐女士:1966年9月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,高級會計師。歷任中國科學技術大學后勤集團財務資產部主任、中國科學技術大學財務處處長助理?,F任中科大資產經營有限責任公司副總裁、財務總監,本源量子計算科技(合肥)股份有限公司董事,安徽問天量子科技股份有限公司董事,科大訊飛股份有限公司監事,國科量子通信網絡有限公司監事,合肥中科大基礎教育集團有限公司監事,科大國盾量子技術股份有限公司監事。 |
張皓旻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-04-26 |
---|
職務 | 財務總監 副總裁 |
---|
| 張皓旻女士:1989年9月出生,中國國籍,無永久境外居留權,會計學專業,本科學歷。曾任美的集團洗衣機事業部成本資產類會計、預算會計及產品線財務經理。歷任國盾量子成本內控會計、財務管理部副經理、審計監察部經理、財務管理部經理、證券與投資部經理兼證券事務代表?,F任科大硅谷服務平臺(安徽)有限公司監事,量安科技(北京)有限公司監事,中電信量子科技有限公司監事,安徽國盾量子云數據技術有限公司監事,武漢航天三江量子通信有限公司監事,科大國盾量子技術股份有限公司財務總監兼投資管理部經理。 |
何煒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-07-31 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 何煒先生,1972年12月生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。曾任偉創力科技有限公司總監,海爾通信有限公司總監,龍旗控股集團副總裁。2012年加入安徽量子通信技術有限公司擔任副總經理、上海國盾量子信息技術有限公司總經理,本次換屆選舉前任公司副總裁,重要獲獎主要有2020年“上海市模范集體”稱號、2020年中國發明協會發明創新獎一等獎、2019年中國產學研合作創新成果獎二等獎。 |
童璐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-04-26 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 童璐女士:1990年出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷,合肥市高層次人才。曾任證券時報公司新聞中心記者、主任記者,2019年進入科大國盾量子技術股份有限公司工作,歷任品牌總監、投資者關系總監,2021年獲得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書,現任董事長助理及戰略企劃部主任。 |
季節 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-06-23 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 季節,男,1989年5月出生,會計學專業,大學本科學歷。2011-2016年任職于安徽華安會計師事務所,歷任審計員、高級審計員、項目經理。2017-2018年10月任職于安徽省路網交通建設集團有限公司,擔任審計監察部經理。2018年10月至今任公司內部審計主管。 |
陳天宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳天宇先生,男,1995年8月出生,大學本科學歷。2017年7月至2022年6月歷任合肥百貨大樓集團股份有限公司證券事務主管、法務部主管。2022年6月加入公司,負責證券事務相關工作。陳天宇先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格。 |