何攀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2017-08-08 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 何攀先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于桂林電子科技大學電氣工程及自動化專業,本科學歷。曾供職于上海雅創電子零件有限公司,2004年7月至2012年12月期間擔任銷售經理、北京地區總經理、汽車事業部負責人;2013年1月起創立公司,現任公司董事長兼總經理,同時擔任東方鑫創(北京)汽車技術有限公司執行董事兼經理、未來汽車科技(深圳)有限公司監事、華安鑫創(香港)科技集團有限公司董事。 |
肖炎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-08-08 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 肖炎先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于北京林業大學機電一體化專業,本科學歷。1999年7月至2000年12月供職于北京燕京啤酒集團擔任技術工程師;2001年1月至2008年12月期間供職于北京村田電子有限公司擔任銷售經理;2009年1月至2013年1月期間與其配偶杜穎共同運營北京金達業電子科技有限公司;2013年1月聯合創立公司,現任公司副董事長,同時擔任上海郃昕電子有限公司監事、北京華安鑫創科技有限公司監事、南通華匯聯汽車電子技術有限公司執行董事、華安鑫創(江蘇)新能源科技有限公司執行董事。 |
牛晴晴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2017-08-08 |
---|
職務 | 副總經理 財務總監 董事 |
---|
| 牛晴晴女士:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于上海財經大學財務管理專業,研究生學歷,中國注冊會計師、美國注冊會計師。2007年9月至2014年5月供職于畢馬威華振會計師事務所擔任審計經理;2015年12月至2017年2月供職于普華永道中天會計師事務所擔任審計高級經理;2017年3月至今供職于公司,現任公司董事、副總經理兼財務總監。 |
何信義 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 78 | 任職日期 | 2017-08-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 何信義先生:1946年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾任石盤衡器廠技術經理,自1968年起長期從事衡器生產和銷售、生鮮批發,以及服裝加工和銷售等個體經商活動,積累了較為豐富的商業領域經驗。2013年1月起擔任華安鑫創控股(北京)有限公司執行董事、總經理,現任公司董事。 |
解占軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 解占軍先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,機械設計與制造專業,中國注冊會計師。曾就職于北京市第四清潔車輛場、北京天同信會計師事務所、信永中和會計師事務所、安永華明會計師事務所、北京華政稅務師事務所;2011年2月至2013年2月,任北汽福田投資公司投資總監;2013年3月至2014年2月,任北京匯贏創業投資有限公司投行部總經理;2014年2月至2015年8月,任重慶涪商投資控股集團股份有限公司資本市場部副總經理;2015年8月至2017年12月,任湖州中植嘉恒投資管理有限公司投資總監;2018年1月至2020年9月,任西藏道衡投資有限公司投資總監;2020年10月至今,任北京智科產業投資控股集團股份有限公司總裁、董事、經理?,F任智科恒業重型機械股份有限公司總經理、北京啟程順達企業管理股份有限公司經理、深圳市新浦自動化設備有限公司董事、北京云循科技發展有限公司監事、北京君沐科技有限公司經理、執行董事。 |
劉昕 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉昕先生:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任上汽信息產業投資有限公司總經理助理、執行總監、上汽安悅先鋒汽車信息技術有限公司銷售本部長、上海安悅四維圖新信息技術有限公司總經理、上海汽車工業銷售有限公司總經理助理、副總經理等?,F任摩登汽車有限公司首席執行官、CEO,江蘇省鹽城市政協委員、上海市靜安區工商聯執委、上海市倉儲與配送行業協會副會長等?,F任摩登出行科技有限公司監事、上海摩馳汽車科技有限公司監事、摩登汽車(鹽城)有限公司董事長、摩登汽車銷售有限公司執行董事、上海甲馳企業管理咨詢有限公司執行董事、摩登投資有限公司執行董事、總經理。 |
周麗君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周麗君先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷新聞學專業。2014年至2017年曾就職于汽車之家,擔任行業分析師;2018年3月至今,任易車研究院院長兼首席分析師。 |
何巖巖 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2018-07-18 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 何巖巖女士:1992年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2015年畢業于桂林電子科技大學國際經濟與貿易專業,本科學歷。2015年7月至今供職于公司,歷任市場總監,現任公司職工代表監事、運營管理總監。 |
陳效雙 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 陳效雙先生:1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷英語專業。2004年1月至2010年12月就職于北京村田電子有限公司,任大客戶經理。2011年1月至今歷任東電化(上海)國際貿易有限公司大客戶經理、艾斯愛姆開國際貿易(上海)有限公司區域銷售經理、華安鑫創控股(北京)股份有限公司市場部總監、青島紫晶電子科技有限公司總經理。 |
王山山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王山山先生:1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,統計學專業。2014年7月就職于華安鑫創控股(北京)股份有限公司,歷任銷售工程師、市場主管、市場經理、運營總監、銷售總監至今;2022年1月至今任東方鑫創(北京)汽車技術有限公司監事。 |
胡春文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2023-04-24 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 胡春文先生:1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1995年畢業于廣東海洋大學熱能與動力專業,本科學歷。1995年9月至1997年3月供職于惠州航運總公司任輪機管理員;1997年3月至1998年4月供職于惠州TCL集團任銷售工程師;1998年4月至2015年8月供職于西門子威迪歐(惠州)現德賽西威;1998年4月至1999年5月任銷售工程師;1999年至2003年任成都及廣州分公司經理;2003年任西門子威迪歐中國區市場總監;2006年任西門子威迪歐(惠州)車廠客戶總監;2011年至2015年任西門子威迪歐(惠州)業務單元總經理;2016年3月至2019年3月供職于武漢高德紅外股份有限公司任副總裁兼軒轅智駕(深圳)科技有限公司董事總經理;2020年1月至2022年12月供職于中山聯合汽車技術有限公司任總經理;2022年12月至今任江蘇天華汽車電子科技有限公司董事;2023年1月至今供職于公司,現任華安鑫創市場銷售總監。 |
易珊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-08-19 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 易珊女士,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,英語語言文學學士,持有深交所董秘資格證。2007年參加工作,歷任上海雅創電子零件有限公司北京地區總經理助理、產品經理、西南辦事處負責人,2016年加入公司擔任運營管理部經理兼董事長助理,現任董事會辦公室高級經理、證券事務代表。 |
張龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2017-08-08 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張龍先生,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于桂林電子科技大學信息系統與信息管理專業,本科學歷。2007年7月至2010年10月供職于上海雅創電子零件有限公司擔任銷售員;2010年10月至2014年4月供職于泰科電子(上海)有限公司擔任銷售主管;2014年4月至今供職于發行人,現任副總經理、未來汽車執行董事兼總經理、桂林鑫創發展執行董事兼總經理、桂林鑫億達監事。 |
周佳男 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 28 | 任職日期 | 2023-07-31 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 周佳男女士:1996年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任西安酷聊智能科技有限責任公司研發工程師、北京了望投資顧問股份有限公司董秘助理;2021年9月至今供職于公司,任職證券事務專員。 |