邢美正 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2018-07-11 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 邢美正先生:1994年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2017年7月于英國巴斯大學電子電汽工程專業碩士畢業。2018年7月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司董事長。 |
李小放 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2024-04-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李小放先生:1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,天津大學經濟管理專業博士,經濟學副教授。曾在創維數字、創維空調等單位任職。2019年10月至今任創維集團智能裝備有限公司董事長。 |
周麗麗 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-09-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周麗麗女士:1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1989-1993年江西財經學院會計專業學習,2001-2004年獲北京大學法學學士學位,2011-2014年獲吉林大學軟件工程碩士學位。2004年至2008年,在中興通訊股份有限公司任財務經理,2008年至今,任深圳市聚賢投資有限公司財務總監、董事。2015年4月至2018年9月任深圳市聚飛光電股份有限公司監事,2018年9月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司董事。 |
柴廣躍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2021-05-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 柴廣躍先生:1959年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子工程系電子物理與激光專業,教授級高級工程師,曾任職于電子部13研究所、深圳市恒寶通光電子股份有限公司;2004年4月至2017年4月,任深圳大學光電工程學院光源與照明系主任;2017年4月至今,任深圳技術大學光源與照明專業負人;2020年12月至今,任安培龍獨立董事。 |
吉杏丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2022-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吉杏丹女士:1987年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科畢業于重慶大學,英語和會計學專業,文學和管理學雙學士學位;研究生畢業于上海交通大學,工商管理碩士學位;英語專業八級,注冊會計師,高級會計師。2012年加入金龍羽集團股份有限公司(002882),先后擔任審計部經理、審計負責人、財務經理兼證券事務代表,2017年12月至2022年12月任金龍羽集團股份有限公司財務總監,2021年8月起任金龍羽集團股份有限公司董事會秘書,2022年12月起任金龍羽集團股份有限公司副總經理。2022年5月起任深圳市聚飛光電股份有限公司(300303)獨立董事、2023年10月起任深圳市威兆半導體股份有限公司獨立董事。 |
孫晶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-05-20 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 孫晶女士:1963年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1986年7月本科畢業于中南大學自動化專業。曾在湖南省工業自動化研究所中興通訊任職。2014年2月至今,在深圳市聚飛光電股份有限公司歷任供應鏈總監、投資經理。2021年5月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司監事會主席。 |
馬君顯 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2018-09-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 馬君顯先生:1961年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國科學院研究生院,光學工程博士,曾任深圳大學二級教授、現任深圳市慧智生命科技有限公司創始人。2017年1月至2018年5月任深圳市聚飛光電股份有限公司董事。2018年9月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司監事。 |
曹石麟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2023-11-24 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 曹石麟先生:1961年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年7月哈爾濱工業大學半導體器件本科畢業。曾在香港興華半導體、中興通訊等單位任職。2005年至今歷任深圳市聚飛光電股份有限公司總經理助理、高級投資經理,2017年2月至2021年5月任公司監事會主席。 |
李丹寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-05-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李丹寧先生,1971年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年7月陜西師范大學英美文學本科畢業。曾在陜西省機械設備進出口公司、陜西鑫西美國際人力資源有限責任公司任職。2016年11月至今任蕪湖聚飛光電科技有限公司總經理。2018年5月至今任公司副總經理。 |
于芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2016-08-19 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 于芳,女,1980年8月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2006年7月至今,歷任本公司總賬會計、監事、董事會辦公室職員,現任本公司證券事務代表。于芳女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
呂加奎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2009-03-26 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 呂加奎,男,1971年8月出生,中國國籍。1995年畢業于中國礦業大學,學士學位,本科學歷,中國注冊會計師資格,會計師。2006年至2009年3月任深圳市聚飛光電有限公司財務部主管。2009年3月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司財務負責人。 |
張瑞琪 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2019-02-20 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張瑞琪女士,中國國籍,無境外永久居留權,1991年7月4日生,畢業于加拿大多倫多大學,本科學歷。2013年6月至今任寧波和之合投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2015年12月至今歷任創天昱科技(深圳)有限公司監事、董事;2015年11月至今任寧波臻品臻愛環境科技有限公司監事?,F任浙江中興精密集團有限公司董事長特別助理、人力資源總監;任寧波瑞之緣食品有限公司執行董事、總經理;任上海識野文化創意有限公司執行董事、總經理。 |