馮昕 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-08-08 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 馮昕先生:1966年5月出生,中共黨員,中國國籍,大學學歷,碩士學位,現任上海機場(集團)有限公司總裁、黨委副書記、董事。馮先生于1988年7月參加工作,曾擔任上海航空假期旅行社有限公司總經理,上海航空股份有限公司副總經理、紀委書記,上海航空有限公司黨委書記、總經理,中國東方航空股份有限公司北京分公司總經理、黨委副書記,中國東方航空股份有限公司地面服務部總經理、黨委副書記,中國東方航空股份有限公司服務總監等職務。 |
張永東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-08-08 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 張永東先生,1964年10月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,副研究員,現任上海國際機場股份有限公司黨委書記。張先生于1988年7月參加工作,曾任上海師范大學講師,上海市政府研究室城市發展處副處長、處長,上海機場(集團)有限公司總裁助理。 |
李政佳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-08-29 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 李政佳先生:1975年9月出生,中共黨員,大學學歷,現任上海國際機場股份有限公司副總經理,上海虹橋國際機場有限責任公司黨委書記、董事長。李先生于1995年8月參加工作,曾擔任上海虹橋商務區東片區綜合改造指揮部辦公室綜合協調部副部長,上海機場(集團)有限公司臨空產業事業部投資開發總監,上海機場(集團)有限公司辦公室副主任、主任,上海虹橋國際機場有限責任公司常務副總經理(主持行政工作)等職務。 |
劉薇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2021-06-22 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉薇女士,1978年5月出生,中共黨員,研究生學歷,經濟學碩士,高級會計師,現任上海機場(集團)有限公司財務部總經理、財務共享中心主任。劉女士于1999年7月參加工作,曾擔任上海機場(集團)有限公司臨空產業事業部黨委委員、財務總監,上海機場集團臨空產業投資發展有限公司財務總監、計劃財務部部長,上海機場(集團)有限公司財務部副總經理等職務 |
曹慶偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-12-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 曹慶偉先生,1970年2月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,現任上海國有資本投資有限公司投資總監。曹先生于1991年8月參加工作,曾擔任上海聯合產權交易所交易部副總經理,上海市國有資產監督管理委員會產權管理處(資本運營管理處)處長等職務。 |
黃錚霖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-12-04 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 黃錚霖先生,1977年4月出生,中共黨員,研究生學歷,現任上海國際機場股份有限公司副總經理、董事。
黃先生于1999年7月參加工作,曾擔任上海機場(集團)有限公司實業投資管理公司人力資源部部長,上海機場(集團)有限公司實業投資管理公司副總經理、黨委委員,上海機場(集團)有限公司人力資源部總經理、機關黨委書記等職務。 |
尤建新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2019-06-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 尤建新先生,1961年4月出生,中共黨員,博士,現任同濟大學經濟與管理學院教授、博士生導師,享受國務院政府特殊津貼。目前兼任上海張江高科技園區開發股份有限公司、江西金力永磁科技股份有限公司、上海華虹計通智能系統股份有限公司獨立董事。 |
王志強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2022-12-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王志強先生:1957年9月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,碩士研究生,正高級會計師,中國注冊會計師協會資深會員。曾擔任上海電機(集團)有限公司財務總監,上海城投(集團)有限公司副總裁等職務?,F任上海市固定資產投資建設研究會理事長,長江養老保險股份有限公司、上海百聯集團股份有限公司獨立董事。 |
吳偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-08-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳偉先生:1961年2月出生,中共黨員,中國國籍,上海財經大學管理學碩士。曾擔任上海浦東發展銀行總行信貸部項目科科長、上海分行長寧支行副行長、上海分行黃浦支行行長,渤海銀行上海上海國際機場股份有限公司2022年第一次臨時股東大會材料之五分行副行長(風險總監)、總行區域審批中心總經理、渤海銀行杭州分行行長、總行風險條線獨立審批人等職務。 |
胡稚鴻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-08-08 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 胡稚鴻先生,1966年1月出生,中共黨員,大學本科學歷,現任上海國際機場股份有限公司總經理、黨委副書記、董事。胡先生于1989年7月參加工作,曾擔任上海虹橋國際機場維修管理部暖通副站長、站長,上海浦東機場建設指揮部設備處工程師,上海機場運行管理公司浦東運行保障部副總經理,上海國際機場股份有限公司運行管理分公司副總經理、候機樓管理分公司副總經理(主持工作)、運行保障分公司總經理、黨委副書記,上海國際機場股份有限公司總經理助理、黨委委員、副總經理,上海機場(集團)有限公司安全運行總監,上海國際機場股份有限公司黨委副書記、黨委書記、副總經理等職務。 |
殷亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2024-04-26 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 殷亮先生:1976年3月出生,中共黨員,研究生學歷,現任上海國際機場股份有限公司職工監事、上海國際機場股份有限公司浦東國際機場工會主席。殷先生于2001年7月參加工作,曾擔任上海國際機場股份有限公司黨委辦公室副主任,上海國際機場股份有限公司航站區管理部黨委副書記、紀委書記、工會主席、黨委書記、副總經理,上海國際機場股份有限公司黨委辦公室主任等職務。 |
沈小玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-08-08 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 沈小玲女士,1970年9月出生,中共黨員,大學本科學歷,碩士學位,高級政工師,現任上海機場(集團)有限公司機關黨委書記,上海國際機場股份有限公司監事。沈女士于1992年7月參加工作,曾擔任上海機場集團運行管理公司團委副書記,團委書記、女工委副主任,上海機場(集團)有限公司團委副書記、團委書記、黨群工作部副部長(主持工作)、黨群工作部部長,上海機場(集團)有限公司建設開發公司黨委書記、副總經理,上海機場建設指揮部黨組成員、機關黨委書記、組織人事部部長,上海國際機場股份有限公司黨委副書記、紀委書記等職務。 |
蔣新生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-03-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蔣新生先生:1968年2月出生,中共黨員,大學學歷,高級經濟師,現任上海國際機場股份有限公司副總經理,上海機場集團物流發展有限公司黨委書記、董事長。蔣先生于1989年7月參加工作,曾擔任上海國際機場股份有限公司企業發展部部長、企業管理部部長、服務管理部部長,上海國際機場股份有限公司場區管理部總經理、黨委副書記,上海國際機場股份有限公司計劃經營部部長,上海機場(集團)有限公司貨運樞紐推進事業部總經理、黨委副書記等職務。 |
黃曄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2004-06-29 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 黃曄先生,1974年10月出生,中共黨員,工商管理碩士,現任上海國際機場股份有限公司副總經理、黨委委員、董事會秘書。
黃先生于1996年7月參加工作,曾擔任上海國際機場股份有限公司證券事務部副部長、證券投資部副部長、部長等職務。 |
蘇駿青 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2010-06-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 蘇駿青先生,1977年5月出生,中共黨員,經濟學碩士,高級經濟師,現任上海國際機場股份有限公司董事會證券事務代表、證券投資部副部長。
蘇先生于1999年7月參加工作,曾擔任上海國際機場股份有限公司證券投資部信息披露主辦、證券室副經理、經理等職務。 |