黃澤蘭 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2007-11-28 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 黃澤蘭,男,出生于1955年,中國國籍,無境外居留權。曾任公司總經理,現任公司董事長,崇義章源投資控股有限公司董事長,崇義恒毅陶瓷復合材料有限公司執行董事,上猶坤悅非金屬材料有限公司執行董事。 |
黃世春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2010-11-25 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 黃世春,男,出生于1981年,中國國籍,無境外居留權。畢業于暨南大學和英國倫敦大學國王學院,法學學士和社會科學碩士學位。2009年加入公司,現任公司董事、總經理,崇義章源投資控股有限公司董事,贛州澳克泰工具技術有限公司執行董事,崇義牛鼻垅電力有限公司董事長,夢想加有限公司董事。 |
范迪曜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2007-11-28 |
---|
職務 | 董事 副總經理 財務總監 |
---|
| 范迪曜先生:1964年1月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學位,注冊規劃理財師。2002年加入公司,現任公司董事、常務副總經理、財務總監。 |
陳邦明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-04-25 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 陳邦明,男,出生于1969年,中國國籍,無境外居留權,畢業于南昌有色金屬工業學校,大專學歷,高級工程師。曾任崇義冶金化工廠車間主任、生產部經理、副廠長,歷任冶煉廠廠長、合金廠廠長、生產部經理、品管部經理、安環部經理、總經理助理、贛州澳克泰工具技術有限公司生產副總經理,現任公司董事、副總經理。 |
潘峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-06-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 潘峰先生:1963年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于清華大學材料物理專業,博士研究生學歷。曾任職于北京航空材料研究所。1996年7月至今,任清華大學材料學院教授、博士生導師?,F任公司獨立董事、天通控股股份有限公司獨立董事、崇義章源鎢業股份有限公司非獨立董事。 |
劉佶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2008-01-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 劉佶,女,出生于1970年,中國國籍,無境外居留權,畢業于清華大學,碩士學位。2008年加入公司,現任公司董事、副總經理、董事會秘書,章源國際科技創新(深圳)有限公司監事。 |
王平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王平先生:1970年出生,中國國籍,碩士研究生,高級工商管理碩士,中國注冊會計師。先后歷任中國稽山控股有限公司財務總監,EV Capital Pte Ltd.董事、副總裁,中國首控集團有限公司(前稱“光大(中國)車輛零部件控股有限公司”)高級副總裁、財務總監及董事,現任昇能集團有限公司董事、中國罕王控股有限公司獨立董事、中國天瑞集團水泥有限公司獨立董事、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司獨立董事。 |
吳崎右 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-03-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳崎右女士:1979年1月出生,中國國籍,中國科學技術大學統計與金融系畢業,博士研究生學歷,高級經濟師,暨南大學MBA實踐導師。2004年至2020年,就職于中國證監會深圳監管局,任主任科員、副處長等職務;2020年至2021年,就職于深圳市期貨業協會,任秘書長、副秘書長等職務,現任深圳市富安娜家居用品股份有限公司獨立董事。 |
王京彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2023-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王京彬先生:1961年出生,中南工業大學(現中南大學)地質系礦產普查與勘探專業畢業,研究生學歷,博士學位,博士后,教授級高級工程師,博士生導師。曾任北京礦產地質研究院總工程師、院長,有色金屬礦產地質調查中心主任,中國有色金屬工業協會副會長?,F任紫金礦業集團股份有限公司總地質師。 |
劉軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2017-05-22 |
---|
職務 | 審計監察部負責人 監事會主席 監事 |
---|
| 劉軍先生:1969年2月5日出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于對外經濟貿易大學,本科學歷。2000年-2007年10月任職于公司財務部,現任公司監事會主席,2007年10月至今任公司審計監察部經理。 |
曾桂玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-05-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 曾桂玲女士:1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于中共江西省委黨校,??茖W歷。2000年-2008年3月任職于崇義章源鎢制品有限公司生產、品質管理部副經理(經理),2008年4月-2018年8月任職于本公司合金銷售部副經理;2018年8月底至今任公司采購二部(原機電設備采購部)經理。 |
林麗萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2020-06-19 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 林麗萍女士:1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南科技大學,本科學歷。2007年3月入職于崇義章源鎢制品有限公司檢測中心,現任本公司職工代表監事、電鏡分析員。 |
賴昌洪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2007-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 賴昌洪,男,出生于1969年,中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,工程師。2003年加入公司,曾任辦公室副主任、主任、董事長辦公室主任,現任公司副總經理。 |
徐國鉆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-05-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 徐國鉆先生:1984年出生,畢業于江西理工大學,碩士學位,教授級高工,中南大學在讀博士。2010年加入公司,先后擔任冶煉廠技術員、副廠長、廠長,2022年7月至2023年5月任公司技術總監。 |
黃文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2007-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 黃文,男,出生于1966年,中國國籍,無境外居留權,畢業于南方冶金學院,碩士學位,正高級工程師。2006年加入公司,現任公司副總經理。 |
石雨生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2013-01-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 石雨生,男,出生于1979年,中國國籍,無境外居留權,2003年畢業于廣東省暨南大學,學士學位。2011年加入公司,現任公司副總經理,韓國KBMCorporation董事,西安華山鎢制品有限公司副董事長。 |
張翠 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2007-11-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張翠,女,出生于1985年,中國國籍,無境外居留權,畢業于贛南師范學院,本科學歷,已獲得董事會秘書資格證書,具備證券從業資格、初級會計專業技術資格。2005年加入公司,現任公司董事會辦公室經理,2008年至今任公司證券事務代表。 |