韋在勝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2019-10-27 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 韋在勝先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于西安理工大學機械制造管理工程專業,本科學歷;2004年畢業于北京大學工商管理專業,碩士研究生學歷。1988年10月至1992年12月就職于深圳市中興半導體有限公司,擔任財務部長;1993年1月至1997年11月就職于中興新通訊有限公司,歷任區域市場總經理、總經理助理、財務總監;1997年11月至2017年9月就職于中興通訊股份有限公司,分管中興通訊股份有限公司財務及投資管理工作,歷任財務總監、高級副總裁、執行副總裁、董事;2017年9月起至今擔任中興新通訊有限公司董事長;2019年10月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司董事長。 |
翟衛東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-10-27 |
---|
職務 | 董事 代理董事長 |
---|
| 翟衛東先生:1967年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,1989年畢業于哈爾濱船舶工程學院電子工程專業,本科學歷;1996年畢業于上海交通大學信號與信息處理專業,碩士研究生學歷。1996年3月至2005年5月,就職于中興通訊,歷任南京研究所視訊開發二室主任、深圳研發中心監控開發部部長、本部事業部監控產品總經理等職務;2005年6月至2014年12月,就職于深圳中興力維技術有限公司,擔任執行董事、總經理;2015年4月至2015年9月,就職于中興通訊股份有限公司,擔任無線規劃部高級副總裁助理;2015年9月至今,就職于中興新通訊有限公司,擔任董事、總經理。2019年10月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司董事。 |
張金柱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-10-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張金柱先生:1965年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1986年畢業于北京氣象學院氣象系,大專學歷;1994年畢業于北京大學光華管理學院管理科學專業,碩士研究生學歷。1986年8月至1991年8月,擔任新疆吐魯番地區氣象處天氣預報員;1994年8月至1996年5月,任職于北京四通集團公司,歷任人事部、國際合作部職員;1996年6月至2000年4月,就職于國泰證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司,歷任證券發行部、投資銀行部經理、業務董事;2000年5月至2007年2月,就職于北京中關村青年科技創業投資有限公司,擔任總經理,兼任北京中關村科技發展(控股)股份有限公司業務發展部、投資管理部部長;2007年3月至2008年2月就職于北京四通新技術產業有限公司,擔任投資管理部部長;2013年1月至2014年5月就職于北京中海創業投資有限公司,擔任投資總監;2014年6月至今,就職于北京融通高科創業投資有限公司,擔任董事、總經理。2019年10月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司董事。 |
卞爾浩 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2019-10-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 卞爾浩先生:1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年畢業于山東農業大學國際經濟與貿易專業,本科學歷。2010年9月至2013年12月就職于深圳市君柏達電子有限公司,擔任總經理助理、項目經理;2014年3月至2016年10月就職于深圳市弘通股權投資基金管理有限公司,擔任總經理助理兼項目經理;2016年11月至今,就職于猛獅新能源科技(河南)股份有限公司,歷任投資總監助理、投資總監。2019年10月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司董事。 |
談文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-10-27 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 談文先生:1969年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1991年畢業于四川大學工業管理工程專業,本科學歷。1991年7月至1999年4月,就職于中國石油化工總公司南京工程公司,擔任分公司財務科長;1999年4月至2004年4月,就職于中興通訊股份有限公司,擔任營銷財務部海外財務負責人;2004年4月至2014年11月,分別就職于中興通訊子公司無錫市中興光電子技術有限公司、安徽皖通郵電股份有限公司,擔任副總經理、財務總監;2014年11月至2016年7月,就職于上海中興派能能源科技有限公司,擔任副總經理;2016年8月至今,就職于上海派能能源科技股份有限公司,歷任副總經理、總經理、董事。2019年10月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司董事、總裁。 |
鄭洪河 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-12-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄭洪河先生:1967年出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,材料學專業博士,教授,博士生導師。1993年7月至2006年12月歷任河南師范大學化學與環境科學院講師、副教授、教授等職;2007年1月至2010年7月任美國勞倫斯伯克利國家實驗室綠色能源與技術研究部研究員;2010年8月起任蘇州大學能源學院教授、學術委員會主任。出版著作2部,曾獲得省部級獎2項。中國化學會會員,電化學專業學會理事,電化學專業學會電源分會召集人,中國固態離子學會理事,中國化學與物理電源學會理事,《儲能科學與技術》、《電源技術》、《電池》雜志編委。鄭洪河先生最近五年在其他單位任職或兼職情況:2019年12月起任上海派能能源科技股份有限公司獨立董事,2021年1月起任蘇州威格氣體股份有限公司獨立董事,2021年4月起任浙江明磊鋰能源科技股份有限公司獨立董事,2021年12月起任長虹能源股份有限公司獨立董事。 |
葛洪義 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2020-03-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 葛洪義先生:1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1984年畢業于西北政法學院法學專業,本科學歷;1987年畢業于西北政法大學法學理論專業,碩士研究生學歷;2002年畢業于中國社會科學院研究生院法學理論專業,博士研究生學歷。1987年9月至2004年6月就職于西北政法學院法理教研室、法學研究所,歷任教師、副所長、所長;2004年7月至2014年6月就職于華南理工大學法學院、知識產權學院,擔任教授、院長;2014年6月至今,就職于浙江大學光華法學院,擔任教授。2020年3月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司獨立董事。 |
江百靈 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2020-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 江百靈先生:1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年畢業于安徽工業大學會計學專業,本科學歷;2004年畢業于廈門大學會計學專業,碩士研究生學歷;2009年畢業于廈門大學會計學專業,博士研究生學歷。1994年7月至2006年9月就職于安徽國際商務職業學院,擔任教師;目前任上海國家會計學院研究生導師,上海財經大學兼職研究生導師。2020年5月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司獨立董事。 |
郝博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-10-26 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 郝博先生:1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢大學,分別于2010年及2015年獲經濟學學士學位和管理學博士學位。2015年7月至2019年3月先后擔任中興通訊股份有限公司投資管理部投資總監等職,在此期間,擔任中興通訊股份有限公司部分附屬公司董事、監事;2019年3月至今先后擔任中興新戰略規劃部部長等職。2020年12月至今,先后獲聘為中南財經政法大學及武漢大學碩士研究生導師;現擔任中興新部分附屬公司董事、監事。郝博先生擁有豐富的財務及投資管理經驗。 |
王以誠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王以誠先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于南京航空航天大學信息工程專業,本科學歷。2005年9月至2007年1月,就職于國信通信有限公司,擔任產品開發;2007年4月至2011年4月,就職于上海泰坦通信工程有限公司,擔任售前支持經理;2011年4月至今,就職于上海派能能源科技股份有限公司,擔任售前技術經理和戰略規劃部經理。 |
朱廣焱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-10-27 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 朱廣焱先生:1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年7月畢業于中國科技大學材料化學專業,本科學歷;2004年7月畢業于中國科技大學材料學專業,碩士研究生學歷。2004年7月至2009年10月,就職于中國電子科技集團有限公司第十八研究所,擔任課題組長;2009年10月至2013年12月就職于派能有限,擔任鋰離子電池技術中心主任;2013年12月至2018年5月,就職于揚州派能,擔任總工程師;2018年5月至2019年6月就職于湖州派能,擔任總工程師;2019年6月至今就職于派能科技,擔任總經理助理?,F任派能科技研究院院長、職工監事、總裁助理。 |
葉文舉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 財務總監 |
---|
| 葉文舉先生:1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于鄭州航空工業管理學院會計學專業,本科學歷。2004年7月至2006年2月,就職于江西洪都航空工業集團有限公司,擔任總賬會計;2006年3月至2007年7月,就職于中大印刷(深圳)有限公司,擔任成本主管;2007年9月至2008年7月,就職于深圳百事可樂飲料有限公司,擔任應收經理;2008年8月至2009年10月,就職于中興新通訊有限公司,擔任財務主管;2009年10月至2016年7月,就職于上海中興派能能源科技有限公司,擔任財務總監、董事會秘書;2016年8月至今,任派能科技副總裁、財務負責人、董事會秘書。 |
楊慶亨 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-16 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 楊慶亨先生:1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于甘肅農業機械化學校電氣技術專業,中專學歷;2011年畢業于南京農業大學企業管理專業,大專學歷。2000年12月至2003年10月就職于深圳市比亞迪鋰電池有限公司,擔任技術員;2003年11月至2012年12月就職于上海比亞迪有限公司,歷任質量工程師、制造部經理;2012年12月至今就職于江蘇中興派能電池有限公司,歷任廠長、常務副總經理、總經理;現任派能科技副總裁、江蘇中興派能電池有限公司董事、總經理。 |
施璐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-16 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 施璐先生:1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于哈爾濱工業大學測試測量技術與儀器專業,本科學歷;2006年畢業于哈爾濱工業大學儀器科學與技術專業,碩士研究生學歷。2006年7月至2009年7月,就職于新華三信息技術有限公司,擔任軟件工程師;2009年10月至2016年7月,就職于上海中興派能能源科技有限公司,歷任軟件總工程師、儲能系統事業部總經理。2016年8月至今,任派能科技副總裁、儲能系統事業部總經理。 |
宋勁鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2019-12-16 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 宋勁鵬先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于武漢理工大學通信工程專業,本科學歷。2000年7月至2004年6月,就職于北電網絡(中國)有限公司,擔任服務經理。2004年6月至2011年8月,就職于中興通訊股份有限公司,歷任市場經理,市場總監等。2011年8月至2016年7月,就職于上海中興派能能源科技有限公司,擔任國際市場營銷部總經理;2016年8月至今,任派能科技副總裁、國際市場營銷部總經理。 |
馮朝暉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2019-12-16 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 馮朝暉先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于南昌大學市場營銷專業,本科學歷。2006年9月至2010年12月,就職于中興通訊股份有限公司,歷任市場主管、品牌總監;2010年12月至2016年7月,就職于上海中興派能能源科技有限公司,歷任市場經理,國內市場營銷部總經理;2016年8月至今,任派能科技副總裁、國內市場營銷部總經理。 |