姜純 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2005-10-20 |
---|
職務 | 董事長 董事 總裁 |
---|
| 姜純先生:1960年生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,工商管理碩士,高級工程師,1983年參加工作。2000年11月起享受安徽省政府特殊津貼。安徽省首屆優秀社會主義事業建設者,中華慈善獎之全國最具愛心慈善行為楷模,安徽省十一、十二屆人大代表,第十二屆安徽省政協委員,2018年公司董事長姜純先生被授予“中國銅板帶行業突出貢獻人物”稱號。近五年曾任安徽楚江投資集團有限公司董事長、總裁等職務?,F任本公司董事長、總裁,安徽楚江投資集團有限公司董事長等職務。 |
王剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2015-08-18 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 王剛先生:1975年生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,上海交通大學安泰經濟與管理學院EMBA,律師。1995年參加工作。歷任安徽精誠實業集團有限公司總裁助理,精誠銅業董秘,蕪湖雙源管業有限公司總經理,安徽楚江投資集團有限公司董事、副總裁?,F任本公司董事、副總裁、董事會秘書職務。 |
盛代華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2014-08-08 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 盛代華先生:1964年出生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,在職研究生學歷。1987年參加工作。曾任蕪湖楚江合金銅材有限公司總經理、安徽森海高新電材有限公司總經理、公司監事會主席等職務?,F任本公司董事、副總裁兼銅板帶事業部總經理等職務。 |
湯優鋼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2019-09-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 湯優鋼先生: 1972年生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1997年參加工作,鎮江市人大代表,丹陽市政協委員。2007年8月至2015年4月擔任江蘇鑫海銅業有限公司總經理,2015年5月至今擔任江蘇鑫海高導新材料有限公司董事長?,F擬任本公司董事職務。 |
胡劉芬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2019-05-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 胡劉芬女士:1987年生,中國國籍,無境外居留權,博士學位?,F任安徽大學商學院副教授,財務管理系副主任,碩士生導師,安徽大學中青年骨干教師,中國注冊會計師(非執業會員),兼任《中國經濟問題》、《外國經濟與管理》等多家核心期刊匿名審稿人?,F本公司獨立董事。 |
黃啟忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2019-05-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃啟忠先生:1962年生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,博士學位。中南大學二級教授、博導,國務院政府津貼獲得者,湖南省芙蓉學者特聘教授。黃啟忠教授是國家航天技術專家組成員,國家重大科技專項發動機材料專家組成員,教育部新型飛行器聯合研究中心副主任兼輕質耐高溫材料分中心主任;中國復合材料學會常務理事、中國金屬學會炭素分會副主任委員、中國電工技術學會炭-石墨材料專業委員會副主任委員?,F本公司獨立董事 |
柳瑞清 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2020-12-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 柳瑞清先生:1957 年生,中國國籍,無境外居留權,教授。曾任江西理工大學工程研究院副院長、江西省有色金屬加工工程技術研究中心副主任(2008-2014),本公司獨立董事。擬任本公司獨立董事。 |
樂大銀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-05-27 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 樂大銀先生:1965年生,中國國籍,無境外居留權,高中學歷。1982年參加工作,歷任蕪湖市有色金屬壓延廠銷售科業務員、銷售經理、外辦經理,蕪湖精誠經貿發展有限公司總經理、蕪湖楚江合金銅材有限公司總經理助理。樂大銀先生長期從事銅板帶材市場的銷售工作,對國內外銅板帶材的市場分布、區域特點以及產品銷售模式有著獨特的研究。 |
張瓊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2018-09-21 |
---|
職務 | 內部審計部門負責人 監事 |
---|
| 張瓊先生:1976年出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,會計師。1994年7月畢業,分配至南陵縣糧食局下屬企業工作。2002年3月進入楚江集團工作,曾任上海楚江企業發展有限公司財務主管、安徽楚江投資集團有限公司財務部部長助理、本公司審計部部長助理等職務?,F任本公司審計部負責人,擬任本公司監事。 |
程光平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-07-18 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 程光平先生:1982年出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,高級經濟師。2016年2月進入公司工作,先后擔任本公司經營管理部部長助理兼經營管理處處長、經營管理部副部長、部長等職務?,F任本公司職工代表監事等職務。 |
姜鴻文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-07-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 姜鴻文先生:男,1979年出生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,碩士研究生學歷,持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書、證券從業資格證書。2002年7月進入公司工作,先后擔任本公司證券事務代表、總裁辦副主任、董事會辦公室主任、職工代表監事等職務。曾榮獲安徽省上市公司2018年度、2020年度、2021年度優秀證券事務代表榮譽稱號?,F任本公司董事會秘書等職務。 |
黎明亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2017-12-19 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 黎明亮先生:1968年生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,大專學歷,會計師。1987年參加工作。歷任安徽精誠實業集團財務部會計科科長,本公司財務部部長助理、副部長、部長、副總監等職務?,F任本公司財務總監 |
李旭 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2024-07-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李旭先生:男,1987年出生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,本科學歷,持有證券從業資格證書和深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。2010年3月進入公司工作,曾任公司總經辦專員、董事會辦公室專員、董事會辦公室證券事務處副處長、處長等職務?,F任本公司證券事務代表。 |