陳成輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2010-09-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陳成輝先生中國國籍,無境外永久居留權,1960年生,福建平和人,EMBA碩士學位,中共黨員,教授級電氣工程師,公司自主培養的享受國務院特殊津貼專家,全國優秀科技工作者,全國“五一”勞動獎章獲得者,全國勞動模范,福建省勞動模范,福建省優秀專家,中共福建省第八次代表大會代表,第八屆福建省政協委員,福建省第二屆信息產業專家委員會委員,首屆中國電源學會專家委員會委員。歷任漳州科龍電子儀器廠副廠長,科華恒盛股份有限公司總經理、副董事長等職。2010年9月至今,任本公司董事長、總裁;兼任廈門科華偉業股份有限公司董事長、漳州科華技術有限責任公司董事長、漳州科華新能源技術有限責任公司董事長、深圳市康必達控制技術有限公司董事、北京科華眾生云計算科技有限公司執行董事、北京科華智慧能源科技有限公司董事長 |
陳四雄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-05-21 |
---|
職務 | 董事 總裁 副董事長 |
---|
| 陳四雄先生:中國國籍,無境外永久居留權,1970年生,福建漳州人,EMBA碩士學位,教授級電氣工程師,公司自主培養的享受國務院特殊津貼專家,全國優秀科技工作者、福建省科技創新領軍人才、福建省“百千萬人才工程”第三層次人選、省“五一”勞動獎章獲得者、福建青年科技獎獲得者、福建省省級企業技術中心先進工作者、漳州市勞動模范、漳州市優秀人才。陳四雄主持或參與國家級科技項目20余項,成果獲省部級和國家級行業協會科技獎勵累計12項,其中福建省科技進步一等獎1項,教育部技術發明一等獎1項,福建省科技進步二等獎4項,福建省標準化貢獻二等獎1項,中國電源學會特等獎1項,中國電源學會二等獎2項。目前擔任的社會職務:民建福建省委委員、民建漳州市委常委、中國電源學會信息系統供電技術專委會副主任委員、漳州電子協會副理事長。歷任:公司研發工程師、研發部副經理、副總工程師。2007年9月至今,任本公司副總裁、總工程師。 |
陳皓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2020-04-28 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 陳皓先生:中國國籍,無境外永久居留權,1987年生,福建漳州人,漳州市人大代表,哈爾濱工業大學本科畢業,美國東北大學研究生畢業。2014年4月入職公司,歷任公司董事長助理、智慧能源科技張家口有限公司總經理、廈門華睿晟智能科技有限責任公司副總經理、公司云集團副總裁。2020年4月至今,任本公司副總裁,云集團總裁職務。 |
周偉松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2010-09-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周偉松先生中國國籍,無境外永久居留權,1973年生,福建龍海人,碩士,中共黨員,副研究員,清華大學電力電子與電力傳動專業碩士生導師,曾在清華大學電氣工程專業攻讀學士及碩士學位。歷任清華大學核能與新能源技術研究院功率電子技術研究室(暨清華大學電力電子廠)技術員、研究室副主任、主任(副廠長、廠長)?,F任北京卅普科技有限公司總經理,中國電工技術學會電力電子專業委員會常務理事。2010年9月至今,任本公司董事。 |
陳朝陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-10-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳朝陽先生中國國籍,無境外永久居留權,1964年生, 福建福清人,法學博士?,F任集美大學教授、碩士研究生導師、福建省電子學會理事 |
張國清 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-10-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張國清先生中國國籍,無境外永久居留權,1976年生,江西省崇仁人,會計學博士?,F任廈門大學管理學院會計學教授 |
陽建勛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-10-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陽建勛先生中國國籍,無境外永久居留權,1974年生,湖南衡南人,法學博士?,F任廈門大學法學院副教授 |
黃勁松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-11-17 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 黃勁松先生,中國國籍,無境外永久居留權,1976年生,福建漳州薌城區人,大專學歷。歷任:漳州科華電子有限公司車間班長、生產部工段長、漳州科華技術有限責任公司生產車間經理、倉儲經理、管理部總監、副總經理。2018年3月至今,任科華數據股份有限公司供應鏈中心常務副總經理;2020年3月至今任科華數據股份有限公司全資子公司漳州科華新能源技術有限責任公司總經理;2021年6月至今任科華數據股份有限公司全資子公司漳州科華電氣技術有限公司總經理;目前擔任的社會職務:漳州市薌城區企業與企業家聯合會副會長、漳州市薌城區黨外知識分子聯誼會副會長。 |
莊偉聰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-11-17 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 莊偉聰先生,中國國籍,無境外永久居留權,1985年生,福建漳州人,本科學歷,中級會計師、中國注冊會計師。2010年3月入職公司,歷任:深圳市科華恒盛科技有限公司財務經理;科華數據股份有限公司會計主管、經理、總監助理;2022年4月至今擔任科華數據股份有限公司云集團部門經理。 |
楊明珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-11-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 楊明珍女士,中國國籍,無境外永久居留權,1986年生,福建漳浦人,本科學歷。歷任:科華數據人力中心招聘經理,公司營銷中心渠道合作事業部人力處經理,公司數通版塊人力中心總監助理。2022年5月至今,任科華數據股份有限公司數通版塊人力中心總監助理。 |
朱建平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-11-17 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 朱建平先生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年生,福建漳州人,??茖W歷,廈門市勞動模范。2004年入職公司,歷任哈爾濱辦事處主任、濟南辦事處主任、廣州辦事處主任、金融事業部副總經理、渠道合作事業部總經理、營銷中心副總經理、總裁助理等職務。2022年4月至今擔任科華數據股份有限公司數通版塊常務副總裁。 |
崔劍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-10-11 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 崔劍先生:中國國籍,無境外永久居留權,1982年生,山西臨汾人,管理學碩士,2015年6月入職公司,歷任公司總裁辦副主任、總裁辦主任、公司營銷中心總經理兼任金融事業部總經理、公司總裁助理。 |
林清民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2013-12-19 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 林清民先生中國國籍,無境外永久居留權,1971年生,福建平和人,大學本科,EMBA,中共黨員,工程師,第五屆中國電源學會交流電源專業委員會委員。歷任:漳州科華電子有限公司南京辦事處副經理、經理;公司銷售中心副總經理、監事、總裁助理,兼任廈門華睿晟智能科技有限責任公司總經理。2017年4月至今擔任公司副總裁 |
湯珊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2014-01-26 |
---|
職務 | 財務總監 副總裁 |
---|
| 湯珊女士中國國籍,無境外永久居留權,1975年生,福建龍巖人,EMBA碩士學位,中共黨員,高級會計師。歷任:廈門協成實業總公司主辦會計;廈門科華電子有限公司會計主管;公司財務部經理、財務副總監、總裁助理、董事、董秘。2014年1月至今擔任公司副總裁兼財務總監 |
林韜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2017-04-26 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 林韜先生中國國籍,無境外永久居留權,1983年生,福建龍海人,碩士,中共黨員。歷任:廈門創新軟件園管理有限公司招商中心、物業運營部主辦;公司總裁秘書、總裁辦主任助理、副主任、主任;董事會辦公室副主任、主任、董事長助理。2017年4月至今擔任公司董事會秘書 |
王裕芳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2016-10-11 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 王裕芳先生中國國籍,無境外永久居留權,1983年生,福建漳州人,大學本科。2007年7月至2010年3月就職于本公司財務部,2010年4月至今就職于本公司審計部,任審計部審計專員、審計部經理助理、審計部副經理、審計部經理。 |
賴紫婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2015-03-05 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 賴紫婷女,中國國籍,無境外永久居留權,1989年生,福建泉州人,大學本科。2013年5月至今就職于本公司董事會辦公室。于2014年7月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓,并取得董事會秘書資格證書。2015年3月至今,擔任公司證券事務代表。 |