蔣業旺 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 內審負責人 |
---|
| 蔣業旺先生:1979年9月出生,中國國籍,于2005年在山東財經大學(原山東財政學院)取得經濟學學士學位。2005年7月加入公司,先后在人力資源中心、企管部、督察部等部門工作,現任審計中心辦公室主任。2023年9月起任公司內審負責人。 |
李玉曉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-03-21 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 李玉曉先生:1979年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,李玉曉先生先后擔任公司業務員、銷售經理、銷售總監,總經理助理、執行副總裁,2021年7月至2023年9月任公司首席執行官(CEO),2022年8月至2023年9月任公司總經理,2022年3月至今任公司董事,2023年9月起任董事長。 |
張宇鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-08-15 |
---|
職務 | 董事 首席執行官(CEO) |
---|
| 張宇鵬先生:1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,于2003年在中國石油大學取得土木工程學士學位,并于2006年取得武漢大學國際軟件學院工學碩士學位。張宇鵬先生先后在政府部門擔任不同職務;并先后擔任濟青高速鐵路有限公司辦公室主任、中國天元醫療集團有限公司董事,現任南方錳業集團有限公司獨立董事;2022年8月至2023年9月任公司董事長,2022年8月至今任公司董事,2023年9月起任公司CEO。 |
萬鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 萬鵬先生:1979年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,萬鵬先生先后擔任公司銷售經理、大區經理、銷售總監、營銷總經理,2022年11月起任公司營銷負責人,2023年9月起任公司董事、總經理。 |
李文靜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-08-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李文靜先生:1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,李文靜先生曾任山東省臨沭縣審計局黨組成員、副局長,臨沭縣經濟責任審計辦公室主任,臨沭縣財政局黨組副書記、臨沭縣國有資產管理服務中心主任,現任臨沭城鄉建設投資集團有限公司董事長;2022年8月至今任公司董事。 |
李新柱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李新柱先生:1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,南京理工大學化學工程專業博士,高級工程師。1999年8月到2001年7月,任山東紅日化工股份有限公司研發工程師。2006年9月到2011年4月,任山東紅日阿康化工股份有限公司技術中心研發經理,中心主任。2011年4月起至今任金正大生態工程集團股份有限公司研發中心副總監、研究院院長,2014年3月至今任公司監事。 |
葛夫連 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2020-08-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 葛夫連先生:1976年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師。曾任臨沂市河東區種子公司財務負責人,山東宏德新材料有限公司財務總監、山東萬興德會計師事務所有限公司審計項目經理;現任北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙)臨沂分所項目審計經理;2020年8月至今任公司獨立董事。 |
王學斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-08-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王學斌先生:1966年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任臨沂大學生命科學學院院長、教授,第十三、十四屆全國人大代表,政協臨沂市第十六屆常委,民革臨沂市委主委;2022年8月至今任公司獨立董事。 |
王偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-08-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王偉先生:1972年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,注冊會計師,國際注冊內部審計師(CIA),本科學歷,王偉先生曾在山東華日集團總公司、廣東雅倩化妝品有限公司、臨沂江鑫鋼鐵有限公司、山東億盛金融控股集團有限公司、北京華力創通科技股份有限公司從事財務會計和企業管理工作,歷任主管會計、財務科長、財務主任、財務總監、總經理、執行總裁等職務。2019年4月至今任北京榮通鴻泰資本管理有限公司董事長,2019年8月至今任山東深流財務咨詢有限公司執行董事;2022年8月至今任公司獨立董事。 |
陳國福 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 74 | 任職日期 | 2020-02-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳國福先生:1950年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,黑龍江人,高級工程師。曾任原國家化學工業部部長秘書;中國化學工程集團公司黨委副書記;青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州長;中國石化集團物資裝備公司副總經理?,F任中國無機鹽工業協會副會長兼秘書長、中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會副會長兼秘書長;2020年2月至今任公司獨立董事。 |
郝愛玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 郝愛玲女士:1978年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,于2000年在山東經濟學院會計系畢業,歷任財務中心科員、科長、經理、總監,目前任公司財務管理部門負責人。2010年10月至2014年3月任公司監事。2023年9月起任公司監事會主席。 |
張強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張強先生:1979年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級農藝師,于2001年在萊陽農學院取得農學學士學位,2004年取得河北農業大學植物營養學碩士學位,2009年取得中國農業大學植物營養學博士學位。2009年9月加入公司,現任戰略發展部總監。 |
李曰鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李曰鵬先生:1983年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級農藝師,于2005年在萊陽農學院取得農學學士學位,并于2008年取得青島農業大學農學碩士學位。2008年7月加入公司,先后在戰略發展部、辦公室擔任不同職務,現任公司辦公室副主任。 |
夏志軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 夏志軍先生:1976年5月出生,中國國籍,北京航空航天大學取得工學學士學位,北京大學工商管理碩士。2008年10月加入公司,先后擔任公司人力資源中心招聘部負責人、菏澤金正大生態工程有限公司人力資源部負責人、公司行政中心負責人、人力資源中心負責人,2023年9月起任公司副總經理。 |
蹇民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蹇民先生:1970年11月出生,中國國籍,化工工藝工程師,1991年畢業于瀘州化工學?;し治鰧I,2005年西南師范大學法學本科學歷。2023年4月加入公司,現任子公司金正大諾泰爾化學有限公司總經理,2023年9月起任公司副總經理。 |
楊功慶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-07-08 |
---|
職務 | 董事會秘書 財務負責人 副總經理 |
---|
| 楊功慶先生:1983年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學學士。2005年7月入職公司,2007年至2012年在金正大生態工程集團股份有限公司財務部門工作;2013年至2014年任德州金正大生態工程有限公司財務負責人;2015年任菏澤金正大生態工程有限公司財務結算科負責人;2016年至今任金正大生態工程集團股份有限公司資金管理部經理。2021年7月至今任公司董事會秘書,2022年10月至今任公司財務負責人,2023年9月起任公司副總經理。 |
楊春菊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2012-10-12 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 楊春菊女士,中國國籍,女,無境外永久居留權,1983年12月出生,法學學士,工商管理碩士。2005年7月進入公司,2008年5月至今在公司證券與投資部工作,2012年10月至今任公司證券事務代表。 |