夏曙東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2014-06-30 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 夏曙東先生:1972年10月出生,北京大學博士研究生。于2000年創立北京北大千方科技有限公司,擔任總經理;2003年畢業于北京大學地理學與地理信息系統專業,獲博士學位。2008年5月至今擔任北京千方信息科技集團有限公司董事長兼總裁;2017年4月至今擔任浙江宇視科技有限公司董事長;2014年7月至2020年9月擔任本公司總經理;自2014年7月至今擔任本公司董事長;自2022年5月至今擔任本公司總經理。 |
張鵬國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-09-05 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 張鵬國先生:1971年8月出生,畢業于北京航空航天大學計算機科學與工程系、香港理工大學工商管理學院,工商管理碩士,高級經濟師;先后就職于中國航空計算技術研究所(中航631所)、杭州華三通信技術有限公司,先后在研發、測試、產品、銷售、管理等多個崗位歷練過。華三期間歷任多個省份及片區主管,先后任職山東辦主任、北京辦主任、華北片區總監、市場部副總裁、公司副總裁兼多媒體產品線總裁、公司副總裁兼存儲及多媒體事業部總裁等重要職務。2011年11月30日,浙江宇視科技有限公司成立,任總裁兼首席執行官,至今任浙江宇視科技有限公司董事、總經理;2018年9月至今擔任本公司董事、副總經理。 |
陳銓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-05-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳銓先生:1988年7月出生,中國國籍,無永久境外居住權,北京大學學士、牛津大學碩士研究生。曾擔任建信信托有限責任公司廣州業務中心執行總經理、創新業務中心執行總經理、投行一部總經理、并購重組事業部總經理、建信(北京)投資基金管理有限責任公司聯席總經理,2023年3月至今擔任建信信托有限責任公司股權投資業務總監、建信(北京)投資基金管理有限責任公司總經理等職務,2023年5月至今擔任本公司董事。陳銓先生擁有多年股權投資和并購重組投資經驗。 |
尹建平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2023-11-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 尹建平先生:1962年11月出生,本科學歷。1983年8月至2000年7月在山東濰坊華光集團工作,高級工程師;2000年8月至2011年2月任北京共業科技有限公司董事長;2010年7月至2016年3月任北京東方道邇信息技術股份有限公司董事;2015年1月至2019年3月任安記食品股份有限公司(603696)獨立董事;2016年3月至2019年7月任本公司董事;2016年7月至2019年7月任中德諾浩(北京)教育股份有限公司(839994)監事會主席;2021年5月至今任無錫變格新材料科技有限公司董事;2021年10月至今任領源科創(珠海)私募基金管理有限公司監事。 |
吳司韻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2023-11-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳司韻女士:1991年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,學士學歷。2013年8月至2016年8月任職于中國國際金融股份有限公司,歷任分析員、經理;2016年9月至今任職于阿里巴巴集團,現任阿里巴巴集團戰略投資部副總監。 |
夏曙鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2014-06-30 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 夏曙鋒先生:1978年9月出生,中國財政科學研究院經濟學博士,中國注冊會計師。2003年5月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司擔任財務總監;2008年5月至2014年6月擔任北京千方信息科技集團有限公司財務總監、副總裁;2014年7月至2020年9月擔任本公司副總經理、財務總監;2014年7月至今擔任本公司董事;自2020年10月起擔任北京千方集團有限公司總裁。夏曙鋒先生長期從事高科技企業的運營管理、財務管理、投融資及并購重組等工作,具有豐富的企業管理實踐經驗。同時擔任中國財政科學研究院碩士研究生導師、重慶理工大學MPAcc校外碩士生導師等社會職務。 |
王新英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-11-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王新英女士:1978年2月出生,數量經濟學碩士,中國注冊會計師、績效評價師。畢業于華北電力大學,從事金融、財務審計工作多年。歷任中瑞岳華會計師事務所項目經理、瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)授薪合伙人?,F任中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人。 |
慕麗娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-11-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 慕麗娜女士:1978年12月出生,中國國籍,本科學歷。擁有多年投資銀行和經紀業務管理工作經驗。曾任北京證券有限責任公司項目經理、高級經理;瑞銀集團財富管理投資產品經理、基金運營主管;天弘基金管理有限公司金融機構業務總監;現任招商證券資產管理公司華北區域總監。2014年7月至2020年9月曾任本公司獨立董事。 |
史薇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2023-11-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 史薇女士:1955年6月出生,研究生學歷,經濟學教授,博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家。1982年起分別任教于上海財經大學、對外經濟貿易大學。歷任教務處長、人事處長、教育與開放經濟研究院院長,并兼任中國金融人才專業委員會常務理事、北京市女教授協會副會長、中國職業技術教育學會常務副會長等社會職務。是首批北京市高等學校優秀學科帶頭人,并獲北京三八紅旗手、中國人民銀行系統先進工作者、全國優秀教學成果獎等部級或以上獎項。主要研究領域為商業銀行經營與管理、國外貨幣金融學說、教育與經濟關系等;主要專著和專業論文包括《西方貨幣理論中傳導機制研究》、《我國經濟周期波動中的政策因素與貨幣因素》等重要論文,起草了“九五”期間國家社會科學基金重點研究項目《我國金融機制轉換研究》主報告,主持了包括國家社科基金重大項目等若干省部級及以上科研課題。同時為國家發改委、教育部等部委特聘專家。 |
孫大勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-06-30 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 孫大勇先生,1976年1月生,本科。1998年在中國出國人員服務總公司財務部工作;2003年8月至2006年7月在中聯財務顧問有限公司任高級經理;2006年8月至2010年2月在中視電視購物有限公司任企劃部副總監等職;2010年11月至2014年6月在北京千方科技集團有限公司(現更名為:北京千方信息科技集團有限公司)歷任企業發展部經理、行政總監、總裁辦公室主任等職。2014年7月至今在本公司歷任行政總監、企業發展部總監、綜合管理部總監等職,現任千方捷通科技股份有限公司總經理。2014年7月至今擔任本公司監事會主席。 |
孫霖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2016-03-02 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孫霖先生:1972年5月出生,本科。曾先后任北京市崇文區園林市政管理局辦公室副主任、主任;國家建設部人力資源開發中心交流處副處長、處長、辦公室主任;2009年3月至2015年6月歷任北京千方信息科技集團有限公司總裁辦主任、行政總監、北京千方集團有限公司總裁助理;2015年7月至2017年7月任本公司綜合管理部總監;2017年8月至2018年4月任北京千方城市信息科技有限公司副總經理,2018年5月至2019年3月任北京中交興路車聯網科技有限公司副總經理;2019年4月至今任北京中交慧聯信息科技有限公司副總經理;2016年3月至今擔任本公司監事。 |
黃華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-07-06 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 黃華女士:1978年11月出生,中國國籍,大學本科,工程師。曾任漢王科技股份有限公司知識產權部項目經理,2009年3月加入本公司,一直從事科研管理、知識產權和產學研合作等科技管理工作,現任本公司市場開發中心總經理。2022年7月至今擔任本公司監事。 |
毛曉光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2020-09-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 毛曉光,男,1973年1月出生,畢業于吉林工業大學電子工程系工業電氣自動化專業。1996年至2014年在千方捷通科技股份有限公司工作,歷任總經理助理、副總經理等職務。2015年至2017年任公司總經理助理,2017年至今任公司副總裁。 |
張麗娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-09-18 |
---|
職務 | 財務負責人 副總經理 |
---|
| 張麗娟,女,出生于1979年1月,大學本科學歷,具有注冊會計師資格和高級會計師職稱。張麗娟女士曾先后就職于天健光華(北京)會計師事務所有限公司、二六三網絡通信股份有限公司,歷任審計項目經理、事業部主管會計。2009年11月至2010年10月在北京北大千方科技有限公司擔任財務經理,2010年11月至2014年6月在北京千方信息科技集團有限公司擔任財務副總監,2014年7月至今任公司財務經理、財務副總監。 |
韓婧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2016-03-03 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 韓婧:女,1980年4月生,本科。曾先后就職于北新建材集團有限公司、北京新燕莎陽光科技有限公司、北京中建創業科技有限公司,歷任會計、總經理助理、戰略發展部經理。2007年8月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司任市場部經理;2008年5月至2014年6月在北京千方科技集團有限公司歷任品牌戰略部總監、市場開發中心副總經理等職;2014年7月至2016年3月歷任北京千方科技股份有限公司市場開發中心副總經理、市場開發中心總經理;2019年1月起任北京北大千方科技有限公司總經理,2016年3月至今任本公司副總經理 |
史廣建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-04-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 史廣建先生:1983年6月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,中級經濟師。2010年至2012年任職于北京經緯恒潤科技有限公司戰略市場部;2012年至2020年任職于中國鐵路通信信號股份有限公司,擔任證券事務代表;2021年至2023年2月任職于江西華伍制動器股份有限公司,擔任董事、副總經理、董事會秘書。2023年3月加入本公司。2021年8月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 |
曹廣運 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2017-03-08 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 曹廣運先生:1970年1月出生,中國國籍,本科,中國注冊會計師。曾任勝利油田第五十五中學教師、北京安必盛會計師事務所審計部經理。2009年10月至2014年1月,任本公司全資子公司北京千方信息科技集團有限公司審計內控部總監。2014年1月至2017年1月,在北京中交興路信息科技有限公司任審計內控部總監和法務部總監、綜合中心總經理等職務。2017年3月至今擔任本公司內審負責人。 |
康提 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2012-01-17 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 康提:女,1984年2月出生,本科,中級經濟師。曾任職于東華軟件股份有限公司,2012年1月至今任本公司證券事務代表??堤崤恳勋@得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |