于逢良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-06-24 |
---|
職務 | 董事 董事長 總經理 |
---|
| 于逢良先生:1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學博士,高級經濟師。曾就職于汪清縣稅務局、汪清縣委等,并曾任吉林省宇光能源集團股份有限公司董事長、吉林省經貿實業有限公司董事長、博維實業總經理等職務。自1999年2月吉大正元創立,即任公司董事,自2019年3月至今任公司董事長。 |
田景成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-06-24 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 田景成先生:1973年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學博士。曾任搜狐愛特信信息技術(北京)有限公司開發工程師、北京信安世紀科技股份有限公司研發經理等職務。2004年4月加入吉大正元,曾任公司產品總監,現任公司副總經理。 |
張全偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張全偉先生:1972年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學碩士,高級工程師。曾任南天電子信息產業股份有限公司部門經理、副總經理、IEI科技(中國)有限公司技術總監、北京宇電威達科技發展有限公司副總經理等職務、長春吉大正元信息技術股份有限公司副總經理。2008年8月加入吉大正元,歷任公司技術中心總經理、公司副總經理、常務副總經理等職務。 |
王連彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2018-05-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王連彬先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學學士。曾就職于長春星宇集團股份有限公司。1999年10月加入吉大正元,歷任系統集成部經理、售前顧問、軍工行業總監、合作發展中心副總經理、公司副總經理、中科信息安全共性技術國家工程研究中心有限公司董事及總經理。曾任長春吉大正元信息技術股份有限公司總裁。 |
何小朝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 何小朝先生:1972年7月出生,中國國籍,無境外居留權,工學博士。曾任職于甲骨文(中國)軟件有限公司,現任公司研發體系負責人。 |
趙宇雍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙宇雍先生:1980年2月出生,中國國籍,無境外居留權,工商管理學士?,F任北京展虹宇投資有限公司總經理、北京寧宇博美生物技術有限公司總經理等職務。 |
阮金陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 阮金陽先生:1978年6月出生,中國國籍,無境外居留權,法學博士。曾任國信證券股份有限公司投資銀行部項目經理、東吳證券股份股份有公司投資銀行業務五部和南通分公司總經理、保薦代表人等職務;現任蘇州凱恩資本管理股份有限公司董事長兼總經理、凱恩(蘇州)私募基金管理有限公司執行董事等職務。 |
常琦 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 常琦先生:1977年5月出生,中國國籍,無境外居留權,管理學碩士,高級會計師。曾任國際公共部門會計準則理事會(IPSASB)項目經理、財政部會計司二級調研員等職務;現任國家集成電路產業投資基金股份有限公司財務部副總經理、國際會計準則理事會中小主體準則執行小組委員、財政部企業會計準則咨詢委員會委員。 |
謝永濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 謝永濤先生:1982年12月出生,中國國籍,無境外居留權,法律碩士。曾任職于美國霍金豪森律師事務所北京代表處、北京市競天公誠律師事務所、孖士打律師行香港辦公室等;現任職于北京安杰世澤律師事務所。 |
陳敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 陳敏女士:1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學碩士,高級會計師。曾任中視傳媒股份有限公司會計、長春鴻達信息科技股份有限公司財務經理、吉林省宇光熱電有限公司財務經理、吉林省宇光能源集團股份有限公司財務總監等職務。2020年3月至2023年4月任長春吉大正元信息技術股份有限公司財務部經理、總裁助理、財務總監等職務。 |
張智勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張智勇先生:1970年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學碩士,工程師。曾任山西省數字證書認證中心(有限公司)總經理、北京正元安服科技有限公司總經理、長春吉大正元信息安全技術有限公司總經理、深圳正元星捷信息科技有限公司副總經理等職務。 |
劉海濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-06-24 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉海濤先生:1973年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學學士,高級會計師?,F任博維實業董事長。 |
毛彥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-05-06 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 毛彥先生:1969年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學學士,經濟師。曾就職于中國銀行吉林省分行、深圳開發科技股份有限公司等,曾任長春星宇集團董事會秘書。2001年8月加入吉大正元,歷任公司財務經理、財務總監等職務。 |
施陽 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-05-06 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 施陽女士:1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學碩士。1999年3月加入吉大正元,歷任公司主管會計、財務部經理、長春吉大正元信息安全技術有限公司財務總監和副總經理等職務。 |
李泉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 李泉女士:1980年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,法學學士,法律職業資格。曾任職于北京國楓律師事務所一直從事資本市場相關法律業務,2021年加入公司,曾任公司風控總監、吉林省數字證書認證有限公司總經理、吉林省英才投資有限公司總經理,現任公司法務總監、證券部經理。 |
胡旸 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 胡旸先生:1983年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學碩士,美國注冊會計師(USCPA),高級會計師。曾任職于北京華勝天成科技股份有限公司、航天信息股份有限公司、紫光集團有限公司,現任公司財務經理。 |
成甜甜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 成甜甜,女,出生于1992年12月,中國國籍,無境外永久居留權;管理學碩士,法律職業資格。曾任中青旅控股股份有限公司證券法務專員、公司證券事務主管 |