林洺鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2009-12-18 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 林洺鋒先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA學歷。2004年10月至2009年12月在深圳市洲明科技有限公司任董事長、總經理,為公司創始人之一,2009年12月至今擔任公司董事長、總經理。 |
李志 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-01-17 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 李志先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華中科技大學,碩士研究生學歷。2005年至2014年,李志先生先后擔任深圳藍普科技有限公司華東區域負責人、國內營銷中心副總監等職務。2014年加入洲明科技至今,先后擔任華南大區總監、國內營銷中心總經理,現任洲明科技集團銷服體系副總裁。 |
張曉云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張曉云女士:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2001年加入華為,先后從事過研發、銷售和營銷工作。2012年至2015年,擔任華為榮耀首席營銷官。2015年至2018年,任華為消費者業務全球首席營銷官CMO。2018年至今在華為榮耀戰略與品牌發展部任全球首席戰略營銷官CSO&CMO。 |
武軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 武軍先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于對外經貿大學,2006年至2008年,武軍先生在華為公司擔任集團財經管理部副總裁。2008年至2010年,任軟通動力集團首席財務官。2010年至2017年,先后擔任亞信科技首席財務官、執行副總裁、集團首席執行官?,F任北京鐳場景科技有限公司董事長,北京伊美爾醫療科技集團股份公司獨立董事,貝殼控股有限公司獨立董事。 |
華小寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-05-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 華小寧先生:1963年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,中國注冊會計師,1994年8月至1996月9月在和誠會計師事務所任審計主任;1996年10月至2002年9月在安達信(深圳)公司任審計高級經理;2002年10月至今在深圳市友聯時駿企業管理顧問有限公司任總經理。截至目前,深圳市時代經緯科技有限公司董事、海南天鑒防偽科技有限公司董事、普洱世家(深圳)實業發展有限公司董事長、博純材料股份有限公司董事、深圳開立生物醫療科技股份有限公司獨立董事,中消云科技股份有限公司獨立董事。曾任招商局積余產業運營服務股份有限公司獨立董事。 |
孫玉麟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2019-05-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫玉麟先生:1956年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,博士,歷任深圳市賽格集團董事長,富士康科技集團總裁特別助理,中國科學院大學特聘教授?,F任本公司董事。 |
黃啟均 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2019-05-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃啟均先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟師,碩士學歷,具備經濟師專業資格,1992年8月至2015年4月在華帝股份有限公司歷任董事、總裁、副董事長;2008年11月至今在中山炫能燃氣科技股份有限公司任董事長;2015年5月至今在中山市東方晨星投資管理有限公司任董事長;2016年4月至今在中山怒火廚房技術研究有限公司任執行董事兼經理;2016年5月至今在中山市天才元寶廚房科技有限公司任執行董事兼經理;2016年8月至今在深圳天才元寶控股有限公司任董事長;2017年6月至今在大品大愛股份有限公司任董事;截至目前,黃啟均先生兼任中山市工商聯合會主席。2019年5月23日,經公司2018年年度股東大會選舉為獨立董事,任期三年。 |
黃鎮茂 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-11-26 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 黃鎮茂先生:1986年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年起任職于深圳市洲明科技股份有限公司;2007年4月至2020年11月,為公司歷任財經管理部總賬會計、稅務主管及控股子公司財務負責人、戰略供應鏈副總監;2020年11月至今任公司財經管理部-供應鏈財務組-副總監;2021年11月26日至今任公司監事會主席。 |
李偉田 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-05-07 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李偉田女士:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,2011年7月至2013年2月在中喜會計師事務所有限責任公司深圳分所擔任高級審計員、審計經理;2013年3月至2017年12月在立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所擔任審計經理;2017年12月至今在深圳市洲明科技股份有限公司擔任審計師、審計經理、審計專家;2020年5月7日至今,擔任深圳市洲明科技股份有限公司第四屆監事會監事。 |
熊雪蓮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2020-05-06 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 熊雪蓮女士:1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2014年4月至2015年5月在中建商品混凝土天津有限公司擔任報表會計;2015年7月至2017年8月在科通集團任風控專員;2017年9月至今在深圳市洲明科技股份有限公司擔任審計專員、監察主管。2020年5月7日至今,擔任深圳市洲明科技股份有限公司第四屆監事會職工代表監事。 |
陳一帆 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-04-21 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 陳一帆女士:1990年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,廈門大學化學工程碩士、經濟學雙學士,具有證券從業資格、基金從業資格,并于2017年12月取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2016年7月至2020年8月,任深圳新宙邦科技股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。2020年11月至2021年10月,任廣東先導稀材股份有限公司證券部高級經理。2021年10月至今,任深圳市洲明科技股份有限公司證券事務代表、投資者關系總監。 |
王群斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-08-30 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 王群斌先生:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林財經大學,本科學歷。2011年至2013年,擔任康舒電子(東莞)有限公司財務部管理會計,2013年加入本公司至今,先后擔任公司財經管理中心供應鏈財務管理部成本會計、成本主管、成本經理、成本副總監、供應鏈財務總監、子公司財務總監。 |
易林穎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2024-04-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 易林穎,女,1995年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,畢業于長沙理工大學會計專業,具有證券從業資格、深圳證券交易所董事會秘書資格。2021年10月起就職于公司證券事務部,2021年10月至2022年7月任公司高級證券事務專員,2022年8月至今任公司證券事務專業經理。 |