陽萌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2016-05-12 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陽萌先生,1982年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2006年2月至2011年7月,任Google Inc.高級軟件工程師;2011年12月至2016年5月,任海翼有限首席執行官;2013年6月至今,任Road Travelled Holding Limited等公司董事;2016年5月至今任公司董事長。 |
連萌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2017-04-11 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 連萌先生,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2001年7月至2008年5月,先后任新東方教育科技(集團)有限公司教師及多種管理職位;2008年10月至2015年6月,任IDG資本投資顧問(北京)有限公司投資經理;2013年7月至今,先后任WinWayNetworkTechnology(China)Co.,Ltd.等多家企業董事;2017年4月至今,任發行人董事,任期自2019年5月10日至2022年5月9日。 |
張山峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2016-05-12 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 張山峰先生,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2005年7月至2006年3月,任TCL電腦科技有限責任公司區域渠道專員;2006年4月至2010年1月,先后任戴爾(中國)有限公司客戶經理、銷售主管;2010年1月至2014年8月,先后任谷歌信息技術(中國)有限公司商業客戶解決方案部銷售經理、大中華區負責人及大中華及韓國區負責人;2014年8月至2016年5月,任海翼有限副總經理;2016年5月至今,任公司董事、副總經理。 |
趙東平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2016-05-12 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 趙東平先生,1976年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2004年8月至2008年4月,先后任戴爾中國有限公司產品銷售總監、產品銷售高級經理;2008年4月至2012年1月,任谷歌信息技術(中國)有限公司大中國區在線銷售與運營總經理;2012年1月至2016年5月,任海翼有限總裁;2016年5月至今,任公司董事、總經理。 |
祝芳浩 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-05-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 祝芳浩先生,1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2000年至2016年,歷任酷派互聯網及電商總裁、360手機總裁等職務。2016年加入公司至今,任子公司深圳海翼智新科技有限公司總裁;2021年5月至今任公司董事。 |
熊康 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-07-03 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 熊康先生:1980年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2016年5月至2022年5月,先后擔任華為公司西歐地區部副總裁、公司變革項目管理辦公室主任、企業架構委員會主任、企業架構與變革管理部部長。2022年6月加入公司至今,任公司充電事業部總經理。 |
鄧海峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-05-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄧海峰先生,1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。曾任國家外匯管理局儲備管理司債券交易員、中信資本資產管理部高級經理、法國興業銀行亞洲有限公司副總裁、比利時富通銀行助理董事、上海元昊投資有限責任公司總經理等職務;2016年9月至今,任中國華新資本(香港)有限公司投資總監;2019年5月至今,任公司獨立董事。 |
李聰亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-01-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李聰亮先生:1977年1月出生,中國國籍,擁有香港永久居留權,上海交通大學電子工程學士和人工智能碩士,賓夕法尼亞大學沃頓商學院MBA。曾任麥肯錫咨詢顧問、泛大西洋投資集團董事、高瓴資本董事總經理;2018年10月至今擔任北京南山謙益投資管理有限公司執行董事、經理。 |
易玄 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-01-25 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 易玄女士:1973年10月出生,九三學社,中國國籍,無境外永久居留權,中南大學管理科學與工程博士。2002年至今任職于中南大學,現任中南大學商學院會計專碩中心專業主任、會計學專業副教授,兼任湖南省風險管理研究會理事以及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司獨立董事。 |
楊婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 28 | 任職日期 | 2022-06-02 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 楊婷女士,1996年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2018年8月至今就職于本公司,現任公司高級文化專員 |
劉枚清 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2022-06-02 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉枚清女士,1995年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2018年7月至今就職于本公司,現任公司高級費用專員。 |
曾旖 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2022-03-07 |
---|
職務 | 證券事務代表 職工監事 |
---|
| 曾旖女士,1993年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2018年4月起任深南電路股份有限公司投資者關系經理等職務;2021年1月起就職于本公司,現任證券事務代表,2022年6月起兼任職工代表監事。 |
張希 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2020-08-27 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 張希先生,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年至2006年任職于長沙朗文網絡有限公司,2006年至2015年任長沙高新區管委會信息產業園招商局副局長;2015年至今任公司公共事務副總裁;2020年至今任公司董事會秘書。 |
楊帆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-02-19 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 楊帆先生,1987年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任普華永道中天會計師事務所有限公司深圳分所審計員及高級審計員、普華永道咨詢(深圳)有限公司及深圳前海普華永道商務咨詢服務有限公司并購交易部高級顧問、經理及高級經理等;現任公司財務負責人。 |