藍青松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2014-09-17 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 藍青松先生:1965年1月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,工程師,曾任上海薩克斯動力總成部件系統有限公司執行副總經理、雙龍汽車股份有限公司首席執行副社長、上海汽車集團股份有限公司商用車事業部副總經理?,F任上海汽車集團股份有限公司副總裁兼商用車事業部總經理,本公司董事長。 |
徐秋華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-05-24 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 徐秋華先生:1965年8月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,高級工程師,曾任上海大眾汽車有限公司質量保證部質量規劃員、檢驗規劃員;上海通用汽車有限公司制造部整車廠總裝車間主任、生產控制與物流副總監;南汽英國有限公司首席運營官、南汽MG英國有限公司首席運營官;安吉汽車物流有限公司副總經理、安吉天地汽車物流有限公司總經理;上海汽車商用車有限公司常務副總經理;上汽大通汽車有限公司常務副總經理、總經理?,F任本公司董事、總經理、黨委副書記。 |
楊漢琳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-04-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊漢琳先生:1967年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,研究生畢業,工學博士,高級工程師。曾任本公司副總經理、技術中心主任、總工程師,本公司副總經理、上海日野發動機有限公司副總經理,上海電氣集團股份有限公司產業發展部副部長、上海電氣臨港重型裝備有限公司副總經理,上海汽車集團股份有限公司商用車項目組成員,上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司副總經理,上汽依維柯紅巖商用車有限公司總經理、黨委副書記,本公司董事,上海汽車集團股份有限公司商用車事業部副總經理?,F任上汽紅巖汽車有限公司總經理、黨委副書記。 |
趙茂青 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2016-06-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙茂青先生:1964年8月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,高級工程師,曾任上海汽車集團股份有限公司戰略與業務規劃部總監、戰略和業務規劃部總監、規劃部總監?,F任上海汽車集團股份有限公司商用車事業部副總經理,本公司董事。 |
顧曉瓊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2015-05-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 顧曉瓊女士:1964年7月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,高級會計師,曾任上汽大眾汽車有限公司財務部副經理兼銷售財務控制部副經理、上海汽車集團股份有限公司財務部總監、財務部總監(主持工作)、財務部執行總監?,F任上海汽車集團股份有限公司財務部總經理,本公司董事。 |
蔣敬旗 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-12-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蔣敬旗先生:1968年11月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,高級工程師,曾任西南計算機有限責任公司黨委委員、董事長、總經理,重慶軍工產業集團黨委書記、董事長(法定代表人)?,F任重慶機電控股(集團)公司黨委委員、副總經理、職工董事,上汽紅巖汽車有限公司董事、重慶中車長客軌道車輛有限公司董事。 |
黃虹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2024-05-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃虹女士:1967年12月出生,中共黨員,研究生學歷,管理學博士?,F任上海師范大學商學院會計學教授,碩士生導師,上海師范大學MPAcc教育中心主任,大健康與數智財務發展研究中心主任,國家自科和社科項目評審和鑒定專家。 |
蘇子孟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2021-12-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蘇子孟先生:1960年6月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,高級經濟師,高級工程師,正高級工程師,1980年9月參加工作,曾任一機部生產調度局科員,機械工業部生產管理局科員、副科長,國家機械委、機械電子部生產司設備分交辦公室副主任科員、主任科員,機械工業部機電產品進口審查辦公室主任科員,機械工業部國際合作司副處長,中國機械工業國際合作咨詢服務中心處長、主任助理,中國工程機械工業協會副會長兼秘書長,現任中國工程機械工業協會會長(兼任廣西柳工外部董事,三一重工、北方股份、鐵建重工、山河智能獨立董事)。 |
楊林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-12-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊林先生:1969年2月出生,中共黨員,中國國籍,博士學歷,教授,1997年7月參加工作,歷任上海交通大學講師、副教授、教授,上海交通大學機械與動力工程學院汽車電子研究所副所長、所長?,F任上海交通大學機械與動力工程學院長聘教授。主要研究方向:混合動力、純電動、燃料電池等新能源汽車動力系統及控制;內燃機電子控制;電動汽車動力電池集成與管理系統;智能網聯汽車節能與安全控制、智能駕駛。 |
周郎輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2009-01-16 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 周郎輝先生:1971年7月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,高級工程師,高級經濟師,曾任上海汽車集團股份有限公司副總裁、副總裁兼人力資源部執行總監?,F任上海汽車集團股份有限公司黨委副書記、副總裁,本公司監事會主席。 |
姜寶新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2015-05-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 姜寶新先生:1969年6月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,高級會計師,曾任雙龍汽車株式會社財務總監,上海汽車集團股份有限公司商用車事業部財務總監,本公司董事、財務總監,上海汽車集團股份有限公司審計室副主任?,F任上海汽車集團股份有限公司風險管理部總經理、審計室主任、職工代表監事,本公司監事。 |
李瑾 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2016-08-10 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李瑾女士:1971年10月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,曾任本公司人力資源與企業管理部部長兼黨委干部處處長,上海匯眾汽車制造有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席?,F任本公司黨委書記。 |
王超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-02-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王超:男,1977年2月出生,中共黨員,大學畢業,工商管理碩士。歷任本公司營銷部科員、辦事處主任、客戶經理、大區銷售經理、營銷二部副部長、本公司營銷公司工業市場銷售部總監,2021年11月至今代理本公司營銷公司總經理兼工業市場銷售部總監。 |
陳勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-04-23 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳勇先生:1973年6月出生,漢族,碩士學歷,工程師,曾任泛亞汽車技術中心動力總成部SGE發動機助理總工程師、泛亞汽車技術中心動力總成部試驗和設施運行高級經理,上汽集團商用車技術中心規劃及項目管理部柴油機開發項目組項目管理總監,上汽集團商用車技術中心柴油機開發項目組項目管理總監兼檢測與試驗中心副總監?,F任本公司副總經理。 |
談盛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-08-19 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 談盛先生:1970年1月出生,中共黨員,中國國籍,工程師,曾任上海通用汽車東岳總成有限公司物流高級經理;上海通用汽車有限公司金橋動力總成物流高級經理;上海汽車商用車有限公司售后服務副總監、總監;無錫暢途貿易有限公司總經理;上汽依維柯紅巖商用車有限公司副總經理?,F任本公司副總經理。 |
汪宏彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2007-02-26 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 汪宏彬先生:1973年2月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,工程師,曾任上海伊華電站工程有限公司技術員、生產制造部副經理,公司改革辦高級項目經理,投資辦高級項目經理,實業公司高級項目經理,證券事務代表、總經理辦公室副主任?,F任本公司董事會秘書。 |
顧耀輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2016-05-13 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 顧耀輝先生:1977年10月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,注冊會計師,曾任上海汽車集團股份有限公司技術中心工程財務部總監、乘用車分公司財務部總監,上汽依維柯紅巖商用車有限公司財務總監;本公司董事、財務總監?,F任本公司財務總監。 |
張江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2012-05-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張江:男,1973年10月出生,中共黨員,大學畢業,學士學位?,F任本公司證券事務代表。 |