王清華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-05-31 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 王清華先生:1965年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。1988年7月至1998年12月,供職于南京控制電機廠,任技術員、科長、副廠長;1998年12月至1999年11月,供職于南京控達電機制造有限公司,任總經理、法定代表人;1999年12月至2003年8月供職于蘇州小羚羊電動車有限公司任副總經理,兼任蘇州小羚羊電動車有限公司長城車用電機廠廠長;2003年9月至公司整體變更為股份公司前,任公司執行董事、總經理?,F任公司第二屆董事會董事長、總經理,兼任公司全資子公司蘇州戈雅貿易有限公司(以下簡稱“戈雅貿易”)董事長、八方新能源(蘇州)有限公司執行董事、杭州寶騏投資有限公司董事。 |
俞振華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2017-05-31 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 俞振華先生:1964年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1982年11月至1988年11月,供職于蘇州機械儀表電鍍廠,任職員;1988年12月至2001年11月,供職于蘇州市機械工業局,任職員;2001年12月至2003年10月,供職于蘇州小羚羊電動車有限公司,任辦公室主任;2003年11月至今供職于公司?,F任公司第二屆董事會董事、副總經理,兼任全資子公司戈雅貿易董事、寧波冠群執行事務合伙人。 |
賀先兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-05-31 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 賀先兵先生:1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年6月至1999年3月,供職于蘇州電訊電機廠有限公司,任技術員;1999年3月至2000年3月,供職于蘇州太湖企業有限公司,任技術員;2000年3月至2003年4月,供職于蘇州小羚羊電動車有限公司長城車用電機廠,任研發工程師主管;2003年7月至今供職于公司?,F任公司第二屆董事會董事、副總經理,兼任公司全資子公司戈雅貿易董事、八方荷蘭法定代表人、八方美國法定代表人、八方波蘭法定代表人。 |
王英喆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2023-10-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王英喆先生:1995年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2018年5月至今就職于公司?,F任公司研發部高級經理。 |
俞玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2023-10-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 俞玲女士:1973年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992年9月至1999年5月,供職于吳縣建筑機械廠,任財務會計;1999年6月至2001年5月,供職于蘇州祝祥時裝有限公司,任財務科長;2001年11月至2008年12月,供職于蘇州飛鳥表面處理有限公司,任財務科長;2008年12月至2013年3月,供職于蘇州日進塑料有限公司,任財務科長;2013年4月至2014年7月,供職于蘇州市相城區國有資產經營管理有限公司,任財務科長;2014年8月至2018年4月,供職于蘇州日進塑料有限公司,任財務部長;2018年5月至2022年2月,供職于蘇州市相城文商旅發展(集團)有限公司,任財務部長;2022年2月至2023年5月,供職于大華會計師事務所(特殊普通合伙)蘇州分所,任審計師;2023年6月至今,供職于蘇州天安會計師事務所有限公司,任審計師。俞玲女士為會計專業人士,具有注冊會計師資格、高級會計師資格。 |
張為公 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2023-10-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張為公先生:1959年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1982年2月至1983年8月,供職于南昌飛機制造廠,任助理工程師;1986年6月至2018年12月,供職于東南大學,歷任助教、講師、副教授、教授、東南大學蘇州研究院常務副院長;2019年1月退休。 |
蔡金健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2017-05-31 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 蔡金健先生:1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,工程師。1983年9月至1997年6月,供職于蘇州光華水泥廠(后改制設立蘇州光華水泥廠有限公司),歷任技術員、車間主任、技術科長;1997年7月至1999年3月,供職于維德木業(蘇州)有限公司,任總經理助理;1999年3月至2011年12月供職于蘇州小羚羊電動車有限公司,歷任車間主任、售后服務部部長、技術質量部長;2011年12月至今就職于公司?,F任公司第二屆監事會監事、資材部高級經理。 |
趙陳潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-06-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 趙陳潔女士:1984年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,專利工程師。2006年2月至2010年11月,供職于蘇州平江醫院,任行政后勤;2011年3月至今供職于公司?,F任公司第二屆監事會監事、高級項目申報專員。 |
顧育中 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 初中 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-06-15 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 顧育中先生:1965年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1982年9月至2001年2月,供職于蘇州電機廠;2001年3月至2001年10月,供職于蘇州凱捷機械有限公司;2002年4月至2003年11月,供職于蘇州小羚羊電動車有限公司;2003年12月至今供職于公司。 |
周琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-05-31 |
---|
職務 | 財務總監 董事會秘書 |
---|
| 周琴女士中國國籍,無境外永久居留權,1976年1月生,大專學歷,中級會計師。1998年12月至2003年5月供職于蘇州泰發花線織造有限公司,任會計;2003年6月至2005年2月供職于蘇州代爾塔防護用品有限公司,任會計;2006年3月至今供職于公司,任財務總監。2018年1月,周琴女士取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》。 |
劉玥 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2020-06-15 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 劉玥女士中國國籍,無境外永久居留權,1992年1月生,本科學歷。2014年7月至2019年11月供職于新海宜科技集團股份有限公司董事會辦公室,任董事會秘書助理、證券事務代表;2019年12月至今供職于公司。2017年10月,劉玥女士取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。 |