邵明東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2021-01-19 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 邵明東先生:1966年4月出生,中國國籍,本科學歷,工商管理碩士學位,現任本公司董事長、總經理、黨委副書記。 |
杜軍濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 杜軍濤先生:1972年10月出生,本科學歷,工商管理碩士學位,高級會計師,現任本公司董事,中國恒天集團有限公司財務部總經理、恒天資產管理有限公司總會計師。杜先生于1999年5月起歷任鄭州宏大新型紡機有限責任公司主管會計、財務部副部長、財務部部長,經緯紡織機械股份有限公司清梳機械事業部財務部部長,經緯紡織機械股份有限公司銷售公司財務部部長,經緯紡織機械股份有限公司營銷中心銷售公司財務總監,經緯紡織機械股份有限公司棉紡機械事業部財務部部長,經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司財務總監兼財務部部長,經緯智能紡織機械有限公司財務總監兼財務部部長,恒天重工股份有限公司總會計師等職。 |
劉定國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉定國先生:1966年2月出生,中國國籍,研究生學歷,管理學博士學位,高級經濟師,現任本公司董事,中國恒天集團有限公司企業管理部副總經理。劉先生于1997年5月起歷任中紡大廈置業有限責任公司綜合部副經理,中國服裝股份有限公司證券部副經理、董事會辦公室主任、董事會秘書、總經理助理、副總經理,中國中服服裝有限公司副總經理,中國恒天集團有限公司金融投資事業部副總經理、運營管理部副總經理等職。劉先生現還擔任北京市文化科技融資租賃股份有限公司董事,華訊方舟股份有限公司董事。 |
裘琳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-08-30 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 裘琳女士:1969年12月出生,中國國籍,本科學歷,工學學士學位,高級經濟師,現任中國恒天集團有限公司工會副主席,本公司董事、工會主席、黨群人力部部長。 |
王國俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-02-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王國俊先生:1969年9月出生,本科學歷,工商管理碩士學位,現任本公司黨委副書記。王先生于2001年9月起歷任鄭州紡機冷作分廠一工部主任、鄭州紡機宏大冷作分廠廠長、鄭州紡機總裝一分廠廠長、鄭州紡機生產部部長、鄭州紡機烘燥事業部總經理、黨總支書記、鄭州紡機工程技術有限公司工會主席、紀委書記、黨委副書記、恒天重工股份有限公司總經理助理、工會主席、紀委書記、黨委副書記、董事、總經理等職。 |
吳永杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2022-08-30 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳永杰先生:1967年7月出生,中國國籍,本科學歷,教育學學士學位,高級政工師,現任本公司董事,中國恒天集團有限公司紀委副書記兼紀委辦公室(黨委巡察辦)主任。 |
汪軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-08-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 汪軍先生:1973年1月出生,中共黨員,中國國籍,博士研究生學歷,博士學位,現任本公司董事,東華大學紡織學院教授,擔任紡織面料技術教育部重點實驗室副主任。兼任中國紡織工程學會理事,中國紡織工程學會新型紡紗專業委員會主任,《紡織器材》編委副主任,《棉紡織技術》編委,《上海紡織科技》編委,全國纖維標準化技術委員會天然彩色棉花分技術委員會委員,全國紡織器材與附件標準化委員會紡織器材分技術委員會委員等職。 |
趙引貴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-08-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 趙引貴女士:1966年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師、注冊會計師。曾任外經貿部行政司財務處主任科員,中國駐日本大使館經商處三等秘書,外經貿部行政事務管理局企業財務管理處副處長,商務部機關服務中心企業管理部副經理,中國機電產品進出口商會辦公室副主任,北京世紀資源電子商務技術有限公司財務總監,中國機電產品進出口商會財務部主任,北京瑞豐投資管理有限公司總裁助理?,F任本公司獨立董事;北京廣田資本管理中心(有限合伙)財務總監,經緯紡織機械股份有限公司獨立董事,河南明泰鋁業股份有限公司獨立董事,西藏潤富空氣處理工程技術有限公司財務顧問。 |
高衛東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2021-05-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 高衛東先生:1959年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,博士學位,現任本公司獨立董事。高先生歷任江南大學紡織服裝學院院長,江南大學副校長?,F還擔任江南大學學術委員會副主任、教授、博導,擔任紡織研究所所長,華孚時尚股份有限公司獨立董事,無錫華東重型機械股份有限公司獨立董事,江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事,華峰化學股份有限公司獨立董事。兼任國務院學位委員會第八屆紡織科學與工程學科評議組成員、教育部紡織類本科專業教學指導委員會副主任、中國紡織工程學會副理事長等職。 |
魯華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 魯華先生:1971年10月出生,本科學歷,法律碩士,現任本公司監事會主席,中國恒天集團有限公司總法律顧問。魯先生于2005年10月起歷任經緯紡織機械股份有限公司外事工作處處長、法律部副部長、綜合辦公室副主任,恒天海龍股份有限公司總法律顧問,中國恒天集團有限公司法律事務部高級經理、法律事務部副總經理、法律事務部總經理、法律與風險合規部總經理、總法律顧問兼法律與審計部總經理等職。 |
孫珉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-08-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孫珉先生:1979年5月出生,本科學歷,學士學位,助理政工師,現任中國恒天集團有限公司紀委辦公室副主任。孫先生于2017年6月起歷任恒天集團紀委辦公室干部、紀委辦公室副主任等職。 |
裴書濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 裴書濤先生:1984年3月出生,中國國籍,研究生學歷,經濟學碩士,現任本公司監事,中國恒天集團有限公司黨委工作部(黨委組織部/人力資源部)副部長。裴先生于2013年10月起歷任中國恒天集團有限公司人力資源部(黨委組織部)經理、人力資源部(黨委組織部)副部長等職。 |
王堅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-08-30 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王堅先生:1977年10月出生,本科學歷,碩士學位,高級工程師,現任公司職工代表監事、北京經緯紡機新技術有限公司總經理。2005年10月起歷任經緯新技術公司電氣部工程師,經緯新技術公司電氣一部工程師,經緯新技術公司電控事業部圓網印花機項目組經理,經緯新技術公司產品總設計師,經緯新技術公司電控事業部副總經理兼圓網印花機項目經理,北京經緯紡機新技術有限公司副總經理、常務副總經理等職。 |
楊建效 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-06-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 楊建效先生:中國國籍,??茖W歷,高級經濟師,現任公司職工代表監事、紀委副書記、紀委辦公室主任。楊先生歷任咸陽紡機廠廠長助理、副廠長、廠長、黨委書記,咸陽宏大機械制造有限公司總經理;咸陽恒天物產管理有限公司董事長、總經理、臨時黨委書記,經緯津田駒紡織機械(咸陽)有限公司黨委書記等職。 |
侯順利 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2018-09-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 侯順利先生:1982年10月出生,中國國籍,本科學歷,工商管理碩士學位,現任本公司副總經理。侯先生于2012年2月起歷任本公司總經理辦公室副主任、主任、董事會辦公室副主任、主任、總經理助理、金融事業部總經理等職。 |
王科 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-01-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王科先生:1982年1月出生,研究生學歷,碩士學位,現任本公司營銷中心主任、經緯紡織機械新疆有限公司總經理。王先生于2008年4月起歷任本公司銷售部成套項目經理、濟南銷售服務分公司副總經理、銷售公司大客戶部部長、銷售部部長助理、營銷中心副總經理、經緯智能紡織機械有限公司副總經理等職。 |
管錦文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2020-12-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 管錦文先生:1966年8月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,工商管理碩士學位,現任本公司副總經理。管先生于1997年1月起歷任無錫紡織機械試驗中心生產部副主任、副總工程師、總工程師,無錫經緯紡織科技試驗有限公司常務副總經理、總經理、黨委書記、董事長,無錫經緯紡織機械技術服務有限公司總經理,無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司總經理等職。 |
葉雪華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2000-03-13 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 葉雪華先生:1964年11月出生,本科學歷,管理學碩士學位,高級工程師,現任本公司董事會秘書。葉先生于2000年3月起歷任本公司總經理辦公室主任、副總經理等職。 |
朱長鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-12-07 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 朱長鋒先生:1969年3月出生,本科學歷,工商管理碩士學位,現任本公司財務總監。朱先生于1993年9月起歷任青島紡織機械廠財務部副部長,青島宏大紡織機械有限責任公司財務部部長、財務副總監,中國恒天集團有限公司財務部副部長、部長、財務部總經理等職。 |
安勇芝 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2020-12-15 |
---|
職務 | 總經濟師 |
---|
| 安勇芝女士,1970年4月出生,本科學歷,工商管理碩士學位,現任本公司總經濟師。安女士于2002年8月起歷任本公司審計室副主任、審計室主任、風險管理部部長、審計部部長、財務部部長、財務副總監等職。 |
郭俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2017-11-08 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 郭俊,男,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷, 2016年7月至今任董事會辦公室證券事務專員,已于2016 年 10 月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》(證書編號:2016-1A-132)。 |
程娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2018-09-25 |
---|
職務 | 總法律顧問 |
---|
| 程娜女士,1982年12月出生,研究生學歷,管理學、法學碩士學位,現任本公司總法律顧問。程女士于 2011年8月起歷任本公司法律事務部副部長、部長、審計部部長等職。 |