宋德安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-05-21 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 宋德安先生:1965年2月出生,中國國籍,清華大學五道口金融學院EMBA,高級經濟師,現任公司副董事長,四川德勝集團董事局主席。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商聯第十屆執行委員會常務委員、政協樂山市委第六、七屆常委、樂山市工商聯第六屆常委、商會副會長、樂山市慈善總會副會長等職務。宋先生曾獲云南省優秀企業家、樂山市優秀民營企業家、四川省優秀民營企業家、四川省第二屆優秀中國特色社會主義事業建設者等多項榮譽。 |
孟文旺 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-11-21 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 孟文旺先生:1973年10月出生,高級工程師,現任公司董事、總裁、黨委副書記。孟先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長助理兼生技室主任;寶鋼股份厚板部副部長兼生產技術室主任、黨支部書記;寶鋼股份厚板廠黨委書記、廠長,寶鋼股份厚板部部長;公司黨委副書記、紀委書記、工會主席,高級副總裁。孟先生1996年畢業于重慶大學冶金與材料工程系金屬壓力加工專業,2006年獲得東北大學工商管理碩士學位。 |
林長春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-06-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 林長春先生:1976年8月出生,會計師,現任寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁兼經營財務部部長、總法律顧問。林先生曾任寶鋼化工董事會秘書兼歐冶化工運營中心總經理;寶武炭材董事會秘書兼歐冶化工運營中心總經理;寶化國際執行董事;歐冶化工寶董事長;寶鋼特鋼有限公司、寶鋼不銹鋼有限公司副總經理;上海寶地上實產城發展有限公司財務總監;寶武物流資產有限公司副總經理;寶武集團鄂城鋼鐵有限公司高級副總裁;并于2019年6月至2021年6月擔任大明國際控股有限公司(股份代號:1090)的非執行董事。林先生1998年畢業于武漢大學管理學院理財學專業,獲管理學學士學位。 |
周平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2020-07-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周平先生:1974年12月出生,高級工程師,現任公司董事,重慶長壽鋼鐵有限公司董事、副總經理,四川德勝集團釩鈦有限公司董事長。周先生曾任四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長、總經理;四川德勝機械制造有限公司總經理、執行董事;四川德勝集團釩鈦有限公司總經理。周先生1994年7月畢業于樂山市工業學校機械制造與加工專業,西南財經大學工商管理碩士,長江商學院高級工商管理碩士。 |
唐萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2024-06-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐萍女士:1962年10月出生,博士,重慶大學材料學院冶金系教授,博士生導師,《煉鋼》雜志編委,中國金屬學會爐外精煉分會委員。唐女士負責主持國家自然科學基金面上項目四項,以及科技部國家科技支撐計劃重點項目子項,國家春暉計劃項目等,曾獲國家教委科技進步三等獎和四川省科技進步三等獎。在國內外刊物和會議上發表論文200余篇,發明專利獲權24項。 |
郭杰斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-08-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 郭杰斌先生:1980年7月出生,中國國籍,香港會計師公會會員,現任公司獨立董事,山東創新集團有限公司副總經理、財務總監。郭先生曾任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計經理、審計高級經理、合伙人,焦作萬方鋁業股份有限公司董事、副總經理、財務總監,焦作煤業集團趙固(新鄉)能源有限責任公司董事。郭先生在會計理論與實務、企業管理等方面具有豐富的經驗。郭先生2002年獲香港中文大學工商管理榮譽學士。 |
盛學軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-08-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 盛學軍先生:1969年8月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,教授,博士學歷,現任公司獨立董事,西南政法大學教授、博士生導師,兼任重慶市人大常委會、市政府立法咨詢專家,深圳市中級人民法院、重慶市第五中級人民法院咨詢專家,重慶百貨大樓股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、重慶再升科技股份有限公司獨立董事。盛先生曾任西南政法大學校學位委員會副主席、經濟法學院院長,最高人民法院民事審判第二庭副庭長、審判員。獲中國法學優秀成果二等獎、國家級教學成果二等獎等殊榮。 |
吳小平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-07-09 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 吳小平先生:1975年5月出生,注冊會計師,現任公司監事會主席,重慶長壽鋼鐵有限公司監事,四川德勝集團釩鈦有限公司財務總監。吳先生曾在宜賓東升房地產開發公司、四川華強會計師事務所、四川德勝集團釩鈦有限公司任職。吳先生1995年7月畢業于四川省糧食經濟學校市場營銷專業,期間獲得西南財經大學會計專業??茖W歷,后獲香港財經學院工商管理專業碩士學位,現就讀于中歐國際工商學院EMBA。 |
李懷東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-08-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李懷東先生:1973年9月出生,中國國籍,高級經濟師、政工師,現任公司監事,寶武集團中南鋼鐵有限公司黨委常委、廣東中南鋼鐵股份有限公司高級副總裁、廣東寶聯迪國際運營管理有限公司董事長、廣州中南產城發展有限公司執行董事。李先生曾任韶關鋼鐵紀委委員、職工監事、運營改善部部長兼寶特韶關綜合管理部部長,韶鋼松山運營改善部部長,韶關鋼鐵副總裁、董事會秘書,寶武集團中南鋼鐵有限公司副總裁、董事會秘書兼運營改善部部長、法務與合規部部長、深改辦主任、事業發展中心主任、投資規劃部部長。李先生1995年畢業于東北大學鋼鐵冶金系鋼鐵冶金專業。 |
何洪霞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-06-27 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 何洪霞先生:1971年10月出生,高級工程師,現任公司制造管理部(技術中心、檢測中心)黨委書記、副部長、工會主席。何先生歷任公司煉鋼工序管理工作組副廠長、煉鋼廠副廠長(主持工作)、煉鋼廠廠長,制造管理部(技術中心)黨委書記、紀委書記、副部長、工會主席。何先生畢業于包頭鋼鐵學院冶金工程專業,后獲重慶大學冶金工程碩士學位。 |
胡恩龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-06-27 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 胡恩龍先生:1988年5月出生,政工師,現任公司行政管理部副部長(主持工作)、公司工會副主席。胡先生歷任綜合管理部(黨群工作部)黨群管理室主任、部長助理兼黨群管理室主任,行政管理部(黨群工作部)部長助理、副部長。胡先生畢業于重慶電力高等??茖W校電力系統自動化專業,后取得中共重慶市委黨校研究生學歷。 |
謝超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 謝超,1981年9月生,中共黨員,工程師。謝先生現任四川佳業投資發展有限公司執行董事兼總經理,四川德勝集團釩鈦有限公司副總經理、采供營銷黨支部書記。歷任四川德勝集團釩鈦有限公司煉鋼廠黨支部書記、廠長、軋鋼廠廠長、營銷部部長,四川金德投資有限責任公司總經理,重慶德欽投資有限公司總經理,四川德勝集團釩鈦有限公司營銷部部長、采供部部長,四川德勝供應鏈管理有限公司常務副總經理兼營銷部部長。
謝先生2000年畢業于重慶科技學院冶金專業,后于 2016年度完成在樂山師范學院國際經濟與貿易專業的學習,現為香港財經學院金融學專業在讀研究生。 |
匡云龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2024-08-21 |
---|
職務 | 高級副總裁 董事會秘書 財務負責人 總法律顧問 |
---|
| 匡云龍先生:1984年11月出生,會計師??锵壬鷼v任上海寶鋼國際經濟貿易有限公司經營財務部預算及績效管理,鄭州紅忠寶金屬加工有限公司財務部財務經理、武漢寶章汽車鋼材部件有限公司財務部財務經理、寶鋼新加坡有限公司財務經理、寶武重工有限公司經營財務部副部長(主持工作)、經營財務部部長等職務??锵壬?007年畢業于中南財經政法大學會計學院財務管理系財務管理專業,獲管理學學士學位。 |
趙仕清 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-11-20 |
---|
職務 | 高級副總裁 |
---|
| 趙仕清先生:1980年8月出生,正高級工程師。趙先生曾任重慶千信能源環保有限公司黨委書記、執行董事、總經理;重慶千信新能源有限公司黨支部書記、董事長、總經理;重慶鋼鐵股份有限公司煉鐵廠廠長、公司副總裁;寶武集團中南鋼鐵有限公司運行管理中心主任、技術研究中心主任、技術研究院院長,安全監督部部長、能源環保部部長、副總裁;2018年6月至2020年6月期間曾在重慶市長壽區經濟和信息化委員會掛職副主任。趙先生2003年畢業于重慶科技學院煉鐵專業,2022年獲得重慶大學冶金工程專業工學博士學位。 |
彭國菊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2009-06-01 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 彭國菊女士:1973年1月生,經濟師,彭女士于2007年至今一直擔任重慶鋼鐵證券事務代表,2000年至今一直擔任公司董事會辦公室證券事務負責人。彭女士在公司規范運作、三會運作和信息披露等方面具有豐富的經驗。彭女士獲安徽工業大學(原華東冶金學院)學士學位,重慶大學工商管理碩士學位(MBA)。 |