解旗 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-03-08 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 解旗先生:1971年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,江蘇常州人,1994年7月參加工作,高級工程師。大學學歷,工商管理碩士學位?,F任山東鋼鐵集團有限公司黨委副書記、董事、總經理,山東鋼鐵股份有限公司黨委書記、董事長。曾任寶鋼股份熱軋廠黨委書記兼副廠長、生產技術室主任,鋼管條鋼事業部總經理、黨委書記,寶武集團安全生產監督部、能源環保部、科技創新部部長,韶關鋼鐵董事、高級副總裁、黨委副書記,韶鋼松山副董事長、黨委副書記,中南鋼鐵黨委委員,寶地廣東董事長,韶鋼松山黨委書記、董事長,寶山鋼鐵股份有限公司黨委副書記、工會主席、董事等職務。 |
高鳳娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 職工董事 |
---|
| 高鳳娟女士:1973年12月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東單縣人,1997年7月參加工作,管理學碩士,高級政工師,現任山鋼股份黨委副書記、工會主席,第七屆監事會主席。曾任萊鋼集團公司、萊鋼股份公司紀委信訪審理室副主任、主任,山東省國資委紀委掛職副處級紀檢員,山鋼集團審計部副部長、監察部副部長,山鋼集團紀委副書記、監察部副部長、巡察工作領導小組辦公室主任,山鋼股份紀委書記等職務。 |
羅文軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 羅文軍先生:1970年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東沂水人,1991年7月參加工作,高級經濟師。大學學歷、碩士學位?,F任山東鋼鐵集團有限公司風險合規部(公司法律事務部)部長。歷任山鋼股份濟南分公司法律事務部副部長,山鋼集團法務部總經理、日照分部部長,山鋼集團風險合規部總經理等職務。 |
李洪建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李洪建先生:1972年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東萊蕪人,1994年7月參加工作,工程應用技術研究員。鞍山鋼鐵學校鋼鐵冶金專業,黨校研究生學歷?,F任萊蕪鋼鐵集團有限公司黨委書記、董事長。歷任萊鋼煉鋼廠廠長,山鋼股份萊蕪分公司副總經理、黨委委員、兼運營管理部部長,萊鋼集團副總經理,萊鋼建設公司黨委書記、董事長,萊鋼集團總經理等職務。 |
呂銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-09-17 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 呂銘先生:1974年1月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東曹縣人,1997年7月參加工作,博士研究生學歷、工學博士學位,工程技術應用研究員?,F任山東鋼鐵集團有限公司黨委委員,山東鋼鐵股份有限公司總經理、黨委副書記。歷任萊鋼股份公司煉鋼廠廠長兼黨委副書記,萊鋼銀山型鋼公司煉鋼廠廠長,萊鋼股份公司副總經理,山鋼股份萊蕪分公司副總經理,萊蕪鋼鐵集團有限公司副總經理,山東鋼鐵股份有限公司副總經理,山東工業職業學院院長、黨委副書記,山東鋼鐵集團日照有限公司董事長、黨委書記等職務。 |
孟慶春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孟慶春先生:1973年10月出生,漢族,中共黨員,山東濟陽人,理學博士,應用經濟學博士后?,F任山東大學二級教授,博士生導師,山東省高等學校社會超網絡計算與決策模擬重點實驗室主任、山東省高等學校數智管理與決策模擬文科實驗室(A類)主任。兼任中國優選法統籌法與經濟數學研究會常務理事、副秘書長、中國優選法統籌法與經濟數學研究會網絡科學分會代理事長、中國管理科學與工程學會理事、教育部物流管理與工程類專業教指委供應鏈管理工作組副組長、新舊動能轉換重大工程智庫專家、《中國管理科學》編委、澳柯瑪獨立董事等。曾任山東大學管理學院副院長、黨委書記等職務。 |
汪晉寬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2021-04-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 汪晉寬先生:1957年4月出生,漢族,中共黨員,遼寧營口人,工學博士?,F任東北大學信息科學與工程學院教授,博士生導師。曾任東北大學常委、副校長,東北大學秦皇島分校校長,中國儀器儀表學會理事,《International Journal of Information and Systems Sciences》國際英文雜志主編,教育部高等學校教學指導委員會委員等職務。 |
徐科 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-08-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 徐科先生:1972年8月出生,漢族,中共黨員,浙江寧波人,博士學位?,F任北京科技大學終身教授、博士生導師,華為-北京科技大學“5G+工業視覺聯合實驗室”主任,北京科技大學鋼鐵共性技術協同創新中心學術委員會主任,中國圖象圖形學會機器視覺專委會委員、視覺測量專委會委員等職務。 |
王愛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-04-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王愛國先生:1964年12月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,山東安丘人,管理學博士、會計學博士后?,F任山東財經大學會計學院院長,二級教授,特聘教授,博士生導師。兼任國家教育部高等學校工商管理類專業教學指導委員會會計學專業教學指導分委員會委員,全國高等自學考試指導委員會委員,中國會計學會理事,中國對外經濟貿易會計學會常務理事,中國商業會計學會常務理事,中國審計學會審計教育分會理事,中國注冊會計師協會資深會員,中國政府審計研究中心學術委員會委員,山東省工商管理類專業指導委員會(含農林經濟管理專業)主任委員,山東省會計教育專業委員會主任委員,海信視像科技股份有限公司、浪潮電子信息產業股份有限公司獨立董事等職務。 |
董立志 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 董立志先生:1968年10月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東德州人,高級經濟師。研究生學歷,文學碩士學位,在職獲得中南財經政法大學工商管理碩士學位?,F任山東鋼鐵集團有限公司黨委委員、副總裁、總法律顧問、首席合規官。歷任萊鋼集團有限公司副總經理、總法律顧問,山鋼駐塞拉里昂唐克里里辦事處主任,山鋼集團非洲總代表處總代表,萊鋼集團有限公司董事、副總經理、黨委常委、總法律顧問,山東鋼鐵集團有限公司總法律顧問、法律事務部部長,山東鋼鐵集團有限公司黨委委員、副總經理等職務。 |
李林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李林先生:1968年2月出生,漢族,中共黨員,山東鄒平人,高級政工師。在職省委黨校大學學歷?,F任山東鋼鐵集團有限公司資深業務專家。歷任萊鋼集團黨委組織部副部長、人力資源部副經理,機關黨委書記、紀委書記、工會主席,萊鋼集團紀委委員,山鋼集團黨委組織部副部長、人力資源部副總經理等職務。 |
齊登業 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2024-07-09 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 齊登業先生:1967年6月出生,漢族,中共黨員,山東沂源人,1991年7月參加工作,管理學碩士,高級工程師,現任山鋼股份工會副主席,萊蕪分公司黨委副書記、工會主席,萊鋼銀山型鋼公司黨委副書記、監事。曾任山鋼股份公司黨委組織部部長、人力資源部經理,萊蕪分公司、萊鋼銀山型鋼公司黨委組織部部長、人力資源部經理、機關黨委書記、紀委書記、工會主席等職務。 |
唐邦秀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-04-12 |
---|
職務 | 財務負責人 副總經理 代理董事會秘書 |
---|
| 唐邦秀先生:1974年11月出生,漢族,中共黨員,湖南新寧人,1998年7月參加工作,大學學歷,專業會計學碩士學位,會計師?,F任山東鋼鐵股份有限公司副總經理、財務負責人、總法律顧問。歷任寶鋼股份財務部稅務管理業務塊主管,寶鋼股份財務部經費與稅務管理業務塊主管,寶鋼股份財務部稅務費用室主任,寶鋼股份財務部稅務費用高級經理,寶鋼股份營銷中心(寶鋼國際)財務部部長,山東鋼鐵集團有限公司財務部副總經理(掛職)等職務。 |
郭偉達 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-06-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 郭偉達先生:1978年4月出生,漢族,中共黨員,山東汶上人,大學學歷,工程碩士學位,工程技術應用研究員?,F任山東鋼鐵股份有限公司營銷總公司黨委書記、總經理。歷任萊鋼股份公司/萊鋼集團銀山型鋼公司煉鋼廠副廠長,山鋼股份萊蕪分公司/萊鋼集團銀山型鋼公司煉鋼廠副廠長,山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠廠長、黨委書記,萊鋼集團銀山型鋼公司煉鋼廠廠長,山鋼股份萊蕪分公司/萊鋼集團銀山型鋼公司煉鋼廠黨委書記、經理,山鋼股份萊蕪分公司/萊鋼集團銀山型鋼公司副總經理,山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業部黨委書記、經理。 |
張潤生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-10-09 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張潤生先生:1969年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東莒南人,碩士學歷,歷任山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司副總經理,山鋼集團日照有限公司副總經理、黨委委員?,F任山東鋼鐵集團日照有限公司黨委副書記、總經理、總法律顧問。 |
郭允義 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2018-04-19 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 郭允義先生:1966年7月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,山東沂南人,1988年7月參加工作,高級經濟師,黨校研究生學歷,理學學士學位?,F任山東鋼鐵股份有限公司董事會辦公室/監事會辦公室主任、證券部經理、證券事務代表,山焦銷售日照有限公司董事。歷任萊蕪鋼鐵集團有限公司/山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司辦公室副主任,萊蕪鋼鐵集團有限公司黨委辦公室副主任,萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司綜合業務處副處長,山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司辦公室/黨委辦公室副主任,山東鋼鐵股份有限公司綜合部/證券部副經理,山東鋼鐵股份有限公司董事會辦公室/監事會辦公室副主任、證券部副經理等職務。 |