郝忠禮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2014-11-19 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 郝忠禮先生:1962年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中寵股份創始人、中國禮儀休閑用品工業協會寵物產業分會會長、中國出入境檢驗檢疫協會寵物產業工作委員會副會長、中國畜牧業協會寵物產業分會副會長、中國小動物保護協會副會長、中國食品土畜進出口商會寵物行業分會執行理事長、中國罐頭工業協會副理事長、APA亞寵會會長。歷任吉林省四平市第一高級中學教師、煙臺對外經濟技術交流中心副主任、煙臺對外經濟技術貿易公司職員、煙臺國際航空客貨代理總公司副總經理,現任公司董事長、總裁。 |
伊藤范和 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2014-11-19 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 伊藤范和先生:1975年7月出生,日本國籍,本科學歷。歷任三井食品株式會社PETCARE事業本部銷售部、日本伊藤株式會社營業部,現任日本伊藤株式會社代表取締役社長、煙臺中寵食品股份有限公司副董事長。 |
江移山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2014-11-19 |
---|
職務 | 董事 常務副總經理 |
---|
| 江移山先生:1968年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,歷任煙臺星達生物工程有限公司職員,煙臺市新橋食品廠技術員、車間主任、技術科長,煙臺百佳食品工業有限公司生產技術部部長,公司生產技術部部長,現任公司常務副總裁、公司董事。 |
張蘊暖 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-11-19 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 張蘊暖女士:1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。歷任山東物產進出口煙臺分公司外銷員、煙臺武州養蜂園有限公司出口部主管、公司國際貿易部部長,現任公司副總裁、公司董事。 |
董海風 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2018-11-09 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 董海風女士:1979年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任煙臺欣和企業食品有限公司人資行政部部長、煙臺金嶺汽車集團有限公司人力資源總監、海普智聯科技股份有限公司管理中心總經理、董事,現任公司董事長助理兼副總裁、公司董事。 |
郝宸龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2020-11-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 郝宸龍先生:1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任公司子公司加拿大Jerky市場部經理、公司市場部副總經理,現任公司市場管理中心總經理、公司董事。 |
王欣蘭 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-09-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王欣蘭女士:1971年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于遼寧大學技術經濟及管理專業,管理學博士學位,財務管理專業教授、碩士研究生導師。歷任佳木斯大學經濟管理學院教研室主任、會計系副主任、會計系主任、副院長職務?,F任山東工商學院會計學院財務管理專業教授,杰瑞股份獨立董事,公司獨立董事。 |
張曉曉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-09-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張曉曉女士:1980年2月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于山東大學法律理論專業,獲法學碩士學位;山東大學(威海)法學院法律方法論專業在讀博士研究生。2001年7月至今任職山東工商學院法學院教師,歷任助教、講師、副教授?,F任山東工商學院法學院副教授,杰瑞股份獨立董事,公司獨立董事。 |
唐玉才 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2023-11-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐玉才先生:1961年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科,高級政工師,煙臺市人大代表。曾榮獲“全國紡織優秀思想政治工作者”,“十一五”山東紡織優秀創業企業家,“全國紡織工業勞動模范”,煙臺市“優秀黨務工作者”稱號。歷任福山區物資局團支部書記、福山區科委團支部書記、煙臺寬幅布廠團委副書記、煙臺寬幅布廠副廠長、煙臺北方家用紡織品有限公司黨委書記、總經理,現任煙臺北方家用紡織品有限公司董事長、公司獨立董事。 |
趙雷 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2014-11-19 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 趙雷先生:1981年8月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,助理工程師。歷任煙臺愛華食品有限公司品管科主任、煙臺東洲蔬菜食品有限公司品管科科長、煙臺欣和味達美食品有限公司品質保證部主管、熙可食品(蓬萊)有限公司品管部質量總監、公司子公司加拿大Jerky質量總監,現任加拿大Jerky總經理、公司監事會主席。 |
林梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2020-11-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 林梅女士:1983年6月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,國際注冊內部審計師,中級經濟師。歷任煙臺新潮實業股份有限公司戰略管理員、煙臺塔山企業集團股份有限公司董事會事務專員、煙臺捷瑞電子商務產業園有限公司企管部部長、綜合管理部部長、公司審計部部長、審計總監,現任公司采購中心總經理、公司監事。 |
王繼成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2017-11-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王繼成先生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年8月出生,本科學歷,工程師。2002年7月至2006年3月,任煙臺喜旺食品有限公司車間主任;2006年3月至2007年1月,任煙臺中寵食品食品有限公司生產部現場管理主管;2007年1月至2012年3月,任煙臺中寵食品股份有限公司第三加工廠所屬長;2012年3月至2014年7月,任煙臺中寵食品股份有限公司第一加工廠所屬長;2014年8月至2018年10月,任煙臺中寵食品股份有限公司烘干制造部部長兼第三加工廠所屬長;2018年10月至今,任煙臺中寵食品股份有限公司烘干制造中心負責人兼第九加工廠所屬長;2017年11月至今,任煙臺中寵食品股份有限公司監事。 |
劉淑清 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-11-14 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 劉淑清女士:1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任煙臺泰鴻橡膠有限公司會計、煙臺中寵食品有限公司財務部部長、董事會秘書、審計部總監、財務總監,現任公司副總裁。 |
接元昕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-04-22 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 接元昕女士:1979年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任煙臺中寵食品股份有限公司總裁助理、項目發展總監;現任煙臺中寵食品股份有限公司副總裁,杭州領先寵物食品有限公司總經理,全面分管杭州領先寵物食品有限公司、項目發展等投后管理工作。 |
朱紅新 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2014-11-19 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 朱紅新女士,中國國籍,無境外永久居留權,1977年11月出生,大專學歷,高級技師。1999年9月至2002年12月,先后任煙臺愛思克食品有限公司倉庫保管、車間班長、生產管理主管、公司總質檢;2003年1月至2007年12月,任煙臺中寵食品有限公司生產部部長;2008年1月至2011年7月,任煙臺愛麗思中寵食品有限公司制造部部長;2011年8月至2014年11月,任煙臺中寵食品有限公司烘干制造部部長;2014年1月至今,任美國Jerky公司董事、副總經理;2014年11月至今任本公司副總經理。 |
任福照 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-07-05 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 任福照,男,1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,曾任山東南山鋁業股份有限公司信息披露主管、投資者關系經理、南山集團有限公司資本市場部總經理助理、山東南山智尚科技股份有限公司證券事務代表?,F任公司證券部部長,任福照先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證。 |
肖明巖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-11-14 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 肖明巖先生:1976年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,歷任南京依維柯汽車有限公司財務主管;湘火炬汽車集團有限公司財務監控經理;新加坡維信集團子公司財務經理、財務總監;ABB(中國)有限公司華東區共享服務中心總經理;西門子工業軟件亞太區財務總監兼中國公司副總裁、日本公司副總裁、監事會主席,臺灣公司監事;固安捷(中國)工業品銷售有限責任公司財務法務總監;新加坡GMG Global Ltd Co財務總監;科勒(中國)投資有限公司亞太、中東和非洲區財務總監;瑰麗酒店管理集團全球財務副總裁;2023年9月至今任公司CFO,現任公司CFO、財務總監。 |
田雅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2023-04-19 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 田雅女士,女,中國國籍,1995年10月出生,本科學歷,畢業于煙臺大學會計學專業。曾任職于中興財光華會計師事務所、青島高測科技股份有限公司,2020年9月加入公司,擔任審計助理、證券事務助理職務 |