林建華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2012-12-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 林建華先生:中國國籍,1962年8月出生,本科學歷,高級工程師。1982年至1994年在浙江臨安化肥廠(國營)先后任技術員、技術科長、副廠長;1994年至1998年任杭州永豐塑料有限公司經理;1998年至2003年任臨安天目高分子材料廠副廠長;2003年至2011年7月任杭州福斯特應用材料股份有限公司董事長兼總經理;2011年7月至今擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司董事長。林建華先生現任公司董事長。 |
胡偉民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2012-12-01 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 胡偉民先生:中國國籍,1962年4月出生,大專學歷。1982年至1997年任臨安鋼鐵廠車間主任;1997年至1998年任杭州永豐塑料有限公司副經理;1998年至2003年任臨安天目高分子材料廠主任;2003年至今先后任杭州福斯特應用材料股份有限公司車間主任、副總經理、董事。胡偉民先生現任公司董事兼副總經理。 |
周光大 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-03-15 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 周光大先生:中國國籍,1981年2月出生,博士研究生學歷,高級工程師。2008年3月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司技術總監、董事會秘書、副總經理、總經理。周光大先生現任公司總經理。同時兼任中國光伏行業協會第二屆常務理事、中國可再生能源行業協會光電專委會委員、IECTC82專家組專家等社會職務。 |
張虹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2012-12-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張虹女士:中國國籍,1960年12月出生,大專學歷。1977年至1986年任臨安化肥廠記賬會計,1986年至2011年4月在臨安市青山航道工程處財務部工作;2009年至今任杭州福斯特應用材料股份有限公司董事。張虹女士現任公司董事。 |
孫文華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫文華先生:中國國籍,1963年4月出生,博士研究生學歷,中國科學院化學研究所二級研究員。曾在日本北海道大學、德國明斯特大學、日本名古屋大學、法國路易斯帕斯卡大學及斯特拉斯堡大學擔任訪問教授。1999年至今在中國科學院化學研究所從事高分子科學研究工作。孫文華先生現任本公司獨立董事。 |
李敬科 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李敬科先生:1977年9月出生,中國國籍,本科學歷,曾任華通電腦(惠州)有限公司、汕頭超聲二廠、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司工程師。2021年12月至今擔任公司獨立董事。 |
劉梅娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉梅娟:中國國籍,1970年1月出生,博士研究生學歷,教授職稱。1995年至今在浙江農林大學經濟管理學院從事會計學的教學和研究工作,并擔任會計學專業負責人。劉梅娟女士現任浙江聚力文化發展股份有限公司獨立董事。 |
楊楚峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 楊楚峰:中國國籍,1981年12月出生,碩士研究生學歷。2008年7月至2013年3月先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司研發工程師、研發經理,2013年4月至2019年3月擔任蘇州福斯特光伏材料有限公司總經理助理,2019年4月至今擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司新材料總監。 |
孫明冬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孫明冬女士:1981年1月出生,中國國籍,本科學歷,2005年7月至2018年4月先后擔任公司銷售助理、外貿主管,銷售部副經理、銷售部經理。2018年年4月至2020年3月擔任公司銷售總監,2020年4月至今擔任公司供應鏈中心總監。2021年12月至今擔任公司監事。 |
周環清 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2020-10-14 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 周環清:中國國籍,1982年12月出生,大專學歷。2007年4月至今,先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司銷售部技術服務、質量技術部技術服務、銷售部技術服務主管、物流部副經理、采購部經理。周環清先生目前擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司采購部經理。 |
熊曦 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 熊曦女士:中國國籍,1988年1月出生,博士研究生學歷,高級工程師。2014年7月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司研發部副經理、生產總監。熊曦女生現任公司生產總監。 |
潘建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 潘建軍先生:1985年1月出生,中國國籍,本科學歷,中級工程師,2009年至今先后擔任蘇州福斯特光伏材料有限公司質量技術部經理、副總經理、總經理。2021年12月至今擔任公司副總經理。 |
宋贛軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2014-10-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 宋贛軍先生:中國國籍,1964年4月出生,中專學歷。2009年至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司銷售部經理、營銷總監、副總經理。宋贛軍先生現任公司副總經理。 |
章櫻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2017-03-29 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 章櫻女士:中國國籍,1981年10月出生,本科學歷。2005年7月至2006年5月在大連松下汽車電子系統有限公司任國際采購;2006年6月至2009年6月在簡柏特(大連)有限公司從事BPO流程管理;2009年7月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司投資發展部專員、證券事務代表、董事會秘書。章櫻女士現任公司董事會秘書。 |
劉彧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2023-08-25 |
---|
職務 | 內審部負責人 |
---|
| 劉彧女士:1991年10月出生,中國國籍,本科學歷,中國注冊會計師、中級會計師。2013年9月至2015年6月,在天健會計師事務所(特殊普通合伙)工作,擔任高級審計員職務。2015年7月至今,先后在杭州福斯特應用材料股份有限公司財務部、投資管理部工作?,F任杭州福斯特應用材料股份有限公司投資管理中心總監。 |
許劍琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2012-12-01 |
---|
職務 | 財務負責人 財務負責人 |
---|
| 許劍琴女士:中國國籍,1970年4月出生,本科學歷。2006年1月至2008年5月,任浙江萬馬集團天屹通信線纜公司財務經理;2009年3月至今先后擔任杭州福斯特應用材料股份有限公司財務部副經理、經理、財務負責人。許劍琴女士現任公司副總經理兼財務負責人。 |