Paul Xiaoming Lee |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2014-04-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 李曉明(Paul Xiaoming Lee),公司董事長,男,1958年出生,美國國籍,有境外居留權,碩士研究生學歷。1982年加入中國昆明塑料研究所,從1984年至1989年任副所長,1992年12月畢業于美國Universityof Massachusetts大學高分子材料專業,1992年至1995年任美國Inteplast Corporation技術部經理,1996年4月起至今,歷任紅塔塑膠副總經理、總經理、副董事長、董事長,德新紙業董事長、總經理,成都紅塔董事長等職務。2006年起加入創新彩印任董事長?,F任云南恩捷新材料股份有限公司董事長。2010年11月至今任云南恩捷新材料股份有限公司股東玉溪合益投資有限公司(以下簡稱“合益投資”)董事長,2010年12月至今任云南恩捷新材料股份有限公司股東玉溪合力投資有限公司(以下簡稱“合力投資”)董事,2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司(以下簡稱“上海瑞暨”)董事。 |
李曉華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2014-04-15 |
---|
職務 | 董事 副董事長 總經理 |
---|
| 李曉華先生:1962年7月出生,中國國籍,有境外居留權,碩士研究生學歷。1993年2月畢業于University of Massachusetts大學高分子材料專業,1993至1996年,任職于美國World-Pak Corporation;1996年4月起至今,歷紅塔塑膠副總經理、副董事長,德新紙業副董事長,成都紅塑總經理、副董事長等職務;2006年起加入創新彩印任總經理、副董事長。2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事長,1996年5月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼總經理,2021年10月至今任蘇州捷勝科技有限公司執行董事、總經理,2022年2月至今任蘇州富強科技有限公司董事長,2021年11月至今任江蘇捷勝智能裝備科技有限公司執行董事、總經理,2022年5月至今任常熟市巨興機械有限公司執行董事、總經理?,F任公司副董事長、總經理。 |
馮潔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2017-01-04 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 馮潔先生:1964年9月出生,漢族,中國國籍,本科學歷,中級工業經濟師。1981年至1984年,任職于思茅工商銀行;1989年至1997年,歷任云南光學儀器廠綜合管理處統計員、計算機中心主任、團支部書記;1997年至2005年,歷任紅塔塑膠技術員、統計主管、總經理辦公室主任;2005年至2009年,任紅塔塑膠成都辦事處主任;2009年至今,歷任成都紅塑銷售部部長、銷售副總經理、總經理?,F任成都紅塑銷售部部長、總經理及公司董事。 |
馬偉華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2021-11-22 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 馬偉華先生:1967年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,工程師。1989年至1997年,歷任云南鎮沅金礦設備科副科長、玉溪水電設備廠設備科技術員;1997年至2016年,歷任紅塔塑膠生產部長、副總經理、公司董事?,F任上海恩捷總經理、公司董事。 |
向明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-08-07 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 向明先生:1963年4月出生,貴州省納雍縣人,四川大學高分子研究所、高分子材料工程國家重點實驗室教授,博士生導師。1978年考入成都科技大學高分子材料系,1988年畢業于成都科技大學高分子研究所,獲工學博士學位。此后,一直在四川大學高分子研究所工作,2023年4月退休。2011年至今任成都慧成科技有限責任公司董事長。其長期從事高分子材料科學的教學、科研工作。主要的研究開發工作涉及聚烯烴專用樹脂的結構設計及聚合制備技術、高分子材料加工及改性、新能源新材料的制備、聚合物加工設備設計與工藝開發等領域。先后為云天化、中國石油成功開發POM、PP、HDPE、LDPE等聚烯烴材料專用樹脂的聚合技術工藝。主持設計、制造了多條聚合物先進加工生產線,包括國內第一條鋰離子電池干法生產線、國內第一條濕法鋰離子電池隔膜生產線、國內第一條反滲透膜生產線及全套工藝、國內第一條液晶顯示器用反射片/擴散片生產線及全套工藝等。 |
翟俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-08-07 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 翟俊先生:1974年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2000年6月碩士研究生畢業于武漢理工大學車輛工程專業。2000年4月至2006年1月,任職于國家開發投資集團有限公司,擔任項目經理;2006年1月至2009年3月,任職于法雷奧汽車空調湖北有限公司,擔任董事、副總經理;2009年3月至2009年7月,任職于國投高科技投資有限公司,擔任項目經理;2009年7月至今,任職于國投招商投資管理有限公司,現任董事總經理。 |
潘思明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-03-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 潘思明先生:1977年出生,中國國籍,本科學歷。2001年7月至2009年12月,任華晨汽車集團財務分析。2009年12月至2012年8月,任浙江龍盛集團股份有限公司財務經理。2012年8月至2016年4月,任民生銀行中小部貸后管理總監。2016年4月至今任上海仰岳投資管理有限公司投后管理總監。 |
張菁 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2023-03-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張菁女士:1961年11月出生,漢族,中國國籍,講師,教授,博士學歷,東華大學理學院應用物理學科教授、博士生導師,東華大學理學院常務副院長。2016年至2018年任上海恩捷董事。2015年至2020年任力學學會等離子體科學與技術專委會主任委員。2018年至今任上海郎暉數化科技股份有限公司董事。2021年至今任Plasmascience and technology期刊副主編。 |
李哲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-12-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李哲,男,出生于1987年,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷?,F任中央財經大學會計學院副教授、博士研究生導師。兼任利亞德光電股份有限公司獨立董事。曾任中央財經大學會計學院財務會計系副主任、中央財經大學會計學院學術交流中心主任。 |
張濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-04-08 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 張濤先生:1977年5月出生,中國國籍,本科學歷。2000年7月至2001年1月,在哈慈股份有限公司北京營銷總公司財務中心任財務分析員。2001年8月至2006年8月,任紅塔塑膠財務部會計。2006年9月至2019年3月,任云南德新紙業有限公司財務部經理。2021年10月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司監事。2019年4月至今任公司財務副總監?,F任公司監事會主席。 |
李兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-03-24 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李兵先生:1967年出生,中國國籍,??茖W歷,助理工程師。1988年9月至1995年12月,任玉溪水電設備廠工藝技術科技術員。1995年12月至2004年7月,任玉溪環球彩印紙盒有限公司車間主任、工藝技術科科長。2005年10月至2021年2月,任云南德新紙業有限公司銷售業務經理。2021年3月至2021年6月,任云南恩捷新材料股份有限公司兼云南德新紙業有限公司銷售經理。2021年7月至今任云南德新紙業有限公司總經理。 |
康文婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2020-04-08 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 康文婷女士:1987年出生,中國國籍,本科學歷。2013年至2014年任昆明星河溫泉SPA度假酒店人事主管。2015年3月至2019年9月,任公司人力資源部人事主管。2019年10月至今任公司運營支持部及行政部主管?,F任公司監事。 |
禹雪 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2016-12-31 |
---|
職務 | 證券事務代表 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 禹雪,女,1987年生,中國國籍,無永久境外居留權,國際會計和金融專業,碩士學歷。2013年3月至今任公司證券事務代表。 |
李見 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2020-09-29 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 李見先生,男,漢族,1978年3月出生,中國國籍,大學本科學歷,中國注冊會計師、中國注冊稅務師。
主要工作經歷:
1997年至今,歷任江西崇仁縣財政局六家橋財政所總預算會計,順德歐雅典建材制品有限公司財務經理,深圳鵬城會計師事務所項目經理,江蘇賽福天鋼索股份有限公司財務總監助理,蘇州歐圣電氣工業有限公司財務總監。
2016年10月起任上海恩捷新材料科技有限公司財務總監。 |