TEO SWEE ANN |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| TEO SWEE ANN(張瑞安)先生1975年9月出生,新加坡籍,本科及碩士均畢業于新加坡國立大學電子工程專業。主要經歷如下:2000年3月至2001年4月任TransilicaSingaporePteLtd.設計工程師;2001年5月至2004年5月任MarvellSemiconductorInc高級設計工程師;2004年5月至2007年6月任瀾起科技(上海)有限公司技術總監;2008年4月至2018年11月任樂鑫科技(上海)有限公司首席執行官;2011年1月至今任EspressifIncorporated董事;2014年9月至今任ImpromptuCapitalInc.董事;2014年9月至今任EspressifTechnologyInc.董事;2014年10月至今任EspressifInvestmentInc.董事;2014年11月至今任樂鑫(香港)投資有限公司董事;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司董事長、總經理。 |
王玨 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 王玨女士:1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,復旦大學經濟學學士,中歐國際工商學院EMBA。主要經歷如下:2005年5月至2010年4月歷任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計員、高級審計員;2010年5月至2014年7月歷任上海磐石投資管理有限公司高級投資經理、投資總監;2010年7月至2019年5月任上海磐石容銀創業投資管理有限公司監事;2010年7月至2021年7月任上海磐石容銀創業投資有限公司監事;2010年11月至今任上海米花投資管理有限公司執行董事;2012年5月至2019年4月任烏魯木齊磐石新泓股權投資管理有限公司監事;2014年8月至2018年11月任樂鑫有限市場拓展總監、董事會秘書;2018年11月至今任本公司副總經理、董事會秘書。 |
TEO TECK LEONG |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| TEO TECK LEONG先生,樂鑫信息科技(上海)股份有限公司董事,1955年1月出生,新加坡籍,本科畢業于新加坡南洋大學會計學專業。主要經歷如下:1988年12月至今任SinHongHardwarePteLtd.董事;2003年9月至2020年8月任巨力精密設備制造(東莞)有限公司董事;2004年5月至今任寧波萬順金屬制品有限公司董事長;2007年2月至今任OPTInvestmentPteLtd.董事;2007年10月至今任MaritransCorporationPteLtd.董事長;2007年11月任鉅立半導體設備(上海)有限公司董事;2010年2月至今任SHKInvestmentPteLtd.董事;2010年7月至今任ShinvestHoldingLtd.(曾用名EastgateTechnologyLtd.)董事;2011年3月至2021年1月任巨力精密設備制造(株洲)有限公司董事;2013年7月至今任SintecInvestmentPteLtd.董事;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司董事。 |
NG PEI CHI |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| NG PEI CHI女士樂鑫信息科技(上海)股份有限公司董事、綜合管理部信息技術組經理,1977年3月出生,新加坡籍,本科及碩士均畢業于新加坡國立大學工程學專業。主要經歷如下:2001年3月至2002年4月任RealisticLaboratoriesLtd.軟件工程師;2002年6月至2004年4月任TecnomatixTechnologiesLtd.軟件工程師;2004年5月至2010年3月為自由職業者;2010年4月至2018年11月任樂鑫科技(上海)有限公司綜合管理部信息技術組經理;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司董事、綜合管理部信息技術組經理。 |
LEE SZE CHIN |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| LEE SZE CHIN先生,樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事,1975年7月出生,新加坡籍,本科畢業于法國格勒諾布爾綜合理工學院電子工程專業,碩士畢業于美國斯坦福大學電子工程(神經網絡)專業。主要經歷如下:2002年5月至2007年4月任新加坡資訊通信發展管理局處長;2007年5月至2010年6月任新加坡駐上??傤I事館信息產業處副領事;2010年7月至2012年10月任新加坡駐上??傤I事館信息產業處領事;2012年11月至2014年5月任新加坡資訊通信發展管理局司長;2014年6月至2015年7月任AppliedMeshPteLtd.首席運營官兼首席技術官;2015年8月至2016年11月任8SianMediaPteLtd.副總裁;2018年5月至2019年12月任IVIDEOSMARTPTeLTD.董事兼首席執行官;2020年1月至2021年8月任IVIDEOSMARTPTeLTD.董事;2020年1月至2020年10月擔任ESSEPIPTeLTD.首席執行官;2020年11月至今任ESSEPIPTeLTD.董事兼首席執行官;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事。 |
KOH CHUAN KOON |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| KOH CHUAN KOON先生,樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事,1975年3月出生,新加坡籍,本科畢業于新加坡國立大學信息系統專業,碩士畢業于新加坡國立大學計算機專業。主要經歷如下:2002年6月至2013年6月任JobsCentral.com.sg董事;2010年8月至今任Travelogy.comPteLtd.董事;2015年9月至今任GilgameshPteLtd.董事,2018年12月至今任StretcHCapitalPte.Ltd.董事;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事。 |
藍宇哲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 藍宇哲先生,樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事,1984年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科畢業于復旦大學國際金融學專業。主要經歷如下:2006年10月至2008年9月任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計員;2008年10月至2018年6月歷任安永(中國)企業咨詢有限公司資深顧問、經理、高級經理;2018年7月至2021年4月任布瑞克農業控股(北京)有限公司財務總監;2021年5月至今任上海首譽企業咨詢中心執行董事;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事。 |
呂志華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 28 | 任職日期 | 2020-08-14 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 呂志華女士,1996年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科畢業于天津工業大學財務管理專業。2018年11月至今任樂鑫科技集團財務管理培訓生、財務BP。 |
付寒玉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2021-11-25 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 付寒玉女士,1992年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科畢業于中原工學院服裝設計與工程專業。主要經歷如下:2013年8月至2016年7月任昌碩科技(上海)有限公司采購工程師;2016年7月至2017年4月任華勤技術有限公司采購工程師;2017年4月至2017年11月任上海天馬微電子有限公司采購專員;2018年4月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司采購BP。 |
王易文 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-11-25 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王易文女士,1983年1月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科畢業于中央廣播電視大學會計學專業。主要經歷如下:2004年7月至2007年12月任上海寧寧特種裝備有限公司會計;2008年1月至2011年7月任上海寧寧酒店設備工程有限公司成本會計、會計主管;2011年8月至2014年7月任上海瀚藝服飾有限公司財務經理;2014年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司財務主管。 |
邵靜博 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-11-01 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 邵靜博女士,樂鑫信息科技(上海)股份有限公司財務總監,1981年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國科學技術大學管理學學士,上海財經大學經濟學碩士。主要經歷如下:2003年7月至2006年7月歷任比亞迪股份有限公司財務管培生、會計主管;2006年7月至2010年5月任華為技術有限公司海外部財務經理;2010年6月至2013年4月任奧布賴恩管道科技有限公司財務總監;2013年4月至2015年10月任慧科訊業(北京)網絡科技有限公司高級財務經理、財務總監;2015年11月至2018年1月任中準會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所咨詢師;2018年1月至2018年11月任樂鑫有限財務總監;2018年11月至今任樂鑫信息科技(上海)股份有限公司財務總監。 |
徐聞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2021-11-25 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 徐聞:1994年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江財經大學管理學學士,新加坡國立大學理學碩士。主要經歷如下:2018年11月至今任本公司證券事務代表。徐聞女士已獲上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格。 |