張嘉旭 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2023-02-01 |
---|
職務 | 內審負責人 |
---|
| 張嘉旭先生:1986年12月出生,畢業于利茲大學,碩士研究生,特許金融分析師(CFA)。2012年3月至2013年9月任德勤華永會計師事務所審計師;2013年9月至2015年8月任中糧置地管理有限公司高級審計主管;2015年8月至2019年5月任中郵證券有限責任公司投資銀行部高級副總裁(SVP)、項目負責人;2019年6月至2020年8月任北京年富投資管理有限公司高級投資經理;2020年9月至今任本公司審計經理。 |
郭柏春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-01-10 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 郭柏春先生:1965年10月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,黑龍江人,畢業于中國人民大學,經濟學博士后,國務院特殊津貼專家。曾在黑龍江省古連河煤礦、中國農業銀行黑龍江信托投資公司、中國農業銀行黑龍江直屬支行、中國人民銀行廣州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投資控股有限公司副總經理、分黨組成員、中航安盟財險保險公司董事長;曾任銀川市人民政府副市長,分管金融?,F任北京天象星云私募基金管理有限公司董事長、亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事長。 |
劉冰燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-07-17 |
---|
職務 | 副總經理 董事 董事會秘書 代理董事長 |
---|
| 劉冰燕女士,1981年6月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于北京理工大學,管理學碩士。曾任擬上市公司成都四通新能源技術股份有限公司、中節能工業節能有限公司總經理助理,負責市場開發、技術引進和上市籌備工作;曾任華夏盛世投資管理有限公司副總經理、北京天象星云私募基金管理有限公司副總經理?,F任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、中農國際鉀鹽開發有限公司副總經理、牡丹江國富投資中心(合伙企業)執行事務合伙人委派代表;本公司董事、副總經理、董事會秘書。 |
王全 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-01-31 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王全先生:1968年11月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1991年7月至2011年3月歷任中國農業生產資料集團公司進出口部科員、化肥經營一部、三部經理、化肥貿易分公司總經理、中國農業生產資料集團公司總裁助理、副總裁;2011年3月至2018年4月任中國農業生產資料集團公司總裁、黨委副書記、董事會董事、中農控股公司董事會董事;2018年5月至2019年10月任中國供銷集團副總經理、黨委委員;期間曾兼任中農國際鉀鹽開發有限公司執行董事、法定代表人、總經理,中農鉀肥有限公司執行董事,中農礦產開發有限公司執行董事;2010年6月至今任中農礦產資源勘探有限公司董事長、總經理。 |
鄭友業 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2019-10-21 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 鄭友業先生:1985年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,工商管理碩士。曾在銀川鑄龍投資有限公司、銀川產業基金工作。2018年10月至2019年9月任北京天象星云私募基金管理有限公司副總經理?,F任亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司董事、副總經理;北京天象星云私募基金管理有限公司董事。 |
潘同文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2020-01-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 潘同文先生:1961年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于中南財經政法大學會計系研究生畢業,經濟學碩士,注冊會計師。歷任中南財經大學教師、會計系團總支書記;深圳信德會計師事務所(現德勤中國)專業標準部經理;期間參與廣東美的、廣深鐵路、珠海鑫光等上市公司的股票發行審計或年度會計報表審計;中國經濟開發信托投資公司深圳證券營業部副總經理、投資銀行業務總監,期間主持發行四川長虹、四川長鋼、西北軸承、民族化工、濟南輕騎、海南新大洲、海南大東海、湖北興發、新興鑄管等多家公司的A股首發、B股首發或配股發行等;深圳高威聯合會計師事務所所長、首席合伙人;廣東億安科技股份有限公司(現深圳寶利來股份有限公司)董事、總經理;深圳國發投資管理有限公司執行董事、副總經理;財政部中國獨立審計準則組起草小組成員,參與起草《中國注冊會計師獨立審計準則》;深圳注冊會計師協會專業技術委員會委員,深圳市注冊稅務師協會理事,江漢石油鉆頭股份有限公司獨立董事、廣西桂東電力股份有限公司獨立董事,深圳特發信息股份有限公司獨立董事,深圳康達爾集團股份有限公司獨立董事,深圳歐菲光科技股份有限公司獨立董事、深圳海斯比科技股份有限公司獨立董事、中石化機械股份有限公司獨立董事、北京大國慧谷科技股份有限公司獨立董事、深圳創維集團財務公司獨立董事等職?,F任深圳市賦迪稅務師事務所有限公司總經理、深圳市創新投資集團財稅顧問,大族激光科技產業集團股份有限公司獨立董事、深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司獨立董事、亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司獨立董事、深圳市萬和科技股份有限公司獨立董事。 |
趙天博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-01-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 趙天博先生:1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于英國諾丁漢大學,國際商法學碩士。1998年,取得中國律師資格證書。2001年,取得中國律師執業證書。2001年9月至2007年8月任北京市中瑞律師事務所律師助理、律師。2007年8月至2010年6月任北京市孚晟律師事務所律師。2010年6月至今任北京市隆安律師事務所律師、合伙人、高級合伙人。2020年1月起任本公司獨立董事。 |
楊運杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2023-06-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊運杰先生:1966年8月出生,中國國籍,無永久境外居留權,2000年畢業于中國人民大學,獲經濟學博士。中央財經大學經濟學院教授、博士生導師,同時擔任教育部高等學校經濟學類專業教學指導委員會副主任委員,中央財經大學教學委員會副主任委員、學術委員會委員?,F任北京銀行股份有限公司、渤海人壽保險股份有限公司、中加基金管理有限公司、江蘇如東農村商業銀行股份有限公司獨立董事。 |
朱武祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-07-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 朱武祥先生:1965年5月出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生。清華大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師,主要從事公司金融和商業模式研究。曾任中國信達、中航信托、華夏幸?;鶚I、中興通訊、華夏基金、東興證券等公司獨立董事,中國證監會股票發行審核委員會委員(2002-2004年),中國證監會第一屆重大重組委員會委員,中國證監會第二屆并購重組專家咨詢委員會委員,中國證券業協會投資銀行專業委員會專家顧問,中國證券投資者保護基金有限公司專家顧問?,F任北京建設(控股)有限公司、深圳彩生活服務集團有限公司獨立董事,紫光股份有限公司和光大證券股份有限公司監事。 |
柳金宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-09-23 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 柳金宏先生:1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年7月至2010年7月,歷任中國紡織機械和技術進出口有限公司及中國紡織工業對外經濟技術合作有限公司財務會計部職員、副經理;2010年7月至2013年9月,任中國農業生產資料集團有限公司財會部副總經理;2013年10月至2014年9月,任天虹國際貿易有限公司總裁助理;2014年10月至今,歷任中國農業生產資料集團有限公司財會部副總經理、資金管理部總經理、黨委委員、副總經理;2015年2月至今任山東中農聯合生物科技股份有限公司董事;2015年10月至2020年1月,任亞鉀國際第六屆董事會董事;現任公司第七屆監事會主席;目前兼任中國供銷石油有限公司董事長。 |
彭志云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2020-01-10 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 彭志云先生:1969年9月12日出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,中歐國際工商學院EMBA,2011年至今任上海勁邦股權投資管理有限公司總裁、執行合伙人,上海勁邦勁德股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表。 |
肖妞娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-01-10 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 肖妞娟女士:1977年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于廣東金融學院,會計學專業,總會計師(CFO)資質水平測試資格證書、中級會計職稱。曾任一呼百應網絡技術有限公司財務主管;2017年7月入職本公司,現任本公司財務中心會計主管。2020年1月起任本公司職工監事。 |
馬英軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-03-22 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 馬英軍,男,1969年6月出生,中國國籍,中共黨員,無永久境外居住權,清華大學經管學院碩士,注冊會計師。曾在峰峰礦務局、河北通達會計師事務所工作。曾任蘇寧電器集團總監助理兼財務審計部經理;國美電器集團監察中心總監助理兼內審部負責人;首鋼控股有限公司總經理助理兼財務?核部部長、下屬鉬礦公司董事長;河南能源化工集團經濟運行部部長;西部(銀川)擔保有限公司董事長兼總經理;銀川中小微企業科技小額貸款有限公司董事長。目前兼任中國融資擔保協會副會長、寧夏金融促進會會長、寧夏小貸同業協會會長。 |
劉永剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-02-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 劉永剛先生:1990年8月出生,中國國籍,無永久境外居住權,碩士學歷。曾任北京展恒基金銷售有限公司研究員;曾任北京璞鎰投資管理有限公司投資經理;曾任職于北京年富投資管理有限公司;2022年4月起擔任本公司總經理助理;同時,任職公司子公司中農國際鉀鹽開發有限公司、中農鉀肥有限公司、北京農鉀資源科技有限公司、中農礦產開發有限公司副總經理。 |
蘇學軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-07-17 |
---|
職務 | 副總經理 財務總監 |
---|
| 蘇學軍,男,1977年4月出生,碩士研究生,中共黨員,1998年參加工作。2002年12月至2004年6月任牡丹江市政府辦機關黨委科員;2004年6月至2005年12月任牡丹江市政府辦干部人事科科員;2005年12月2007年8月任牡丹江市政府辦秘書科副主任科員;2007年8月至2008年8月任牡丹江市政府辦秘書科副科長;2008年8月至2009年2月任牡丹江市金融服務局資本運營科副科長;2009年2月至2014年6月任牡丹江市金融服務局資本運營科科長;2014年6月至2019年7月擔任牡丹江市金融服務局地方金融科科長;2013年3月至2014年8月任牡丹江新創新經濟投資擔保公司總經理;2013年12月期間任黑龍江省哈牡綏東投資公司總經理;2013年12月至2018年3月任黑龍江省哈牡綏東投資公司負責人;2016年2月至2018年3月任牡丹江新創新經濟投資擔保公司負責人;2017年5月至2019年7月任牡丹江市投資集團組建工作推進組成員。自2019年7月起擔任公司副總經理、財務總監。 |
姜冠宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-06-07 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 姜冠宇,男,中國國籍,1988年6月出生,無境外居留權,本科學歷。曾就職于黑龍江國中水務股份有限公司(SH.600187)財務資金部資金經理、遠東宏信有限公司(HK.03360)建設集團融資經理、上海宏信建設投資有限公司融資部總監、大連天神娛樂股份有限公司(SZ.002354)證券事務部證券事務代表。 |