任衛慶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-01-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 張旭波先生:1971年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。曾任寧波市車輛綜合性能檢測站、寧波市鎮海發電廠、寧波梅湖汽車出租公司職員;1994年4月至1999年9月,任寧波濃色母粒廠銷售員;1999年10月至2019年9月,歷任寧波色母粒股份有限公司銷售員、銷售科科長;2019年10月至今,任本公司銷售科科長?,F任本公司監事會主席、銷售科科長,寧波六月奇跡教育信息咨詢有限公司執行董事、總經理。 |
周必紅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-10-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周必紅先生:1965年1月出生,中國國籍,無永久境外居留權,高中學歷。曾任寧波市鄞縣橫溪區供銷社部門經理、寧波濃色母粒廠銷售員、寧波色母粒有限公司銷售員。曾任寧波色母粒股份有限公司監事、銷售員。 |
毛春光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 中專 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-01-01 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 毛春光先生:1965年出生,中國國籍,無永久境外居留權,中專學歷。曾任鄞縣梅湖農場綜合科長、寧波濃色母粒廠銷售員、寧波色母粒有限公司銷售科科長、副總經理?,F任本公司董事、副總經理。 |
洪寅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2019-01-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 洪寅先生:1962年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,高級經濟師。曾任寧波市鄞縣梅湖農場車間主任、寧波濃色母粒廠副廠長、寧波色母粒有限公司董事、副總經理?,F任本公司董事,曾任寧波色母粒股份有限公司副總經理。 |
趙茂華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2019-01-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙茂華先生:1956年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,高級經濟師。曾任寧波市鄞縣梅湖農場車間主任、寧波濃色母粒廠副廠長、寧波色母粒有限公司副總經理、總經理、董事長?,F任本公司董事、華彩新材料執行董事、總經理。 |
任杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2024-05-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 任杰先生:1995年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2019年2月至今任寧波開瑞廣貿易有限公司監事、友富國際貿易(寧波)有限公司監事、沭陽尚錦酒店有限公司監事、公司銷售經理。 |
周奇嵩 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周奇嵩先生:1967年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,二級律師。1990年9月至1997年1月,任浙江省寧波市象山縣司法局辦事員;1997年3月至2003年4月,任浙江信大律師事務所主任;2003年5月至2006年4月,任浙江華寧律師事務所主任;2006年5月至今,任浙江素豪律師事務所高級合伙人?,F任浙江素豪律師事務所高級合伙人、本公司獨立董事。 |
包建亞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2019-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 包建亞女士:1972年1月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。曾任中信寧波公司會計,華納圣龍(寧波)有限公司財務總監助理,阿克蘇·諾貝爾·長城涂料(寧波)有限公司財務經理、財務總監,敏實集團有限公司會計總監、首席財務官、執行董事、顧問,寧波博威合金材料股份公司獨立董事?,F任寧波德昌電機股份有限公司、寧波水表股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。 |
于衛星 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-10-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 于衛星先生:1970年5月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1995年8月至1999年4月,任寧波市高壓氧艙廠總師助理;1999年5月至2005年10月,任寧波市包裝技術協會副秘書長;2005年11月至2008年6月,任寧波市包裝技術協會副秘書長、寧波海曙科星企業文化咨詢有限公司執行董事、總經理;2008年7月至今,任寧波市塑料行業協會秘書長、寧波海曙科星企業文化咨詢有限公司執行董事、總經理,寧波海曙嘉捷文化傳播有限公司執行董事、總經理?,F任寧波市塑料行業協會秘書長、寧波海曙科星企業文化咨詢有限公司執行董事、總經理,寧波海曙嘉捷文化傳播有限公司執行董事、總經理,寧波磁性材料應用技術創新中心有限公司監事,家聯科技獨立董事,本公司獨立董事。 |
張旭波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2019-10-25 |
---|
職務 | 監事會主席 監事 |
---|
| 張旭波先生:1971年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。曾任寧波市車輛綜合性能檢測站、寧波市鎮海發電廠、寧波梅湖汽車出租公司職員;1994年4月至1999年9月,任寧波濃色母粒廠銷售員;1999年10月至2019年9月,歷任寧波色母粒股份有限公司銷售員、銷售科科長;2019年10月至今,任本公司銷售科科長?,F任本公司監事會主席、銷售科科長,寧波六月奇跡教育信息咨詢有限公司執行董事、總經理。 |
祖萬年 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-10-17 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 祖萬年先生:1975年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1995年8月至1997年12月,任寧波硫酸廠職員;1998年2月至1999年9月,任寧波濃色母粒廠銷售員;1999年10月至2019年9月,任寧波色母粒有限公司銷售員;2019年10月至今,任本公司銷售員?,F任本公司監事、銷售員。 |
張衛衛 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-10-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張衛衛:女,1982年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,2014年5月至2017年10月,任寧波青湖彈性體科技有限公司質量部經理;2017年10月至2019年4月,任浙江萬馬高分子材料有限公司質量部經理,2019年至今任寧波色母粒股份有限公司生技副總助理?,F任本公司監事、生技副總助理。3、高級管理人員公司高級管理人員共5名,分別為總經理任衛慶、副總經理洪寅、副總經理毛春光、財務負責人陳忠芳、董事會秘書陳建國。 |
朱錫華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-02-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 朱錫華先生:1979年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,助理工程師。2004年8月至2014年1月任公司工藝科技術員,2014年1月至今任公司工藝科副科長。 |
陳建國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2019-10-25 |
---|
職務 | 董事會秘書 代理財務負責人 |
---|
| 陳建國先生:1968年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,工程師。1990年7月至1992年3月,任浙江長廣公司技術員;1992年4月至1994年3月,任寧波梅湖汽車出租公司財務;1994年4月至1999年9月,任寧波濃色母粒廠辦公室主任;1999年10月至2019年9月,任色母粒有限辦公室主任。2019年10月至今,任本公司董事會秘書、總經理辦公室主任?,F任本公司董事會秘書、總經理辦公室主任、滁州子公司總經理。 |
潘李超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2022-01-04 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 潘李超先生,1993年出生,碩士學歷,中國國籍,無永久境外居留權,曾從事江蘇日明消防設備股份有限公司證券事務工作。潘李超先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。 |