陳辰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-08-03 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陳辰先生:1969年出生,工商管理碩士,高級經濟師。歷任新疆維吾爾自治區經濟和信息化委員會信息化推進處、產業政策處、企業處處長,新疆新投煤業有限責任公司董事、總經理,新疆投資發展(集團)有限責任公司網絡安全與信息化辦公室主任,新疆天龍礦業股份有限公司黨委書記、董事長;現任新疆中泰(集團)有限責任公司黨委委員、副總經理,新疆中泰化學股份有限公司黨委書記、董事。 |
黃增偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 董事 財務總監 |
---|
| 黃增偉先生:1980年出生,大學學歷,高級會計師。1998年9月至2008年1月歷任新疆天山水泥股份有限公司二分廠制成車間職員、企業管理部職員,新疆天山建材(集團)利寶水泥有限公司出納,新疆天山建材(集團)有限公司審計監察部科員,新疆天山建材建筑安裝有限責任公司財務部部長,新疆天山建材石膏制品有限責任公司財務部部長;2008年1月至2012年4月任新疆維吾爾自治區審計廳審計科研所干部;2012年4月起歷任新疆中泰化學股份有限公司商務部職員、審計部職員,新疆中泰(集團)有限責任公司投資管理部副部長,新疆中泰礦冶有限公司財務總監,新疆中泰化學托克遜能化有限公司財務總監,新疆新冶能源化工有限公司董事、財務總監,新疆圣雄能源股份有限公司黨委委員、財務總監,新疆中泰(集團)有限責任公司財務資產部副部長,新疆金融投資有限公司計劃財務部融資主管、經理,新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司董事,新疆中泰高鐵股份有限公司財務總監,上海欣浦商業保理有限公司董事長,新疆中泰融資租賃有限公司董事長,新疆中泰高鐵資產管理有限公司執行董事,新疆中泰資本管理有限公司黨委委員、副總經理,新疆中泰私募基金管理有限公司董事、總經理;現任新疆中泰新材料股份有限公司監事,新疆中泰化學股份有限公司董事、財務總監。 |
張國魁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-06-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張國魁先生:1973年出生,本科。歷任新疆維吾爾自治區富蘊縣教師,縣委辦公室干部,登記管理局干部,紀檢委宣教室主任,吐爾洪鄉黨委委員、副書記、紀檢書記,縣委基層辦副主任、農村工作領導小組辦公室主任;阿勒泰地委基層辦干部、調研室副主任、組織部主任科員、組織部調研室主任、組織部人才辦主任;新疆中泰(集團)有限責任公司機關黨委書記、黨建工作部部長;新疆天雨煤化集團有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會主席;現任新疆中泰化學股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。 |
周燦偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周燦偉先生:1991年出生,碩士。2016年5月至2018年2月任美國土壤公司總經理;2018年6月至2020年1月任鴻達興業股份有限公司銷售總監;2020年2月至今任包頭市新達茂稀土有限公司董事長;2022年1月至今任鴻達興業股份有限公司董事;現任廣東清華校友會副秘書長、廣東省僑聯委員。 |
江軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-09-09 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 江軍先生:1980年出生,碩士,高級工程師。2003年7月起歷任新疆中泰化學股份有限公司技措項目管理員、工藝技術管理員、生產管理部調度、企業策劃部制度管理員、經濟運行部經濟運行分析員、經濟運行部副部長,新疆中泰礦冶有限公司副總經理、黨委書記、電石廠副廠長,新疆中泰化學股份有限公司生產管理部副部長、調度中心副總調度長、總調度長、生產管理部部長、電石事業部副總經理,中泰(丹加拉)新絲路紡織產業有限公司黨委書記、副總經理,巴州金富特種紗業有限公司黨委書記、副總經理,阿拉爾市中泰紡織科技有限公司黨委委員、總經理;現任新疆中泰礦冶有限公司黨委書記、董事長、電石廠廠長,阜康市博達焦化有限責任公司董事長,新疆中泰化學股份有限公司董事、總經理。 |
趙永祿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙永祿先生:1967年出生,中國國籍,本科學歷,高級工程師。1990年7月至2016年6月歷任新疆氯堿廠生產調度員、PVC車間主任,新疆中泰化學股份有限公司總經理助理兼樹脂分廠長、總工程師,云南南磷集團股份有限公司副總經理、總工程師,新疆中泰(集團)有限責任公司副總工程師,廈門凱納石墨烯技術有限公司董事;2016年4月至今任新疆中泰(集團)有限責任公司職工監事;2016年6月至今任新疆中泰(集團)有限責任公司技術總監;2016年7月至2021年8月任新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司黨委書記、董事長;2017年6月至今任新疆中泰新材料股份有限公司董事長;2017年7月至2021年3月任新疆中泰新能源有限公司董事長;2020年4月至今任新疆中泰(集團)有限責任公司總工程師;2021年12月至今任新疆中泰石化集團有限公司董事、新疆美克化工股份有限公司董事;2020年2月至2022年10月任新疆中泰化學股份有限公司監事。 |
姚文英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 姚文英女士:1967年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,博士生導師。1990年11月至2004年8月任烏魯木齊職業大學工商管理學院教師;2004年9月至2022年10月任新疆財經大學會計學院教師;2015年5月至今任新疆新鑫礦業股份有限公司監事;2019年2月至今任立昂技術股份有限公司獨立董事;2020年11月至今任新疆立新能源股份有限公司獨立董事;2022年8月至今任新疆九洲恒昌供應鏈管理股份有限公司獨立董事。 |
蔣慶哲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣慶哲先生:1961年出生,博士,教授,博士生導師。1982年至1988年歷任華東石油學院煉制系教師、北京研究生部教師;1988年至1991年歷任團中央學校部干部、全國學聯副秘書長;1991年至2016年歷任中國石油大學(北京)團委書記、學工部(處)部長、化工系主任、黨委副書記、紀委書記、工會主席、黨委書記;2016年至2022年任對外經濟貿易大學黨委書記?,F任對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授、中國國際碳中和經濟研究院院長,國家社會科學基金重大項目首席專家,中國石油企業協會常務副會長,中國鄉村發展協會副會長。 |
楊學文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊學文先生:1962年出生,博士,教授級高級工程師。1984年8月至2006年1月歷任新疆石油管理局有限公司百口泉采油廠地質科地質員、研究所助理工程師、油田研究所副所長、油田研究所所長、總地質師、副廠長、廠長、黨委書記;2002年1月至2018年4月歷任克拉瑪依市烏爾禾區委副書記、區長、區委書記、區人大常委會主任,克拉瑪依市委常委、紀委書記、常務副市長、市委副書記,中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司黨委委員、副總經理、紀委書記、工會主席、總經理、黨委副書記、安全總監,中國石油天然氣集團有限公司第三紀檢監察中心主任,中國石油天然氣股份有限公司監察部監察副專員,新疆石油管理局有限公司局長、執行董事、總經理;2018年4月至2022年6月歷任中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司黨工委書記、總經理、執行董事,新疆塔里木石油勘探開發指揮部有限公司執行董事、總經理?,F任中國職業安全健康協會HSE管理體系推廣委員會副主任委員。 |
劉媛 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 劉媛女士:1976年出生,本科學歷。1998年7月至2000年5月任烏魯木齊造紙總廠技術員;2000年5月起歷任新疆中泰化學股份有限公司黨群工作部干事、宣傳中心主任、副部長,工會副主席、群眾工作部部長,新疆華泰重化工有限責任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席,新疆中泰化學阜康能源有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席,新疆中泰(集團)有限責任公司黨群工作部部長、工會副主席、機關黨委書記、職工監事,新疆圣雄能源股份有限公司監事,新疆圣雄電石有限公司黨委委員、副書記,新疆圣雄氯堿有限公司黨委委員、副書記,新疆圣雄水泥有限公司監事;現任新疆圣雄能源股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席,新疆中泰化學股份有限公司監事。 |
張亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張亮先生:1985年出生,本科學歷。2007年7月至2008年2月任烏魯木齊市新資源地產投資開發有限公司職員;2008年2月至2014年2月歷任烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司投資專干、烏魯木齊國經房地產開發有限公司董事長;2014年2月至2019年7月任烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司投資發展部副部長;2019年7月至今任烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司投資發展部部長;2020年10月至今任烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司總經理助理。 |
張清華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張清華女士:1972年出生,大學學歷。1995年6月至2003年6月任阜康市火電廠會計;2003年6月至2007年1月任阜康市博達焦化有限責任公司會計;2007年1月至2009年10月任新疆中泰化學股份有限公司會計;2009年10月至2010年5月任新疆中泰礦冶有限公司會計;2010年5月至2011年6月任阜康市博達焦化有限責任公司財務處處長;2011年6月至2012年8月歷任新疆中泰礦冶有限公司主管會計、財務主管、熱電廠財務主管;2012年8月至2014年6月任新疆新冶能源化工股份有限公司財務處處長;2014年6月至2022年3月歷任新疆中泰礦冶有限公司財務總監、副總經理,新疆中泰化學阜康能源有限公司財務總監、副總經理,阜康市靈山焦化有限責任公司財務總監,阜康市西溝煤焦有限責任公司董事、財務總監,阜康市靈山焦化有限責任公司董事、財務總監,新疆中泰(集團)有限責任公司財務管理事業部副總經理;2017年10月至今任新疆和順中泰礦業股份有限公司監事;2021年7月至今任新疆中泰(集團)有限責任公司財務管理事業部總經理;2021年12月至今任新疆美克化工股份有限公司監事;2022年1月至今任新疆中泰資本管理有限公司董事;2022年5月至今任新疆中泰私募基金管理有限公司監事。 |
王雅玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王雅玲女士:1971年出生,中國國籍,碩士,高級工程師。1994年至2001年任原新疆氯堿廠樹脂車間技術員;2001年至2002年任原新疆氯堿廠技術中心副主任;2002年至2005年任新疆中泰化學股份有限公司樹脂廠副廠長;2005年至2007年任新疆華泰重化工有限責任公司樹脂分廠廠長;2007年12月至2009年12月任新疆中泰化學股份有限公司華泰項目部項目經理;2009年12月至2010年9月任新疆中泰化學股份有限公司技術中心副主任;2010年9月至2012年7月任新疆中泰化學阜康能源有限公司技術總監;2012年7月至2013年10月任新疆中泰化學阜康能源有限公司總工程師;2013年10月至2015年3月任新疆中泰(集團)有限責任公司技術中心主任;2015年9月至2022年9月任江西中陽科技協同創新股份有限公司董事;2017年1月至2022年11月任新疆中泰化學股份有限公司總工程師;2021年6月至今任新疆碳排放權交易中心有限責任公司董事;2021年8月至今任新疆金暉兆豐能源股份有限公司董事;2022年6月至今任廈門凱納石墨烯技術股份有限公司董事。 |
沈耀華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2017-01-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 沈耀華先生:1985年出生,本科學歷。2007年7月至2009年1月任東方國際集團上海利泰進出口有限公司業務經理;2009年1月至2011年1月任上海菲凌紡織品有限公司總經理;2011年2月至2014年12月任蘇州震綸棉紡有限公司副總經理;2014年9月至今任巴州震綸投資有限公司執行董事、總經理;2017年1月至今任新疆中泰化學股份有限公司監事;2020年1月至今任新疆富麗震綸棉紡有限公司副董事長;2020年9月至今任新疆中泰亨惠醫療衛材股份有限公司監事。 |
馬斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-05-30 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 馬斌先生,1979年出生,本科。歷任新疆中泰化學股份有限公司樹脂分廠維修車間維修工,工程安裝公司維修車間技術員,米東事業部電解車間設備員、機械動力處處長助理、防腐堵漏班技術員、副處長,新疆華泰重化工有限責任公司電解車間副主任、機械動力處副處長、處長、氯堿廠技術處處長、董事長助理,黨委委員、副總經理。 |
籍修才 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-05-30 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 籍修才先生,1977年出生,本科。歷任新疆烏魯木齊正大畜牧股份有限公司總經理秘書,新疆美克家私股份有限公司采購部采購專員,新疆美克化工股份有限公司采購部經理、供應鏈管理部經理、總經理助理、副總經理。 |
薛芬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-05-30 |
---|
職務 | 副總經理 代理董事會秘書 |
---|
| 薛芬女士:1980年出生,碩士。歷任烏魯木齊市米東區人民法院書記員,新疆奧克得機電設備有限公司員工,烏魯木齊市米東區黎明法律所法律工作者,新疆華泰重化工有限責任公司電解車間員工,新疆中泰(集團)有限責任公司國際市場部合同專管員、審計法務部法務處處長、審計法務部副總經理。 |
聶婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 審計部門負責人 |
---|
| 聶婷女士:1983年出生,本科學歷,中級審計師。2005年7月起歷任新疆中泰化學股份有限公司倉儲中心庫管員、審計部任審計員、副主任審計師,新疆中泰(集團)有限責任公司風控審計部副主任審計師,紀檢監察審計部副主任審計師,審計部任副主任審計師、主任審計師,審計法務部副總經理;現任新疆中泰化學股份有限公司審計法務部部長。 |
費翔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2013-07-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 費翔女士,1980年出生,工商管理碩士,助理會計師。2004年7月至2013年2月在新疆中泰化學股份有限公司證券部工作;2013年2月至2013年11月任新疆中泰化學股份有限公司證券部副部長;2013年11月至今任新疆中泰化學股份有限公司證券部部長;2013年7月至今任新疆中泰化學股份有限公司證券事務代表。 |
馮斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2024-03-19 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 馮斌先生:1967年出生,中國國籍,工商管理碩士,高級工程師。1992年7月至2001年12月歷任新疆燒堿廠生產科工藝員、氯堿車間副主任、氯堿產品車間副主任;2001年12月起歷任新疆中泰化學股份有限公司生產管理部部長,氯堿分廠廠長、黨總支書記,米東事業部總經理、總工程師、綜合部部長、工程研究院常務副總院長,工程研究院總工程師、黨總支書記,生產運行部部長,規劃設計院總工程師,副總工程師,技術中心主任,運營總監,黨委副書記、總經理;新疆華泰重化工有限責任公司黨委書記、董事長、總經理、氯堿廠廠長,新疆米東天山水泥有限責任公司董事?,F任阜康市博達焦化有限責任公司董事、廈門凱納石墨烯技術股份有限公司董事、新疆中泰化學股份有限公司總工程師。 |