蔣生華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 蔣生華先生:1962年出生,中國國籍,無永久境外居留權,浙江大學 EMBA總裁研修班結業、紡織工程工程師、高級經濟師。歷任海寧市馬橋華生經編針織廠廠長、浙江華生經編新材料有限公司總經理;2018年1月至今,任浙江華生科技股份有限公司董事長兼總經理;2014年12月至今,任海寧市馬橋商會副會長;目前還擔任華生投資執行董事。蔣生華曾被海寧市委、海寧市人民政府評為“海寧市優秀社會主義事業建設者”,被海寧市總商會評為“創新達人”。 |
金超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2024-01-11 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 金超先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學城市學院,本科學歷。2013年3月至2017年10月于海鹽天恩經編有限公司任副總經理;2017年10月至今在公司銷售部從事銷售工作,現任公司黨支部書記及銷售總監;2021年9月至今任海寧市恒金企業管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2022年5月至今分別任海寧市永麗投資有限公司及海寧市正侖貿易有限公司執行董事、經理。 |
王建平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 王建平先生:1978年出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷,化工工程師,高級經濟師。2007年加入公司,2008年7月至2017年12月,任總經理助理,負責車間的生產安排、協調及日常事務;2018年1月至今,任公司董事、副總經理。王建平為公司核心技術人員,曾被評為海寧市馬橋街道“十佳科技創新人物”。目前還擔任海寧市經編產業企業科協聯合體副理事長。 |
蔣瑜慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蔣瑜慧女士:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海對外經貿大學,本科學歷。2011年1月至今在公司銷售部從事銷售工作。2018年1月至今,任公司董事;目前還擔任華生投資監事職務。 |
蔣喆佶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-01-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣喆佶先生:1990年4月出生,漢族,民建會員,中國國籍,無境外永久居留權,2013年于上海財經大學國際金融專業本科畢業;2016年于法國NEOMA商業學校研究生畢業獲市場營銷、金融學、會計學碩士學位;2022年1月于西南大學土木工程專業本科畢業;2022年12月于圣多米克沙維奧學院工商管理專業研究生畢業并獲博士學位;注冊建造師、工程師職稱。2017年1月至2019年6月任中國工商銀行海寧支行經理;2019年7月至2023年3月任浙江信益工程管理有限公司副董事長、副總經理;2023年3月至今任浙江信益工程管理有限公司副董事長、總經理。 |
徐鼎一 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-01-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 徐鼎一先生:1988年9月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,上海立信會計學院審計學專業學士,注冊會計師、資產評估師、稅務師、房地產估價師、中級會計師;2013年7月至2017年4月任海寧正明會計師事務所有限責任公司審計助理;2017年4月至2022年3月任海寧正明會計師事務所有限責任公司部門主任;2022年3月至今任海寧正明稅務師事務所有限公司所長。 |
楊斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2024-01-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊斌先生:1986年12月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學城市學院法學學士,2009年08月至今任浙江浙經律師事務所二級合伙人。 |
蔣秦峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 蔣秦峰先生:1986年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,紡織工程工程師。2009年10月至今,歷任公司副總經理助理、辦公室主任;2018年1月至今,任公司監事會主席。 |
王蔣松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王蔣松先生:1975年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,紡織工程工程師。1996年至今在公司工作,任公司織造車間主任;2018年1月至今,任公司監事。王蔣松為公司核心技術人員,曾參與開發抗靜電加筋風管布、阻燃環保超薄型篷蓋布等產品,并通過省級新產品鑒定。王蔣松曾獲“馬橋街道先進工作者”、“馬橋工匠”、“馬橋街道職業技能帶頭人”等榮譽。 |
戚水江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 戚水江先生:1966年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,紡織工程工程師。2003年3月至2005年5月,就職于海寧市馬橋華生經編針織廠,任包裝組長;2005年5月至今,歷任公司包裝組長、質量管理專員、車間副主任、車間主任;2018年1月至今,任公司職工代表監事。 |
范躍飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 范躍飛:男,1973年生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。2002年5月至2003年9月,就職于海寧市德嘉經緯布業有限公司,任銷售經理;2003年10月至2018年1月任公司銷售經理;2018年1月至今,任公司副總經理。 |
徐敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-04-24 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 徐敏女士:1983年出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,中級工程師,已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。2015年12月至2021年11月先后任浙江晨豐科技股份有限公司行政經理助理、行政經理兼證券事務代表;2021年11月至2024年2月任浙江晨豐科技股份有限公司董事會秘書。 |
范躍鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-01-08 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 范躍鋒先生:1975年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。2003年2月至2005年5月,就職于海寧市馬橋華生經編針織廠,任會計;2005年5月至2018年1月,就職于浙江華生經編新材料有限公司,任主辦會計、財務部經理。2018年1月至2024年1月,任公司董事、財務負責人,2018年9月至2024年4月曾任浙江華生科技股份有限公司董事會秘書。2024年1月至今,任公司財務負責人。 |
高書憶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 27 | 任職日期 | 2024-01-11 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 高書憶,女,1997年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。已于2020年12月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。2019年5月入職公司證券投資部工作,2021年5月至今,任公司證券事務代表。 |