廖志遠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-11-12 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 廖志遠先生,1987年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權。曾任江西中賢建筑工程有限公司市場部經理、江西中賢房地產開發有限公司營銷部經理、中共南豐縣委辦公室職員、中賢房地產有限公司總經理。2010年10月至今,擔任中賢建設集團有限公司總裁;2019年12月至今,擔任大成國聯建設有限公司董事長兼總經理;2019年11月至今,擔任江西國聯大成實業有限公司董事長兼總經理;2020年11月至今,擔任南昌遠啟沐榕科技中心(有限合伙)總經理;2021年11月12日起,任本公司董事長、總經理。 |
洪善建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-05-20 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 洪善建先生,1978年2月出生,中國國籍,大學學歷。曾任廣西恒申投資有限公司董事長、清大知好樂教育科技有限公司總經理?,F任中科宏一教育科技集團有限公司監事 |
吳錠輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2015-05-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳錠輝先生,1965年9月出生,中國國籍,香港特別行政區居民,擁有香港永久性居留身份,北京大學民營經濟研究院EMBA,汕頭市第十二屆政協委員,曾榮獲“2009-2010年度中國玩具行業杰出企業家”的稱號。曾任職于汕頭市郊區藝華塑膠工模廠、汕頭經濟特區奮成實業公司、汕頭市金星集團公司、福建省斯蘭(集團)公司、斯蘭集團(香港)有限公司、海信貿易(香港)有限公司;2001年8月至2008年3月任福建省詔安邦領乳業有限公司(福建省邦領食品有限公司前身)董事;2008年10月至2012年9月任邦寶集團有限公司(已注銷)董事;2009年12月至2011年12月任福建斯蘭商貿有限公司董事;2000年10月至今任邦領國際有限公司董事;2003年8月至2021年11月任公司董事長、總經理;2021年11月12日起,任本公司董事。 |
蔣巖波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-11-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蔣巖波先生,1966年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工業經濟學學士、法學第二學士、政治經濟學博士。歷任江西財經大學法學院副院長、圖書館館長,曾任江西省人民代表大會內務司法委員會法律顧問、南昌市仲裁委員會仲裁員、江西省保險業協會調解員、景德鎮農村商業銀行股份有限公司獨立董事、康達新材料(集團)股份有限公司獨立董事。2015年12月至今,任江西財經大學法學院教授、博士生導師及中國法學會經濟法研究會理事,主要從事競爭法學方向的學術研究,出版專著、教材8部,在國內外學術期刊公開發表學術論文30余篇,主持完成國家社科基金課題2項、教育部人文社會科學研究課題2項、江西社會科學研究“十二五”(2011)規劃重點項目1項,現兼任比亞迪股份有限公司獨立董事、廣東道氏技術股份有限公司獨立董事、深圳百果園實業(集團)股份有限公司獨立董事、江西水利投資集團有限公司外部董事。 |
陳名芹 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2018-08-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳名芹先生,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,先后獲得汕頭大學管理學學士學位、碩士學位及重慶大學管理學博士學位(會計學專業)。2005年7月至2012年8月在汕頭大學商學院工作,歷任資訊拓展與學生事務管理員、學院辦公室副主任、院長行政助理。2012年9月至2016年12月在重慶大學攻讀博士。期間,2014年1月至2014年7月在香港中文大學會計學院兼職研究助理。2016年12月底至今任職于汕頭大學商學院,歷任會計學助理教授(講師)、副教授,碩士研究生導師。2020年12月至今,擔任廣東潮陽農村商業銀行股份有限公司監事。2018年10月至今,除任本公司獨立董事外,兼任廣東天際電器股份有限公司、廣東美聯新材料股份有限公司、眾業達電氣股份有限公司獨立董事。 |
黃倬楨 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2022-01-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃倬楨,男,1956年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年4月至2002年4月,任江西紙業股份有限公司董事會秘書兼證券部長;2001年11月至2015年5月,任江西聯創光電科技股份有限公司總裁助理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會副主席、董事會秘書;2015年6月至今,任聯創電子科技股份有限公司副總裁、董事會秘書、黨總支書記、黨委副書記(負責日常工作);曾任江西省上市公司董秘協會副理事長兼秘書長;江西省上市公司協會秘書長,現兼任中文天地出版傳媒集團股份有限公司獨立董事。 |
章美珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2023-04-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 章美珍女士:1964年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,江西財經大學教授。碩士。1987年9月開始參加工作,歷任江西財經大學會計學院講師、副教授、系主任、副院長。2006年4月至2011年6月兼任江西黑貓炭黑股份有限公司獨立董事,2022年11月至今兼任江西煌上煌集團食品股份有限公司獨立董事。 |
田原 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2021-11-12 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 田原女士,1989年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2010年7月至2015年7月,擔任豐城黑豹炭黑有限公司主辦會計;2015年7月至2020年1月,擔任中賢建設集團有限公司融資部經理;2020年1月至今,擔任大成國聯建設有限公司董事會秘書;2021年11月12日起,任公司監事會主席。 |
熊猛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2023-04-14 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 熊猛先生:1992年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2017年5月至2020年12月就職于南昌高航投資有限公司,2020年12至2022年10月就職于南昌招商建設投資有限公司,現任公司采購工程師。 |
丘杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-11-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 丘杰先生,1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2009年8月至2017年3月歷任本公司營銷中心經理、營銷中心總監助理、監事;2017年4月至2018年10月任汕頭樂立方玩具有限公司營銷總監;2018年11月至2020年1月任北京愛其科技有限公司銷售副總裁;2020年2月至今任本公司營銷中心總監;2020年11月至今,任本公司監事。 |
郭俊華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-09-19 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 郭俊華先生:1970年8月出生,澳大利亞國籍,博士研究生學歷。2005年12月至2007年12月任新南韋爾斯大學光伏卓越中心副總監暨高效晶硅電池量產技術研發小組負責人;2007年9月至2009年12月,任臺灣益通光能總經理兼首席技術官;2010年3月至2011年7月,任臺灣聯景光電總經理兼首席技術官;2012年2月至2021年9月,歷任晶科能源首席運營官,集團質量體系副總裁,電池事業部副總裁暨總經理,浙江晶科能源公司常務副總經理。2022年9月至今任公司總經理。郭俊華先生專精于N型高效率背接觸電池(IBBCsolarcell),激光工藝電池,絲網印刷電池等設計,與工藝優化,電性解析,效率與合格率提升規劃等,自2008年起獲邀擔任光伏界最權威知名的國際學術期刊“Progress in Photovoltaics:Research and Applications”編輯委員會委員。 |
李漢誠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-09-02 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李漢誠先生:1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,畢業于臺灣國立成功大學,副高級職稱,浙江省海寧市重點人才、浙江省錢江人才、浙江省創新嘉興精英引領計劃、江蘇省宿遷市領軍人才。歷任天合光能股份有限公司研發部高級總監,晶科能源有限公司工藝工程部總監。發表期刊論文6篇、會議論文12篇。 |
趙賢君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-09-19 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 趙賢君先生,男,1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任江蘇順風光電科技有限公司副總經理,無錫綠意科技有限公司總經理,江蘇綠意電力有限公司總經理。 |
唐春明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-09-19 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 唐春明先生,男,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,特許公認會計師(ACCA)。歷任旭電(蘇州)科技有限公司會計,上海薩澳液壓傳動有限公司高級財務分析員,帝凡黎服飾制造(上海)有限公司財務經理,博世(中國)投資有限公司財務流程專家、成本控制經理,成都瑪夏布魯戶外運動有限公司總經理。 |
王黨華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-09-19 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王黨華先生,男,1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。歷任江西撫州市公路局科員、東鄉分局局長、江西交通投集團有限公司收費所長、江西高速智聯科技公司總經理。 |
陳清 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-12-23 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳清女士,女,1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,經濟師、會計師、稅務師。2016年5月至2021年12月,歷任中賢建設集團有限公司財務經理、財務總監、副總裁。 |
張明駿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2022-01-26 |
---|
職務 | 證券事務代表 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 張明駿先生:1991年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,注冊會計師。歷任江鈴汽車股份有限公司證券事務專員、聯創電子科技股份有限公司證券事務專員、浙江壽仙谷醫藥股份有限公司證券事務代表。2022年1月至今任公司證券事務代表。 |
湯曉春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-05-09 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 湯曉春,男,中國國籍,無國外永久居留權,出生于1967年8月,大學學歷、會計師。1990年9月至2006年5月任江西國防科學工業辦公室國營974廠財務副科長、國營9319廠財務科長;2006年5月至2017年4月,任江西煌上煌集團食品股份有限公司財務部經理、審計負責人。2017年4月至2019年6月,任江西國力交通集團有限公司財務總監。2019年7月至2021年11月,任北京鮑才勝餐飲管理有限公司財務中心總監。2021年12月,入職江西沐邦高科股份有限公司。 |
陳志偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-09-05 |
---|
職務 | 審計部經理 |
---|
| 陳志偉先生:1987年8月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷、會計師;2017年5月至2021年4月,任江西省新宇建設工程有限公司總賬會計;2021年5月至2022年2月任萬向新元科技股份有限公司財務副經理;2022年2月入職江西沐邦高科股份有限公司擔任財務部副經理。 |