王軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-10-10 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王軍先生:1977年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科,高級會計師。1999年7月至2018年9月,歷任中國華能集團公司財務部專責、主管、副處長、處長、副主任(其間:2009年7月至2010年10月,掛職華能上海石洞口二廠廠長助理);2018年11月至今,任長城基金管理有限公司董事長;2019年3月至2023年8月,任公司黨委委員;2023年12月至今,任長證國際金融有限公司董事局主席。2023年8月至今,任公司黨委書記;2023年10月至今,任公司董事長。 |
孫獻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-12-25 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 孫獻女士:1972年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級會計師。1994年7月至2023年6月,先后在中國遠洋運輸(集團)總公司控股公司、招商局集團有限公司控股公司、博時基金管理有限公司從事財務工作,任博時基金管理有限公司財務總監、董事會秘書期間,兼任博時資本管理有限公司董事、博時基金(國際)有限公司董事、博時財富基金銷售有限公司董事;2023年2月至今,任招商局金融控股有限公司黨委委員;2023年5月至今,任招商海達保險顧問有限公司董事;2023年6月至今,任深圳新江南投資有限公司董事長、深圳市招商平安資產管理有限公司董事;2023年7月至今,任招商局金融控股有限公司副總經理(兼財務負責人)、招商局融資租賃有限公司(原招商局通商融資租賃有限公司)董事。2023年12月至2024年6月,任公司董事;2024年6月至今,任公司副董事長。 |
敬紅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-12-25 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 敬紅先生:1975年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。1998年7月至2003年5月,在中國農業銀行四川省遂寧市分行營業部、四川省綿陽市分行涪城支行從事信貸工作;2004年8月至2006年5月,任四川省綿陽市安州區人民法院行政庭書記員;2006年5月至2012年9月,任四川風行律師事務所律師;2012年9月至2013年4月,任深圳茂業集團股份有限公司風控中心監察主管;2013年4月至2014年4月,任深圳諾德控股集團股份有限公司(原深圳諾德金融控股集團有限公司)法律部、風控部負責人;2014年4月至2016年3月,任深圳市華融金融控股有限公司總經理助理兼風控法務總監;2016年3月至2020年6月,歷任深圳市創維集團財務有限公司總經理助理、副總經理;2020年7月至2023年8月,任深圳能源財務有限公司副總經理;2023年8月至今,任深圳能源集團股份有限公司財務管理部總經理;2023年11月至今,任深能合和電力(河源)有限公司董事;2023年12月至今,任深能北方能源控股有限公司董事;2024年5月至今,任深能(香港)國際有限公司董事。2023年12月至2024年6月,任公司董事;2024年6月至今,任公司副董事長。 |
段一萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-06-22 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 段一萍女士:1975年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,正高級經濟師。1997年8月至2001年7月,歷任民福房地產開發有限公司總經理辦公室職員,財務部出納、會計、會計主管;2001年9月至2004年6月,就讀于中國人民大學財政金融學院;2004年6月至2020年7月,歷任華能資本服務有限公司研究發展部業務主管、主管、部門副經理(主持工作)、部門經理、主任;2015年5月至今,任華能貴誠信托有限公司董事;2020年7月至今,任華能資本服務有限公司副總經理、黨委委員;2021年2月至今,任華能資本服務有限公司董事會秘書;2021年9月至今,任北京金融資產交易所有限公司董事;2021年11月至今,任北京云成金融信息服務有限公司董事。2020年6月至今,任公司董事。 |
王章為 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-06-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王章為先生:1972年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,會計師、注冊會計師、國際注冊內部審計師。1995年7月至1996年10月,在三九集團深圳南方醫療研究中心從事會計工作;1996年10月至2000年4月,任深圳中天會計師事務所(原深圳中華)項目經理;2000年4月至2001年5月,任招商局蛇口控股股份有限公司審計部經理;2001年5月至2002年8月,任招商局科技集團有限公司企劃財務部副經理;2002年8月至2008年6月,任招商局集團有限公司審計部主任;2008年6月至2014年6月,任招商局金融集團有限公司財務部總經理;2014年6月至2016年5月,任招商局金融集團有限公司財務部總經理兼紀委辦公室主任、監察室(后更名為監察部)總經理;2015年6月至今,任深圳新江南投資有限公司董事;2016年5月至2018年6月,任招商局金融集團有限公司總經理助理;2017年6月至今,任招商證券股份有限公司監事;2017年7月至今,任招商局融資租賃有限公司(原招商局通商融資租賃有限公司)監事;2017年11月至今,任招商局金融科技有限公司監事;2018年6月至2019年4月,任招商局金融事業群/平臺總經理助理;2019年4月至2022年9月,任招商局金融事業群/平臺首席稽核官;2022年9月至今,任招商局金融控股有限公司首席稽核官。2023年6月至今,任公司董事。 |
鄧喻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄧喻女士:1977年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級經濟師,2002年7月至2004年1月,任中國華能財務有限責任公司投資管理與咨詢部員工;2004年1月至2007年3月,任華能資本服務有限公司風險控制部業務主管;2007年3月至2009年3月,歷任永誠財產保險股份有限公司投資管理部主管、投資管理部總經理助理;2009年3月至2012年4月,歷任華能貴誠信托有限公司投資管理部高級投資經理、部門經理助理、部門副經理;2012年4月至2023年12月,歷任華能資本服務有限公司投資管理部副經理、副經理(主持工作)、經理、主任,股權管理部主任;2016年8月至今,任華能投資管理有限公司董事;2021年9月至今,任北京金融資產交易所有限公司監事;2022年3月至今,任華能天成融資租賃有限公司董事;2023年12月至今,任華能資本服務有限公司股權與投資管理部主任。 |
麥寶洪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 麥寶洪先生:1968年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科,高級會計師。1988年6月至1991年10月,任深圳市馳力電器有限公司會計;1991年10月至1998年2月,歷任深圳市能源總公司計劃財務處會計、財務部干部;1998年2月至2008年3月,歷任深圳能源投資股份有限公司計財部財務成果核算會計、財務部業務主任;2008年3月至2018年2月,任深圳能源集團股份有限公司財務管理部會計核算高級經理;2018年2月至今,任深圳能源集團股份有限公司審計風控部總經理;2018年3月至今,任深圳能源集團股份有限公司職工監事。 |
段心燁 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-02-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 段心燁女士:1976年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,正高級經濟師。1999年7月至2002年6月,任中國建筑文化中心文化事業部干部;2002年7月至2004年5月,就讀于澳大利亞南昆士蘭大學;2004年6月至2021年4月,歷任華能資本服務有限公司研究發展部業務主管、主管,投資管理部副經理,股權管理部副經理、副經理(主持工作)、經理、主任,總經理助理兼股權管理部主任(其間:2007年6月至2009年6月,任長城證券有限責任公司投資銀行事業部執行董事);2019年5月至今,任華能貴誠信托有限公司董事;2021年4月至今,任華能資本服務有限公司總經理助理兼人力資源部主任。2019年4月至今,任公司董事。 |
陳紅珊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳紅珊女士:1967年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。1989年8月至2009年10月,就職于廣東國際信托投資公司深圳公司、花旗銀行深圳分行、法國巴黎銀行香港和新加坡分行、中國聯合通信股份有限公司、渣打銀行北京分行;2009年11月至2022年7月,任標普信用評級(中國)有限公司總裁兼首席執行官;2022年10月至今,任中國普惠金融研究院秘書長。 |
林斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 林斌先生:1962年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士,會計學教授,澳大利亞資深注冊會計師。1984年7月至1998年10月,歷任華東交通大學助教、講師、副教授;1998年10月至2023年9月,歷任中山大學管理學院會計學系主任、MPAcc教育中心主任、教授、博士生導師,中山大學企業與非營利組織內部控制研究中心主任;2001年3月至今,任深圳市迪博企業風險管理技術有限公司董事;2019年6月至今,任潮州農村商業銀行股份有限公司獨立董事;2020年10月至今,任中船海洋與防務裝備股份有限公司獨立董事;2021年5月至今,任南方基金管理股份有限公司獨立董事;2021年8月至今,任廣州地鐵設計研究院股份有限公司獨立董事。 |
周鳳翱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-06-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周鳳翱先生:1963年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授。1995年4月至2005年12月,歷任華北電力大學人文與社會科學學院講師、副教授;2005年12月至今,任華北電力大學人文與社會科學學院教授;2015年7月至今,任中國法學會能源法研究會副會長。2023年6月至今,任公司獨立董事。 |
呂益民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-05-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 呂益民先生:1962年1月11日出生,漢族,民建會員,中國國籍,無境外永久居留權,山西永濟人,經濟學研究生學歷,高級工程師。1982年9月至1985年8月,任山西師范大學政教系教師;1992年7月至1995年3月,任北京聯想集團資產管理部經理;1995年4月至2000年4月,任北京京華信托投資公司控股公司總裁助理、副總裁;2000年5月至2004年2月,歷任國家開發投資公司金融部主任、戰略部副主任兼研究中心主任;2004年3月至2013年4月,歷任國投信托有限公司副總經理(主持工作)、總經理;2013年5月至2015年12月,任中國融資租賃有限公司總裁;2016年1月至今,任北京華爵投資管理有限公司執行董事;2017年8月至今,任天銀金融租賃股份有限公司外部監事;2018年4月至2019年9月,任中國海外控股集團有限公司執行總裁;2019年9月至2022年2月,任中國海外控股集團有限公司首席經濟學家;2020年3月至今,任民生加銀基金管理有限公司獨立董事;2024年4月至今,任重慶國際信托股份有限公司獨立董事。2022年5月至今,任公司獨立董事。 |
王寅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王寅先生:1974年3月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級經濟師。2001年7月至2004年1月,歷任中國華能財務有限責任公司經理部助理經濟師、綜合計劃部經濟師;2004年1月至2024年1月,歷任華能資本服務有限公司總經理工作部干部、副處長,人力資源部副處長、副經理,思想政治工作部經理,總經理工作部經理,黨建工作部經理,辦公室主任,總經理助理兼辦公室主任,總經理助理。2024年1月至今,任公司黨委委員、紀委書記;2024年6月至今,任公司監事會主席。 |
馬伯寅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-06-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 馬伯寅先生:1974年3月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士。1997年7月至2004年9月,歷任北京大學團委干部、宣傳部部長(副科級)、宣傳部部長(正科級)、副書記;2004年9月至2014年4月,歷任中國保險監督管理委員會黨委組織部組織處副處級干部、副處長、處長【其間:2010年3月至2011年8月,任中國保險監督管理委員會駐中華保險風險處置工作組廣深工作組組長,兼任中華聯合保險控股股份有限公司/中華聯合保險股份有限公司總經理助理、副總經理、黨委委員(中組部援疆干部)】;2014年4月至2015年10月,任中國保險監督管理委員會青島監管局副局長、黨委委員;2015年10月至2018年9月,任中國保險監督管理委員會辦公廳副巡視員(其間:2016年8月至2018年9月,掛職深圳市政府副秘書長);2018年9月至2019年2月,任招商局金融集團有限公司副總經理、黨委委員;2018年9月至2021年6月,任招商局金融事業群/平臺執行委員會執行委員(常務)、黨委委員;2021年6月至2022年9月,任招商局金融事業群/平臺紀委書記、黨委委員;2022年9月至今,任招商局金融控股有限公司副總經理(兼合規負責人)、紀委書記、黨委委員;2023年8月至今,任博時基金管理有限公司董事;2024年1月至今,任招商證券股份有限公司董事。2023年6月至今,任公司監事。 |
顧文君 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 顧文君女士:1982年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,國際注冊內審師。2005年7月至2008年4月,任深圳能源投資股份有限公司監審部干部;2008年4月至2019年4月,歷任深圳能源集團股份有限公司審計管理部審計師、高級審計師、審計管理師(主任專員),紀檢監察室代職紀檢監察高級經理、副主任;2019年4月至2023年1月,任深圳能源集團股份有限公司審計風控部副總經理;2019年9月至今,任深能保定發電有限公司董事;2019年11月至今,任深圳能源燃氣投資控股有限公司監事;2021年9月至今,任惠州深能投資控股有限公司監事會主席;2023年1月至今,任深圳能源集團股份有限公司審計風控部合規風控副總經理;2024年1月至今,任東莞深能源樟洋電力有限公司監事。2020年10月至今,任公司監事。 |
苗偉民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 苗偉民先生:1983年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。2008年8月至2011年5月,任交銀施羅德基金管理有限公司渠道銷售部渠道銷售經理;2011年5月至2012年8月,任諾安基金管理有限公司渠道銷售部高級渠道經理;2012年9月至2013年8月,任民生證券股份有限公司研究院機構銷售經理;2013年9月至2014年1月,任民生證券投資有限公司投資部負責人;2014年1月至2015年3月,就職于長城證券有限責任公司資產管理部;2015年3月至2019年3月,就職于公司資產管理部、董事會辦公室;2019年3月至2023年4月,歷任公司董事會辦公室戰略管理部經理、四川分公司副總經理(主持工作)、四川分公司總經理;2023年6月至今,任長城基金管理有限公司董事。2023年4月至今,任公司人力資源部總經理。 |
何美才 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 何美才先生:1984年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。2012年7月至2014年7月,就職于長城證券有限責任公司黨辦與人力資源部;2014年7月至2015年3月,任長城證券有限責任公司黨辦與人力資源部組織機構管理部副經理(其間:2014年11月至2015年12月,借調至華能資本服務有限公司人力資源部工作);2015年3月至2024年4月,歷任公司黨辦與人力資源部組織機構管理部副經理、黨辦與人力資源部黨群工作部經理、黨辦與人力資源部黨建工作部經理、黨建工作部副主任、黨群與宣傳工作部(黨委巡察辦公室)副主任、黨群與宣傳工作部副主任、黨群與宣傳工作部副主任(主持工作);2024年4月至今,任公司黨群工作部副主任(主持工作)。 |
李翔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2019-04-03 |
---|
職務 | 總裁 財務負責人 |
---|
| 李翔先生:1968年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。1992年7月至1993年5月,任北京石景山人民檢察院辦公室秘書;1993年5月至1995年8月,任海南匯通國際信托投資公司證券總部辦公室主任;1995年8月至2010年7月,歷任長城證券有限責任公司人事部副總經理、人事監察部總經理、青島營業部(籌)總經理、新開發籌備小組成員、廣州營業部籌備組組長、廣州營業部總經理、深圳營業一部總經理、營銷管理總部總經理兼深圳一部總經理、營銷總監、營銷管理總部總經理;2010年7月至2015年3月,任長城證券有限責任公司副總裁;2015年3月至2019年4月,歷任公司副總裁、副總裁(代行總裁職責);2020年10月至今,任公司財務負責人。2019年4月至今,任公司總裁。 |
曾贄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-04-03 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 曾贄先生:1975年3月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。1997年7月至1998年8月,就職于深圳市匯凱進出口有限公司五金礦產部;1998年8月至1999年2月,就職于深圳市華新股份有限公司五金礦產部;1999年3月至2015年3月,歷任長城證券有限責任公司債券業務部總經理助理、固定收益部總經理助理(主持工作)、固定收益部總經理、固定收益總監等職務;2015年3月至2019年9月,任公司固定收益部總經理;2015年3月至2019年6月,歷任公司固定收益總監、總裁助理;2023年1月至今,任長城基金管理有限公司董事;2023年6月至今,任長城證券資產管理有限公司財務負責人;2023年9月至今;任長城證券資產管理有限公司董事長。2019年6月至今,任公司副總裁。 |
李麗芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-06-28 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 李麗芳女士:1975年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。1998年7月至1999年2月,任國泰君安證券股份有限公司(原君安證券有限公司)投資銀行部項目經理;1999年6月至2000年5月,任華為技術有限公司市場部副經理;2000年6月至2012年4月,歷任招商證券股份有限公司投資銀行總部職員、業務董事、董事,投資銀行總部戰略客戶部執行董事、投資銀行總部高端服務部執行董事;2012年6月至2016年11月,歷任西南證券股份有限公司投行重慶一部總經理、執行董事;2016年11月至2022年1月,任中天國富證券有限公司副總裁;2022年4月至2024年4月,任世紀證券有限責任公司副總經理。 |
王振 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2024-04-09 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 王振先生:1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。1998年7月至2001年2月,任中國銀河證券有限責任公司杭州凱旋路證券營業部(原中國信達信托投資公司杭州第一證券營業部)投資發展部員工;2001年3月至2004年3月,任國信證券有限責任公司杭州保俶路證券營業部客戶服務部員工;2004年4月至2004年10月,任中富證券有限責任公司臺州證券營業部客戶服務部經理;2004年11月至2005年5月,任浙江華業科技有限責任公司副總經理;2005年5月至2007年5月,任平安證券有限責任公司杭州文三路證券營業部市場部經理;2007年5月至2008年10月,任杭州大瀚投資管理有限公司總經理;2008年10月至2009年4月,任浙商證券有限責任公司濱江證券營業部籌建組成員;2009年4月至2011年4月,任平安證券有限責任公司杭州潮王路證券營業部渠道與銷售部經理;2011年4月至2015年4月,歷任長城證券有限責任公司浙江天臺營業部(籌)負責人、天臺勞動路證券營業部總經理等職務;2015年4月至2021年8月,歷任公司杭州文一西路證券營業部副總經理(主持工作)、總經理,浙江分公司(原杭州分公司)副總經理(主持工作)、總經理等職務;2021年4月至今,任公司財富管理總部總經理;2021年12月至今,任寶城期貨有限責任公司董事;2022年11月至2024年4月,任公司財富管理總監;2024年4月至今,任長城基金管理有限公司監事會主席。2024年4月至今,任公司副總裁。 |
周鐘山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-04-09 |
---|
職務 | 副總裁 董事會秘書 |
---|
| 周鐘山先生:1974年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士。1995年8月至1998年1月,任職于中國工商銀行上海市分行,任計劃處國債科科員;1998年2月至2015年4月,歷任長城證券有限責任公司南昌營業部副總經理、副總經理(主持工作)、總經理;2015年4月至2024年4月,歷任公司南昌分公司(籌)負責人、江西分公司總經理、經紀業務總部總經理、規劃發展部總經理、戰略執行總監;2023年5月至今,任深圳市長城長富投資管理有限公司董事;2023年12月至今,任長證國際金融有限公司董事局副主席;2024年4月至2024年6月,任公司副總裁(代行董事會秘書職責)。2024年6月至今,任公司副總裁、董事會秘書。 |
趙昕倩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 合規總監 首席風險官 副總裁 |
---|
| 趙昕倩女士:1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。2005年10月至2020年10月,任職于深圳證監局,歷任機構監管一處科員、副主任科員、主任科員、副處長,機構監管一處(前海監管辦公室)副處長,投資者保護工作處副處長,機構監管二處副處長;2020年11月至今,任公司合規總監、首席風險官;2020年12月至今,任深圳市長城長富投資管理有限公司董事;2021年3月至今,任公司風險管理部總經理;2023年3月至今,任長證國際金融有限公司董事;2023年9月至今,任長城證券資產管理有限公司董事;2023年12月至今,任長城證券資產管理有限公司合規總監、首席風險官;2024年3月至今,任景順長城基金管理有限公司董事。2024年4月至今,任公司副總裁。 |
徐楠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-08-19 |
---|
職務 | 首席信息官 |
---|
| 徐楠先生:1981年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士。2006年10月至2007年6月,任香港城市大學電腦科學系副研究員;2007年7月至2010年11月,就讀于香港城市大學;2010年11月至2012年11月,任上海證券交易所IT規劃與服務部研究員;2012年11月至2016年11月,任職于海通證券股份有限公司信息技術管理部;2016年11月至2021年6月,任職于東莞證券股份有限公司,歷任金融科技管理總部常務副總經理、金融科技管理總部總經理、總裁助理、首席信息官;2023年12月至今,任長城證券資產管理有限公司首席信息官。2021年8月至今,任公司首席信息官。 |