裴娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-02-04 |
---|
職務 | 內部審計部負責人 |
---|
| 裴娜女士,女,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權。2011年3月畢業于日本千葉大學,基礎理學碩士研究生學歷。2011年7月加入本公司,歷任商務部主管、行政部經理、總裁辦及信息化部經理。 |
鄭海濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2007-07-31 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 鄭海濤先生,中國國籍,無境外永久居留權。1964年出生,碩士學位。鄭海濤先生于2000年創辦了公司前身北京自清科技有限公司,并出任公司董事長兼總經理至今。鄭海濤先生在2003年第二屆中關村優秀企業家、創業者評選活動中獲“優秀創業者”稱號。2008年12月,獲授“北京市優秀青年企業家”榮譽稱號。2009年1月,被評為“2008廣電行業十大企業風云人物”。2015年12月,被評為“2015廣電行業十大企業風云人物”。 |
姚志堅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2020-07-03 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總經理 |
---|
| 姚志堅先生,中國國籍,無境外永久居留權。1978年出生,本科學歷。2005年加入本公司,歷任測試工程師、商務經理、行政部門經理、人力中心主任、投資中心主任、董事會秘書,現任董事會秘書兼行政中心主任。 |
孫鵬程 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2011-01-24 |
---|
職務 | 財務總監 董事 副總經理 |
---|
| 孫鵬程先生,中國國籍,無境外永久居留權。1975年4月出生,本科學歷,會計師、審計師,畢業于中央財經大學稅務系,曾就職于東方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐軟件技術股份有限公司等單位,先后擔任過稅務經理、財務經理等職務。2007年8月開始就職于北京數碼視訊科技股份有限公司,歷任財務部經理、內審部負責人、財務總監。 |
郭忠武 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-09-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 郭忠武先生,1973年出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷。1999年獲大連理工大學通信與電子系統專業碩士學位,2003年獲清華大學電機工程與應用電子技術系生物醫學專業博士學位。同年,就職于北京市博匯科技股份有限公司,歷任公司軟件部經理、總工程師,精通計算機視覺、數字視頻與數字圖像處理,曾作為主要程序員參與了“神舟二號飛船站址、時碼疊加系統”的軟件開發工作。獲得“一種基于帶寬占用率的多節目恒碼率TS流復用方法”發明專利?,F任博匯科技法定代表人、董事、總經理。 |
顧奮玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2022-11-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 顧奮玲女士:1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,首都經濟貿易大學會計學教授、博士生導師,中國注冊會計師,兼任北京審計學會副會長、中國審計學會理事、中國成本研究會常務理事、中國會計學會內部控制專業委員會委員、中國注冊會計師協會教育培訓委員會委員。曾任首都經濟貿易大學會計學院副院長、院長,兼任金河生物、中科軟、中電廣通、吉林電力等上市公司獨立董事。目前擔任北京天壇生物制品股份有限公司和北方導航控制技術股份有限公司獨立董事。 |
龍彧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-11-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 龍彧先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士研究生畢業。2013年至2017年任北京匯金科技股份有限公司總經理;2017年至2019年任北京匯金科技股份有限公司顧問;2019年至今任啟迪創新研究院副院長。 |
張任軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-11-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張任軍先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學學士。2009年1月至2017年1月任中興通訊高級副總裁、中興通訊海外營銷總裁;2017年1月至2018年7月任中興通訊子公司中興網信科技有限公司董事長;2018年7月至今任深圳市大數據產業協會會長。 |
曹嬿 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2019-11-06 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 曹嬿女士,中國國籍,無境外永久居留權。1966年出生,碩士研究生學歷?,F任北京廣樂投資管理有限公司合伙人。資深投資專家,在高科技行業、金融和投資領域工作多年,對上述行業有深刻認識和理解,擁有豐富的理論、實踐和成功經驗。曾任中國并購工會輪值秘書長、平安創新資本董事總經理;曾任中科招商投資基金管理公司副總裁、投資總監、國際業務總監和投資管理總監;曾任英大證券高級研究員,并多次擔任電視臺證券頻道特邀嘉賓;曾任兵器部211所工程師,從事高科技項目的研發。曾被中國風險投資論壇評為“中國十大優秀風險投資經理”。 |
李斌博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-09-10 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李斌博先生,男,中國國籍,1986年出生,本科學歷。2008年至2014年歷任北京七星華創電子股份有限公司收入會計、成本會計與總賬會計;2014年11月至今任北京數碼視訊科技股份有限公司總賬會計和財務綜合管理崗。 |
鄒箭宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-11-09 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 鄒箭宇先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,清華大學自動化系碩士。2005年1月開始就職于北京數碼視訊科技股份有限公司,歷任軟件工程師、研發部經理,現任研發產品線總經理。 |
王萬春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-05-09 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 王萬春先生:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2001年加入公司,歷任工程師、項目經理、部門經理、副總裁助理,生產客服中心主任、副總經理、董事會秘書、董事,現任公司董事長助理。 |
李丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-11-09 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李丹女士:1982年出生,本科畢業?,F任公司視頻通訊事業部研發三部行政助理。 |