張忠華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2019-12-11 |
---|
職務 | 內審負責人 |
---|
| 張忠華先生:1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南理工大學,獲英國威爾士大學工商管理碩士學位。歷任香港偉易達集團審計部審計員、高級審計、審計主管;廣東太古可口可樂有限公司內控部主任、內控部經理;廣東太古可口可樂惠州有限公司財務經理;深圳香江控股股份有限公司內控部高級內控專員、審計經理、內控部經理。2017年5月至今擔任本公司集團審計監察部審計總監。 |
劉雙廣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2007-06-08 |
---|
職務 | 董事長 董事 總裁 |
---|
| 劉雙廣先生:1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京郵電大學通信工程專業,北京大學光華管理學院EMBA,碩士研究生學歷。曾任廣州通信研究所課題組組長。1997年創辦廣東高新興通信設備有限公司(現為高新興科技集團股份有限公司),自2007年6月至今任高新興科技集團股份有限公司董事長(法定代表人),2019年12月至今擔任公司總裁。同時,還兼任高新興智聯科技股份有限公司、高新興物聯科技股份有限公司、深圳高新興物聯科技有限公司、深圳高新興神盾信息技術有限公司董事長、廣州高新興電子科技有限公司執行董事等。 |
賈幼堯 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2016-01-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 賈幼堯先生:1964年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,西安電子科技大學通信與電子系統專業碩士,高級工程師,獲省部級科技進步獎多項。歷任中電科技集團第三十六研究所民品開發部總經理、杭州創聯電子技術有限公司董事長兼總經理。自2016年1月18日起任本公司董事,2019年12月起兼任公司副總裁。目前,還兼任高新興創聯科技有限公司、深圳星聯天通科技有限公司、深圳摩吉智行科技有限公司董事長,杭州創聯智安軟件有限公司、杭州創聯智遠科技有限公司、杭州云科匯股權投資有限公司、海南云科匯投資有限公司等公司的執行董事,高新興訊美科技股份有限公司、高新興智聯科技股份有限公司董事。曾擔任高新興科技集團股份有限公司副總經理。 |
黃國興 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2023-03-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 黃國興先生:1964年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科畢業于南京郵電大學無線電通信工程專業,香港理工大學工商管理碩士(MBA)。曾擔任廣東南方衛星通信公司董事總經理、中國電信廣東無線網運中心副總經理,2015年加入高新興,現擔任高新興集團黨委書記。目前還兼任高新興(寧鄉)智慧城市運營有限責任公司法定代表人兼董事長、喀什高新興信息技術有限責任公司法定代表人兼執行董事。 |
胡志勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-12-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 胡志勇先生:1965年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,教授,博士研究生學歷?,F任廣州大學會計學教授、廣東省會計學會副會長、廣州市財政會計學會會長,廣州市金鐘汽車零件股份有限公司、廣州粵泰集團股份有限公司、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司、廣東廣弘控股股份有限公司獨立董事等。2019年12月至今擔任公司獨立董事。 |
江斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-12-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 江斌先生:1967年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海交通大學工商管理專業,碩士學位。江斌先生曾任職于廣州市對外經濟律師事務所、廣東律師事務所深圳分所、廣東廣江律師事務所,現任北京大成(廣州)律師事務所高級合伙人,2019年12月至今擔任公司獨立董事。 |
羅翼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2023-03-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 羅翼先生:1964年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京郵電學院無線電工程專業,澳大利亞國立大學EMBA,碩士研究生學歷,高級工程師,國際項目管理特級(Level-A)項目經理。曾擔任中山市郵電局規劃技術科科長、陽江市郵電局副局長、廣東省郵電管理局規劃引進處副處長、廣東省中山市電信局副局長兼紀委書記、中國網通集團廣東省通信股份有限公司中山市(兼珠海市)分公司總經理、中國網通集團廣東省通信股份有限公司總經理助理兼廣州市分公司總經理、中國網絡通信集團廣東省分公司總經理助理兼中山市分公司總經理、中國網絡通信集團東莞分公司總經理、中國聯合通信集團江門市分公司總經理兼黨委書記、中山寶福瑞文化傳播有限公司執行董事、廣東鑫日晟生命科技股份有限公司董事長、訊聯科技股份有限公司董事兼總裁、廣東奧飛數據科技股份有限公司獨立董事。2022年3月至今擔任中嘉博創信息技術股份有限公司副總裁、廣東長實通信科技有限公司總經理,同時兼任南京郵電大學兼職教授、國際項目管理協會(IPMA)中國資質認證委員會評估師。 |
黃海濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-11 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 黃海濤先生:1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中山大學工商管理學院MBA。曾任職于京信通信系統控股有限公司、中興通訊股份有限公司。2014年9月至2021年6月任高新興科技集團股份有限公司供應鏈平臺質量經理,2021年6月至今擔任公司研發與質量管理部總監。自2019年12月起擔任公司監事會主席,同時兼任高新興物聯科技股份有限公司監事。 |
孫倩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-06-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孫倩女士:1985年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣州大學。2009年6月至2020年1月歷任高新興科技集團股份有限公司供應商管理部經理、采購總監,自2020年1月至今任廣州高新興電子科技有限公司采購部總監兼副總經理。 |
周潔瑩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-11 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 周潔瑩女士:1981年8月出生,中國共產黨員,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南理工大學工商管理學院MBA。曾任職于廣東省微生物研究所食用菌中心、廣東省食用菌行業協會。2017年7月入職高新興通信事業部,2017年7月-2019年8月任通信事業部總經辦秘書,2019年9月至今擔任高新興通信事業部人力資源部經理、通信事業部黨支部書記。自2019年12月起公司職工代表監事。 |
劉佳漩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2022-07-27 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總裁 |
---|
| 劉佳漩,女,1994年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,畢業于美國卡內基梅隆大學經濟與統計學專業,已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書、供應管理專業人士認證及項目管理專業人士資格認證。于2018年6月加入公司,歷任公司行政經理、生態合作部經理、采購部經理,現任公司總裁助理。兼任廣州市工商業聯合會第十六屆執行委員,深圳星聯天通科技有限公司董事、中瓴智行(成都)科技有限公司監事以及廣州市高鑫聯投資有限公司法定代表人、執行董事兼經理。 |
劉宇斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-06-15 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 劉宇斌先生:1979年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中山大學會計學碩士研究生學歷,本科畢業于中山大學,會計學、計算機科學與技術雙學位,中國注冊會計師(非執業會員),特許公認會計師(ACCA),中級會計師。曾任職于廣東南方報業傳媒集團有限公司、廣東南方銀視網絡傳媒有限公司,歷任財務主管、財務經理。于2015年1月加入公司,歷任公司財務經理、財務管理部總監、財務部副總監,自2022年6月起擔任公司財務總監,全面負責財務日常管理工作。 |
萬詩穎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2019-12-11 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 萬詩穎,女,中國國籍,無境外永久居留權,1993年2月生,會計碩士。2017年6月進入公司證券部。已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司董事會秘書資格證書》,擁有證券從業、基金從業等資格。 |