張力新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2013-07-17 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 張力新先生:1955年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,正高級工程師。主要經歷:曾就職于唐山市無線電儀表修理廠、鐵道部第三勘測設計院、煤炭科學研究總院唐山研究院水力采煤研究所等單位;1994年創立匯中,并任公司(包括公司前身)董事長至今。 |
董建國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2015-03-26 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 董建國先生:1963年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。主要經歷:曾任職于唐山第二瓷廠、唐山電視機廠等單位;1994年加入公司,歷任售后服務工程師、業務經理、供熱計量事業部總經理、市場營銷中心總經理、總經理等職;現任公司董事。曾任匯中儀表股份有限公司總經理。 |
陳輝 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2019-07-10 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 陳輝女士:1984年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷、工學碩士,高級工程師。主要經歷:2010年加入匯中,歷任技術員、總工程師助理、總工程師等職;現任公司董事、副總經理、技術研發中心總監。 |
馮大鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2019-07-10 |
---|
職務 | 董事 財務總監 總經理 |
---|
| 馮大鵬先生:1980年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷、工商管理碩士。主要經歷:曾任職于中國農業銀行廣東省分行、渣打銀行(中國)有限公司、匯豐銀行(中國)有限公司、康銀管理咨詢(上海)有限公司等單位;2015年加入公司,歷任總經理助理、行政管理中心總監、董事會秘書、副總經理等職;現任公司董事、財務總監、匯中儀表(香港)有限公司總經理。 |
郭立志 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 副總經理 制造總監 董事 |
---|
| 郭立志先生:1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2004年7月至2014年4月先后就職于華廈國際投資集團、深圳市百迪寶電子有限公司、深圳國威電子有限公司等公司;2014年5月進入匯中儀表股份有限公司,2016年7月至2019年6月任公司監事會主席、股東代表監事。歷任生產供應部部長助理、生產供應部部長、智能制造2中心總監等職;現任公司副總經理、智能制造中心總監。 |
張繼川 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2015-04-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張繼川先生:1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,正高級工程師。主要經歷:2001年加入匯中,至今,歷任技術員,電氣組組長、技術開發部部長、儀表研發部部長等職;現任公司董事、匯中科技唐山有限公司總經理。 |
王瑛 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2019-07-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王瑛女士:1955年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。主要經歷:1982年8月至1998年2月歷任煤炭科學院唐山分院工程師,高級工程師;1998年2月至今任唐山展望科技有限公司董事長,總經理;2018年至今任唐山百特印刷有限公司董事長;2019年7月至今擔任公司第四屆董事會獨立董事。 |
吳凡 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳凡女士:1971年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,法學碩士、教授。主要經歷:1994年6月至今在華北理工大學及前身任教,曾擔任法學系副主任、主任。 |
王富強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王富強先生:1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程碩士、教授、注冊會計師。主要經歷:1988年7月至今在華北理工大學及前身任教;曾擔任公司第一屆、第二屆董事會獨立董事 |
萬迪 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2016-07-15 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 萬迪女士:1984年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,管理學碩士。主要經歷:曾就職于天津東明電子工業有限公司等單位;2015年加入匯中,歷任市場內勤、市場營銷總監助理等職;現任公司監事、市場運營中心總監。 |
劉國興 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉國興先生:1980年6月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,PMP。主要經歷:曾就職于燕山大學計算機軟件中心、海灣消防網絡有限公司、中興通訊等單位;2019年加入匯中,現任軟件研發中心總監 |
付蜨 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2016-07-15 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 付蜨女士:1986年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。主要經歷:曾就職于杭州日美開開電子科技有限公司、北京動力源科技股份有限公司等單位;2015年加入匯中,歷任硬件工程師、儀表研發部副部長、儀表研發部部長等職;現任公司監事、產品研發中心總監。 |
李俊杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-12-29 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 李俊杰先生:1990年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。主要經歷:曾任職于天王電子深圳有限公司、北京莆田企業商會、唐山百川智能股份有限公司等單位;2022年加入公司,曾歷任辦公室副主任、證券事務代表等職。 |