安永斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 高級管理人員 |
---|
| 安永斌先生,1968年生,中共黨員,浙江大學應用化學專業畢業,高級工程師。1991年至2013年歷任浙江醫藥新昌制藥廠生產運營部生產車間主任、生產部副經理、合成藥中心實驗室主任、合成藥廠副廠長等職務,2013年3月起歷任浙江醫藥昌海生物分公司副總經理、維生素二區總監、生命營養品廠廠長等職務,2015年6月起兼任浙江醫藥股份有限公司HSE總監。2021年6月16日起任公司高級管理人員。 |
李男行 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2015-06-11 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 李男行先生:1986年出生,中共黨員,中國國籍,華中科技大學光信息科學與技術專業本科畢業。2011年8月至2013年5月在美國塔爾薩大學和史蒂文森理工學院學習。2017年5月至2019年5月任浙江創新生物有限公司常務副總經理,2018年6月至2021年6月任公司董事、常務副總裁,2021年6月至2024年6月任公司副董事長、副總裁,2022年5月起兼任公司市場管理部總經理。2024年6月18日起任公司董事長。 |
劉中 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-06-06 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 劉中先生:1969年1月出生,九三學社,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生,機械科學研究院機械設計與理論專業。1991年7月至1993年8月,歷任中國核儀器設備總公司干部、華夏證券有限公司干部;1993年8月至1998年5月,擔任南方證券有限公司干部、股票發行處業務經理(處長級)、投資銀行部副總經理;1998年5月至2002年1月,擔任國信證券有限責任公司干部、投資銀行總部執行副總經理;2002年1月至2019年6月,歷任國都證券股份有限公司干部、副總經理;2019年6月至2020年6月,擔任陽光保險集團股份有限公司資深專家;2020年9月至今,擔任中國國投高新產業投資有限公司副總經理。2023年6月起任本公司副董事長。 |
蒼宏宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-06-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蒼宏宇先生:1983年出生,中共黨員,研究生,清華大學經濟管理學院工商管理專業,工程師。2009年9月至2014年7月,歷任畢馬威華振會計師事務所審計部職員,中國日報社總編室、財務部、國際傳播辦公室職員;2014年7月至2017年6月,擔任中國同輻股份有限公司企業管理部、戰略投資部、戰略規劃部職員;2017年6月至2020年7月,擔任北京中同藍博臨床檢驗所有限公司副總經理、中國同輻股份有限公司核醫療事業部副總經理、中核醫療產業管理有限公司放射診療事業部副經理;2020年7月至2022年6月,擔任中核醫療產業管理有限公司放射診療事業部經理、核醫療事業部經理;2022年6月至今,擔任中國國投高新產業投資有限公司醫藥健康團隊總監。2023年6月起任本公司董事。 |
梁碧蓉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 梁碧蓉女士:1989年出生,碩士研究生學歷,生物技術專業。獲浙江大學理學學士學位,美國東北大學理學碩士學位。2018年8月至2020年3月,在浙江創新生物有限公司醫藥法規部工作。2020年4月至2023年4月任公司注冊法規部副部長;2023年4月至今任公司注冊法規部部長。 |
王紅衛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 董事 總裁 |
---|
| 王紅衛先生:1969年出生,中共黨員,中國國籍,重慶大學精細化工專業本科畢業,高級工程師。2002年至2005年任新昌制藥廠合成藥分廠廠長,2005年至2011年任新昌制藥廠副廠長,2013年至2015年任浙江醫藥昌海生物維生素一區產品經理,2015年6月至2018年6月任浙江醫藥總裁助理、昌海生物分公司副總經理,2016年1月至2018年6月任昌海生物維生素廠廠長(兼),2018年6月至2021年6月任公司高級管理人員,分管昌海生物分公司,2021年6月至2024年6月任公司常務副總裁。2024年6月18日起任公司董事、總裁。 |
儲振華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 儲振華先生:1982年出生,中共黨員,中國國籍,制藥工程師/注冊安全工程師。浙江理工大學應用化學專業本科畢業,美國東肯塔基大學安全、安保與應急管理研究生學歷。歷任浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠車間技術員,浙江醫藥股份有限公司安全監察部副部長。2019年至今任浙江醫藥股份有限公司HSE監察部部長,2021年6月起任公司HSE總監。2021年6月起任公司董事。 |
俞育慶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 俞育慶女士:1977年出生,中共黨員,中國國籍,高級工程師,執業藥師。北京大學國際藥物工程管理專業(IPEM)畢業,工程碩士。歷任浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠QA主管,新昌制藥廠質管部副部長。2015年8月至2020年6月任新昌制藥廠副廠長兼質量管理部經理、質量授權人,2020年6任浙江昌海制藥有限公司副總經理兼質量管理部經理、質量授權人,2021年6月起任公司質量總監。2021年6月起任公司董事。 |
吳曉明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2021-12-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳曉明先生:1954年6月1日出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,教授。1993年5月至1997年6月在中國藥科大學任教,歷任副教授、教授、副校長、常務副校長;1997年6月至2013年1月在中國藥科大學擔任教授、博士生導師,并擔任校長職務;2013年1月至2019年6月在中國藥科大學藥物科學研究院擔任教授、博士生導師。2021年12月起任公司獨立董事。 |
夏青 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 夏青女士:1977年出生,中國農工黨員,中國國籍,博士研究生學歷,教授。主要研究前沿生物技術及再生醫學。曾在美國南加州大學藥學院學習蛋白質藥物研發、美國哈佛醫學院學習誘導多能干細胞技術。2006年至今在北京大學藥學院工作,2017年晉升教授,2022年北京大學藥學院長聘教授。2021年6月起任公司獨立董事。 |
裘益政 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 裘益政先生:1974年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生。1995年7月至1999年8月,任江西景德鎮陶瓷大學助教;1999年9月至2002年6月,于江西財經大學碩士學習;2002年7月至2007年11月,任浙江工商大學講師;2007年12月至2010年12月,任浙江工商大學副教授、財務系主任;2011年1月至2017年12月,任浙江工商大學會計學院副院長;2018年1月至2019年12月,任浙江工商大學教授、會計學院副院長,2020年1月到2022年11月,任金融學院黨委書記,2022年12月至今,任會計學院黨委書記;2020年4月至今,任新湖期貨股份有限公司獨立董事;2021年6月至今,任浙江醫藥股份有限公司獨立董事;2022年5月至今,任浙江錢江生物化學股份有限公司獨立董事,2022年10月至今任晶科能源股份有限公司獨立董事,2019年7月至2024年8月曾任杭州中恒電氣股份有限公司獨立董事。 |
吳以揚 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳以揚先生:1962年出生,中共黨員,華東政法大學法學學士,編審(教授),二級巡視員(副廳級)。1984年7月至2008年4月上海法治報工作,歷任編輯、記者、新聞采編中心主任、總編助理、副總編,曾獲“全國百佳法制新聞工作者”榮譽稱號。2008年4月至2022年7月上海市法學會工作,歷任會員部副主任、《東方法學》雜志常務副主編、編輯部主任、研究部主任、二級巡視員,曾獲“全國優秀法學會工作者”榮譽稱號。 |
李哲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李哲先生:1979年出生,維吾爾族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學金融專業碩士研究生。2002年7月至2014年8月,歷任中國高新投資集團公司高技術項目部職員、資產管理部項目經理、投資團隊高級投資經理;2014年8月至2017年12月,歷任中國國投高新產業投資有限公司投資開發部高級投資經理、健康團隊高級投資經理;2017年12月至2021年2月,擔任中國國投高新產業投資有限公司運營管理部副總監;2021年2月至2023年6月,擔任中國國投高新產業投資有限公司資產管理部資深業務經理;2023年6月至今,擔任中國國投高新產業投資有限公司醫藥醫械團隊投資總監。 |
曹勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2009-06-29 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 曹勇先生:1970年出生,中國國籍,經濟師,南開大學國際經濟專業本科畢業。1997年9月至1998年6月任浙江醫藥新昌制藥廠國貿部經理,1998年7月至2003年8月任浙江醫藥營銷部副總經理,2003年8月至2007年12月任浙江醫藥國際貿易部總經理兼一部經理,2007年12月至2015年6月任浙江醫藥醫藥貿易部總經理,2015年6月至2020年3月任浙江醫藥國際貿易總監、國際貿易部部長(兼)。2020年3月至今任浙江醫藥貿易總公司總經理,2009年至今任公司監事。 |
竺少銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 竺少銘先生:1983年出生,中共黨員,高級工程師。2010年7月畢業于浙江工業大學藥學院生藥學專業,獲碩士學位。2010年8月至2016年10月歷任浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠606車間副主任、研發副主任。2016年10月至2023年12月,歷任浙江醫藥股份有限公司昌海生物分公司技術中心副主任、技術中心主任、維生素廠副廠長。2024年1月至今,歷任浙江昌海制藥有限公司常務副董事長、董事長。 |
章鵬飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 章鵬飛先生:1970年出生,中共黨員,本科學歷,高級工程師。1989年7月至1996年7月在新昌制藥廠抗二車間工作,1996年7月至1998年7月任新昌制藥廠異植物醇車間段工長,1998年7月至2002年4月任新昌制藥廠206車間副主任,2002年4月至2004年5月任新昌制藥廠601車間主任,2004年5月-2022年12月歷任新昌制藥廠保健品分廠副廠長、廠長,2011年12月至今任新昌制藥廠黨委委員、工會主席。 |
陳春峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2018-06-15 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳春峰先生:1970年出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,高級經濟師。1996年11月至2002年11月任新昌制藥廠203車間主任,2002年11月至2004年11月任新昌制藥廠合一廠廠長,2004年11月至2011年6月任浙江醫藥維生素廠副廠長,2011年6月至2015年7月任新昌制藥廠副廠長。2015年8月至今任浙江醫藥股份有限公司總裁助理、昌海生物分公司黨總支副書記和常務副總經理,2018年5月起兼任昌海生物分公司工會主席,2018年9月起兼任浙江醫藥股份有限公司工會主席,2018年10月起兼任浙江醫藥工會聯合會主席。 |
平建洪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 平建洪先生,1977年生,中共黨員,中國藥科大學國際貿易專業畢業。2000年8月參加工作,歷任浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠廠辦職員、國貿部業務員,浙江醫藥股份有限公司國際貿易部二部副經理、三部經理、副總經理、副部長兼二部經理,浙江昌海制藥有限公司銷售部經理,浙江創新生物有限公司商務拓展辦公室總監,2017年12月至2020年3月任浙江醫藥股份有限公司國際貿易副總監。2020年3月任浙江醫藥股份有限公司貿易總公司副總經理兼貿易二部經理,2021年3月任浙江創新生物有限公司常務副總經理。2021年6月16日起任公司副總裁。 |
王小平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 王小平先生:1970年出生,畢業于華東理工大學生物工程專業,工程師。1990年7月至2004年6月就職于岳陽市制藥一廠,2004年7月至2014年6月就職于宜昌東陽光藥業股份有限公司,2014年7月至2018年4月任新昌制藥廠副總工程師兼生物藥物分廠副廠長,2018年5月至2021年6月任新昌制藥廠生物藥物分廠廠長。2021年6月至2024年6月任公司高級管理人員,分管浙江可明生物醫藥有限公司。2024年6月18日起任公司副總裁。 |
梁麗萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-06-18 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 梁麗萍女士:1974年出生,中共黨員,中國國籍,高級工程師,執業藥師。中國藥科大學藥學專業,四川大學工商管理專業本科畢業。歷任浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠車間技術員,車間副主任,車間主任,分廠副廠長。2015年11月至今任浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠制劑分廠常務副廠長。2021年6月至2024年6月任公司高級管理人員,分管新昌制藥廠。2024年6月18日起任公司副總裁。 |
邵旻之 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-06-06 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 邵旻之先生:1989年8月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,中國注冊會計師。2012年畢業于上海財經大學,獲會計學專業管理學學士學位。2014年畢業于圣約翰大學,獲會計學專業理學碩士研究生學位。2015年10月至2023年4月任職于德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙),歷任審計、高級審計、助理審計經理與審計經理。2023年4月加入浙江醫藥股份有限公司。 |
李齊融 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-06-16 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 李齊融女士,1988年生,2011年9月本科畢業于澳大利亞墨爾本MONASH UNIVERSITY,BACHELOR OF COMMERCE(ACCOUNTING & FINANCE);2015年12月研究生畢業于英國 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY,MASTER OF ART with Distinction(MONEY,BANKING AND FINANCE)。2016年1月進入浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠財務部工作,2016年8月至2019年5月任浙江創新生物有限公司財務部經理,2019年5月至2020年6月任浙江創新生物有限公司財務總監,2018年10月起任浙江醫藥股份有限公司財務部副部長。2021年6月16日起任公司財務總監。 |
裘珂 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2019-08-22 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 裘珂女士,1989年生,本科畢業。2013年3月進入浙江醫藥股份有限公司工作,2019年8月起任公司證券事務代表。已于2019年5月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書,2020年11月完成董秘后續培訓。 |