聶泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2015-06-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 聶泉,男,1965年1月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。自2012年6月任公司董事長、總經理。 |
胡金 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-09-28 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 胡金先生:1981年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,現任聯得裝備第四屆董事會董事、副總經理。其2006年10月至2011年7月擔任友達光電(廈門)有限公司工程部課長;2011年7月至2013年12月擔任廈門天馬微電子有限公司模組廠設備經理;2014年1月至2015年8月任職聯想移動通信科技有限公司全球供應鏈質量工程部;2015年8月至2021年9月擔任聯得裝備技術策劃中心資深總監;2021年9月至今擔任聯得裝備董事、副總經理。 |
劉雨晴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-09-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 劉雨晴女士:1984年1月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,四川大學工商管理碩士,現任聯得裝備第四屆董事會董事、董事會秘書。其2009年7月至2012年6月擔任深圳市聯得自動化機電設備有限公司財務主管;2012年6月至2018年8月擔任聯得裝備財務副經理;2018年9月至2021年9月擔任聯得裝備財務經理;2021年9月至今擔任聯得裝備董事、董事會秘書。 |
楊文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-06-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊文先生,男,1981年11月出生,中國國籍,無境外居留權,2013年6月畢業于北京大學經濟學博士,2013年7月以來,任教于深圳大學經濟學院金融學系,現為金融學碩士研究生導師,深圳大學特聘研究員。 |
婁超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2018-06-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 婁超先生,男,1954年11月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,高級經濟師。曾任深圳賽格日立公司董事會秘書、總經理助理,深圳市投資管理公司辦公室主任,深圳市深超科技投資有公司常務副總、總經理、執行董事。 |
王文若 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2022-12-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王文若女士:1958年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師。曾任交通銀行會計科長、支行副行長,光大銀行深圳寶城支行行長,中信銀行深圳寶安支行行長。目前兼任深圳市豪鵬科技股份有限公司獨立董事,國民技術股份有限公司獨立董事,深圳市金證科技股份有限公司獨立董事。 |
范凌鶴 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-08-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 范凌鶴先生:1980年8月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2000年10月至2007年10月任四川濱河律師事務所專職律師;2007年10月至2011年3月任廣東深鵬律師事務所專職律師;2011年3月至今任廣東卓權律師事務所主任律師。 |
張瑋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2024-08-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張瑋先生:1963年7月出生,中國國籍,無境外居留權,研究生學歷,正高級工程師。1985年7月10日至1987年9月1日擔任西安交通大學助教;1990年7月10日至2007年7月10日擔任深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司設計科科長、研發部部長;2007年7月10日至2009年12月22日擔任深圳日立賽格顯示器有限公司副總經理;2009年12月22日至2020年7月10日擔任深圳市華星光電技術有限公司采購部部長、研發中心技術合作部部長、研發中心總監、CEO辦總監兼研發中心總監;2020年7月10日至2023年7月31日擔任重慶康佳光電技術研究院有限公司深圳分公司總經理;現已退休。 |
歐陽小平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-06-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 歐陽小平,男,生于1972年7月,中國國籍,無境外居留權,高中學歷?,F任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司大客戶四部經理、監事。曾任大連華訊投資咨詢有限公司北京分公司客戶資源部總監。 |
滕凌峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-08-22 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 滕凌峰先生:1990年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2012年12月至2013年4月任深圳中創投資有限公司平面設計師;2014年10月至2015年1月任行吟科技股份有限公司UI設計師;2015年3月至2022年1月從事自由設計師;2022年1月至2022年10月任廣州市番禺區市橋街道辦事處辦事員;2023年3月至2023年11月任廣州市盟鑫陳列用品有限公司設計師;2023年11月至今任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司品宣專員。 |
鄒毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2019-12-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 鄒毅,男,1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學學士,2010年8月至2011年4月曾任深圳市拓日新能源有限公司研發工程師;2011年4月至2013年4月曾任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司機械工程師;2013年4月至2019年6月曾任深圳市華星光電技術有限公司高級工程師;2019年6月至今擔任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司高級業務代表。 |
劉邵寧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2018-06-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 劉邵寧,女,1988年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷?,F任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司業務助理。 |
劉開燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 27 | 任職日期 | 2021-09-28 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 國佳欣,女,1997年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,具有董事會秘書資格。自2019年7月至2021年5月擔任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司證券事務專員;2021年5月至今擔任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司證券事務代表。 |
曾垂寬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2021-09-28 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 曾垂寬先生:1978年5月出生,中國國籍,無境外居留權,注冊會計師,畢業于湖南財經學院會計專業,大專學歷,其2004年9月至2009年1月擔任深圳市蘭亭科技有限公司成本會計;2009年3月至2011年6月擔任深圳市新昊谷通信設備有限公司財務經理;2011年6月至2018年8月任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司財務經理;2018年9月至2021年9月任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司財務副總監;2021年9月至今任聯得裝備財務總監。 |
國佳欣 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 27 | 任職日期 | 2021-05-21 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 國佳欣,女,1997年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,具有董事會秘書資格。自2019年7月至2021年5月擔任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司證券事務專員;2021年5月至今擔任深圳市聯得自動化裝備股份有限公司證券事務代表。 |