邢宏偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-04-23 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 邢宏偉先生:1973年7月出生,中共黨員,蘭州商學院會計學專業畢業,大學本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師?,F任中華全國供銷合作總社理事,中國供銷集團有限公司黨委委員,中國再生資源開發集團有限公司黨委書記、董事長兼中再資源再生開發有限公司董事長。曾任中華全國供銷合作總社直屬企業辦公室資產管理處副處長;中華全國供銷合作總社財會部預算處副處長、財會部(社有資產監督管理部)企業資產處副處長、財會部(社有資產監督管理部)企業資產處處長;中國供銷集團有限公司財務部經理、總經理助理、紀委委員;供銷集團財務有限公司黨支部書記、董事長;中國供銷惠農服務有限公司董事長、總經理;中合置業有限公司黨支部書記、董事長;中國供銷集團有限公司黨委委員、副總經理。 |
張海航 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-12-20 |
---|
職務 | 董事 總經理 代理財務總監 |
---|
| 張海航先生:1979年4月出生,中共黨員,中國國籍,1999年11月參加工作,大學本科學歷,畢業于北京工業大學會計學專業。2021年12月起,任中再資源環境股份有限公司董事。曾任北京市崇文區土產雜品公司會計;北京市寶華商場會計;上海僑樂物業管理服務有限公司北京分公司主管會計;中國再生資源開發有限公司財務部會計;中再生洛陽投資開發有限公司副總經理兼財務總監;中再生洛陽再生資源開發有限公司總經理;中國再生資源開發有限公司總經理助理兼財務部經理(期間兼任中再資源再生開發有限公司財務部經理);供銷集團財務有限公司財務總監(期間兼任中合置業有限公司副總經理);中國再生資源開發有限公司財務總監,中再資源再生開發有限公司財務總監;中國再生資源開發有限公司董事、財務總監,中再資源再生開發有限公司董事、財務總監。 |
徐鐵城 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2023-04-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 徐鐵城先生:1964年9月出生,中共黨員,中國國籍,1984年7月參加工作,大學??茖W歷,畢業于山東大學高等教育自學考試黨政干部基礎科專業,現任中國再生資源開發有限公司黨委委員、常務副總經理,供銷環境科技有限公司董事長,中國再生資源回收利用協會會長。曾任山東省廢舊物資回收公司干部;山東省再生資源公司金屬材料經營部副經理、金屬部副經理、副科長,黑色金屬部經理兼回收站長、爐料二公司副經理;中國再生資源開發有限公司鄭州經營管理中心副總經理兼青島分公司經理;中國再生資源開發有限公司中央網絡經營管理中心副總經理兼山東中綠資源再生有限公司董事、總經理;山東中再生投資開發有限公司董事、總經理;山東中再生投資開發有限公司董事、總經理兼中再生產業環境服務有限公司董事、總經理;山東中再生投資開發有限公司董事長、總經理兼中再生產業環境服務有限公司董事、總經理以及中華全國供銷合作總社天津再生資源研究所書記;山東中再生投資開發有限公司董事長、總經理兼中再生環境服務有限公司董事、經理以及山東中綠資源再生有限公司董事長;中再生環境服務有限公司董事長兼山東中再生投資開發有限公司董事長、總經理;中再生投資開發有限公司董事長、總經理兼中再生環境服務有限公司董事長、總經理,供銷環境科技有限公司執行董事、總經理;中國再生資源開發有限公司副總經理兼供銷環境科技有限公司董事長、總經理,中再生投資控股有限公司董事長、總經理,中再生環境科技有限公司董事長、總經理,山東省再生資源協會會長。 |
文高連 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-03-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 文高連先生:1971年10月出生,畢業于中國政法大學經濟法及北京大學法律碩士專業,碩士研究生學歷,法律碩士,1994年7月參加工作?,F任北京市同碩律師事務所合伙人,擁有中國律師執業資格證書、企業法律顧問執業資格證書。曾任國內貿易部政策體制法規司科員,中華全國供銷合作總社合作指導部主任科員,海南果蔬食品配送有限公司副總經理兼北京分公司總經理,中國再生資源開發有限公司法務經理,北京市同碩律師事務所主任。 |
陳昊奎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-04-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳昊奎先生:1972年3月出生,畢業于蘭州商學院會計學專業,大學本科學歷,中級會計師,1995年6月參加工作?,F任北京浩信咨詢集團有限責任公司高級合伙人,具有注冊會計師、注冊稅務師職業資格。曾任中國石化集團北京燕山石油化工有限公司會計,北京興華會計師事務所有限責任公司上市審計部項目經理,中稅稅務代理有限公司客服部負責人,北京卓歐制衣有限責任公司財務副總裁兼運營總監,浙江天翔控股集團有限公司財務副總裁兼子公司執行董事,深高藍德環??萍技瘓F股份有限公司首席財務官,譜尼測試集團股份有限公司財務總監。 |
田暉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-07-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 田暉女士:1972年1月出生,先后畢業于南京理工大學環境工程和對外經濟貿易大學英語專業,雙學士學位,高級工程師?,F任中國家用電器研究院應用技術研究所副所長。2021年7月起,任中再資源環境股份有限公司第七屆董事會獨立董事。曾任北京新時代環境工程有限公司工程師、中國家用電器研究院電器循環與綠色發展中心主任。主要社會職務有生產者責任延伸產業技術創新聯盟秘書長、中國綠色供應鏈管理聯盟電器電子產品專委會副會長、TC297/SC4電工電子產品回收利用分技術委員會委員,TC440全國二手貨標準技術委員會委員,TC49/SC10全國包裝標準化技術委員會包裝與環境分技術委員會委員等,是國家發改委環資司、工信部節能司、生態環境部固管中心再生資源領域行業專家。 |
穆曉峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-06-23 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 穆曉峰先生:1977年5月出生,中共黨員,大學本科學歷,畢業于東北財經大學工商管理專業,2003年1月參加工作?,F任中再資源環境股份有限公司北京分公司工會主席。曾任中國再生資源開發有限公司業務部副經理、業務部經理、總經理助理兼業務部經理、總經理助理兼企業管理部經理。 |
郭紅云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-06-25 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 郭紅云女士:1973年11月生,畢業于中國地質大學管理(會計)學專業,大學??茖W歷,工商管理碩士,1996年7月參加工作?,F任中再資源環境股份有限公司審計部經理、中國再生資源開發有限公司審計部經理。2015年6月起,任陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(2016年9月更名為中再資源環境股份有限公司)監事。曾任西南有色地質勘查局出納;民政部地名研究所會計;華證會計師事務所審計項目經理;中瑞岳華會計師事務所部門經理、中再資源再生開發有限公司財務部經理。 |
李軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-02-03 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李軍先生:1971年4月出生,中共黨員,中國國籍,大學本科學歷,畢業于中央黨校函授學院政法專業,1986年11月參加工作?,F任中再資源環境股份有限公司合規與技術開發部經理兼黨群工作部經理。曾任部隊戰士、班長、連長、參謀、參謀長,北京市海淀區環保局辦公室科員、副主任科員、法制宣傳科科長、副調研員,北京市海淀區生態環境局副調研員,中再資源環境股份有限公司環保合規部副經理、經理。 |
仲良喜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-04-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 仲良喜先生,1967年6月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,理學碩士,高級工程師。1988年7月參加工作,畢業于北京師范大學環境地理學專業。2019年4月起,任中再資源環境股份有限公司副總經理。曾任北京市氣象科學研究所干部,北京市環境保護局大氣環境管理處科員、副主任科員,污染控制處主任科員、副處長、處長,北京市海淀區田村路街道黨工委副書記、街道辦事處主任,北京市海淀區環境保護局黨組副書記、局長。 |
呂潔冰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-04-07 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 呂潔冰先生:1977年11月出生,中共黨員,1999年8月參加工作,碩士研究生學歷,工商管理碩士,畢業于鄭州大學工商管理專業,高級工程師。曾任洛陽有色金屬加工設計研究院計算機中心職員;中國鋁業股份有限公司信息部業務經理;洛陽有色金屬加工設計研究院生產技術部信息主管;中色科技股份有限公司戰略發展部信息主管;洛陽有色金屬加工設計研究院駐京辦負責人;中鋁國際工程股份有限公司科技管理部信息化工程師、高級業務經理;中鋁國際工程設備有限公司高級業務經理、業務三處處長、業務三處經理;中國再生資源開發集團有限公司廢鋼事業部副總經理。 |
張新偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-04-07 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張新偉先生:1985年6月出生,中共黨員,2008年3月參加工作,大學本科學歷,畢業于河南財經政法大學法學專業。曾任中國再生資源開發有限公司鄭州管理中心駐舞鋼辦事處職員、豫陜經營部舞鋼辦事處主任;中再生洛陽投資開發有限公司舞鋼辦事處主任、鄂鋼辦事處主任;洛陽漢鼎金屬回收有限公司鄭州海爾事業部經理;鄭州源潤再生資源有限公司鄭州海爾事業部經理;中再生環境服務有限公司鄭州分公司鄭州海爾事業部經理、綜合管理部經理;洛陽漢鼎金屬回收有限公司綜合管理部部長;中再生(山西)再生資源有限公司業務部經理、副總經理。 |
朱連升 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2015-08-26 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 朱連升先生,1976年12月生,畢業于北京交通大學技術經濟及管理專業,碩士研究生學歷,管理學碩士,1999年8月參加工作。2015年8月起,任中再資源環境股份有限公司董事會秘書。曾任中國再生資源開發有限公司投資部項目經理、事業發展部副經理、投資部副經理、家電事業部投資部(上市辦公室)經理,陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(2016年9月更名為中再資源環境股份有限公司)董事。2015年7月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
樊吉社 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2011-05-20 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 樊吉社,1969年12月出生,畢業于河北地質學院統計學專業,大學本科學歷,高級經濟師。曾任陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司市場拓展部部長助理,經營拓展部副部長,資產部副部長,董事會辦公室主任。2008年4月至2015年9月任陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。2015年9月起任陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(2016年9月更名為中再資源環境股份有限公司)董事會辦公室經理、證券事務代表。2008年11月取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書。 |